Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2024 - 24.03.2024 | Sepplicup | Küssnacht | ||||||||
1 | N | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | ||||
1 | FORRER Thibaud | 2010 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | KESSLER Tobias | 2010 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | MINKA Francis Ben Cedric | 2010 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
2 | N | FCZ ZUG 1 | SUI | FCZ Zug (SUI) | ||||
2 | BREA-PEREZ Martin | 2010 | M | ESP | FCZ Zug (SUI) | |||
2 | REDING Nino | 2010 | M | SUI | FCZ Zug (SUI) | |||
2 | REGNAT Felix | 2011 | M | SUI | FCZ Zug (SUI) | |||
2 | RÖÖSLI Valentin | 2011 | M | SUI | FCZ Zug (SUI) | |||
3 | N | FECB BADEN | SUI | FECB Baden (SUI) | ||||
3 | PIRA Julian | 2010 | M | SUI | FECB Baden (SUI) | |||
3 | SCHMIDT Nils | 2011 | M | SUI | FECB Baden (SUI) | |||
3 | STAMPFLI Evgenij | 2010 | M | SUI | FECB Baden (SUI) | |||
4 | N | LUG LUGANO | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||||
4 | HORBATIUK Andrii | 2010 | M | UKR | LUG Lugano (SUI) | |||
4 | MARIANI Tommaso | 2010 | M | SUI | Lugano Scherma (ITA) | |||
4 | ZERBONI Elian | 2010 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
25.03.2023 - 26.03.2023 | Sepplicup | Küssnacht | ||||||||
1 | N | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | ||||
2 | N | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||||
3 | N | FCZ ZUG 1 | SUI | FCZ Zug (SUI) | ||||
4 | N | LUG LUGANO | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||||
26.03.2022 - 27.03.2022 | Sepplicup | Küssnacht | ||||||||
1 | N | LUG LUGANO | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||||
1 | N | ALBERICO David | 2008 | M | ITA | LUG Lugano (SUI) | ||
1 | N | PETRINI Noah | 2008 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
1 | N | RANZONI Nathan | 2009 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
1 | N | WICKI Carlo | 2008 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
2 | N | FGK KUSSNACHT | SUI | FGK Küssnacht (SUI) | ||||
2 | N | BETSCHART Ryan | 2009 | M | SUI | FGK Küssnacht (SUI) | ||
2 | N | EHRSAM Joel | 2008 | M | SUI | FGK Küssnacht (SUI) | ||
2 | N | GONCALVES David | 2008 | M | POR | FGK Küssnacht (SUI) | ||
3 | N | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||||
3 | N | ARNOLD Emil | 2009 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | BEZZOLA Paolo | 2009 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | HEER Juri | 2009 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | LANGENSCHEID Cajus | 2008 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
4 | N | SEVM VEVEY | SUI | SEVM Vevey (SUI) | ||||
4 | N | ELMIGER Baptiste | 2008 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | ||
4 | N | NOWAK Nicolas | 2008 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | ||
4 | N | SUGIURA-OMEYER Célien | 2009 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | ||
23.03.2019 - 24.03.2019 | Sepplicup | Küssnacht | ||||||||
1 | N | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||||
1 | N | HERMLE Ramon | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
1 | N | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
1 | N | TERRIBILINI Alessandro | 2005 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
1 | N | VAIANI Alan | 2005 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
2 | N | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||||
2 | N | GUADAGNIN Alessandro | 2005 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
2 | N | RAPPA Domenico | 2006 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
2 | N | WIELAND Yanik | 2006 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
2 | N | ZAHNER David | 2005 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | SEB BASEL | SUI | SEB Basel (SUI) | ||||
3 | N | BINEN Demir | 2006 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | ||
3 | N | ENGLER Emil | 2006 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | ||
3 | N | JONES Leopold | 2006 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | ||
3 | N | TSCHANZ Fabrice | 2006 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | ||
4 | N | BFC Basel | SUI | BFC Basel (SUI) | ||||
4 | N | BORDIER Jonathan | 2007 | M | FRA | BFC Basel (SUI) | ||
4 | N | BORER Pavlo | 2006 | M | SUI | BFC Basel (SUI) | ||
4 | N | RIGGENBACH Max | 2006 | M | SUI | BFC Basel (SUI) | ||
4 | N | SUTTER Enea | 2005 | M | SUI | BFC Basel (SUI) | ||
17.03.2018 - 18.03.2018 | Sepplicup | Küssnacht | ||||||||
1 | ESCANDE Hector | 2005 | M | FRA | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
1 | JERIN Milo | 2004 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
1 | TERRIBILINI Alessandro | 2005 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
1 | VAIANI Alan | 2005 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | BETSCHART Chris | 2005 | M | SUI | FGK Küssnacht (SUI) | |||
2 | GHERTSOS Athanase | 2004 | M | GBR | FGK Küssnacht (SUI) | |||
2 | SUTER Cedric | 2004 | M | SUI | FGK Küssnacht (SUI) | |||
3 | ARNOLD Benjamin-Philip | 2004 | M | SUI | FGL Luzern (SUI) | |||
3 | ESTEVAN Ramón | 2004 | M | SUI | FGL Luzern (SUI) | |||
3 | MÄRKI Patrick | 2004 | M | SUI | FGL Luzern (SUI) | |||
3 | WEBER Ben | 2004 | M | SUI | FGL Luzern (SUI) | |||
4 | ADAMI Bastian | 2004 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
4 | ENGLER Paul | 2008 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
4 | LÜKEN Sven Oliver | 2004 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
18.03.2017 - 19.03.2017 | CNJ Sepplicup | Küssnacht | ||||||||
1 | FCZ ZUG 1 | SUI | FCZ Zug (SUI) | |||||
1 | GHERTSOS Athanase | 2004 | M | GBR | FGK Küssnacht (SUI) | |||
1 | HEROLD Maurus | 2003 | M | SUI | FCZ Zug (SUI) | |||
1 | ROUBAILO Niels | 2003 | M | NED | FCZ Zug (SUI) | |||
2 | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | |||||
2 | KJELSEN Yann | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
2 | RAMUZ Jeremy | 2003 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
2 | SPÖRRY Sidal | 2003 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
3 | LUG LUGANO | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||||
3 | COLLENBERG Tito | 2003 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
3 | DEL CONTRASTO Nicolo' | 2004 | M | ITA | LUG Lugano (SUI) | |||
3 | FERRA Leonardo | 2003 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
3 | VISCONTI Riccardo | 2003 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
4 | AFCB BERN | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||||
4 | GERBER Jacob | 2003 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||
4 | MOSER Dominik | 2004 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||
4 | PASQUIER Louis | 2004 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||
19.03.2016 - 20.03.2016 | CNJ Sepplicup | Küssnacht | ||||||||
1 | FTS DORNBIRN | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | |||||
1 | FINK Lorenz | 2002 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | |||
1 | FUCHS Julian | 2002 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | |||
1 | HUCHLER Jakob | 2002 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | |||
1 | VIGL Oliver | 2003 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | |||
2 | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||||
2 | BRUSCHI Mattia | 2002 | M | SUI | [i] SAL Lugano (SUI) | |||
2 | CASTEJON Davide Alejandro | 2002 | M | SUI | [i] SAL Lugano (SUI) | |||
2 | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | AFCB BERN | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||||
3 | GERBER Jacob | 2003 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||
3 | GRUNDER Pascal | 2002 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||
3 | SOUTULLO Jordi | 2002 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
4 | FCZ ZUG 1 | SUI | FCZ Zug (SUI) | |||||
4 | EBNÖTHER Alexandr | 2002 | M | SUI | FCZ Zug (SUI) | |||
4 | ROUBAILO Niels | 2003 | M | NED | FCZ Zug (SUI) | |||
4 | USHER Oliver | 2002 | M | SUI | FCZ Zug (SUI) | |||
4 | ZWAHLEN Joel | 2002 | M | SUI | FCZ Zug (SUI) | |||
21.03.2015 - 22.03.2015 | CNJ Sepplicup | Küssnacht | ||||||||
1 | N | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||||
1 | N | GFELLER Conor | 2002 | M | SUI | |||
1 | N | GRUNDER Pascal | 2002 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | ||
1 | N | ROSSIER Adrien | 2001 | M | SUI | |||
1 | N | SOUTULLO Jordi | 2002 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
2 | N | SEB BASEL | SUI | SEB Basel (SUI) | ||||
2 | N | BACHMANN Thierry | 2001 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | ||
2 | N | KESKINASLAN Can | 2001 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
2 | N | SCHEUNER Joël | 2002 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | ||
2 | N | SCHMIEDLIN Armand | 2002 | M | SUI | |||
3 | N | FTS DORNBIRN | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | ||||
3 | N | BERKTOLD Samuel | 2001 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | ||
3 | N | FUCHS Julian | 2002 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | ||
3 | N | HUCHLER Jakob | 2002 | M | AUT | |||
3 | N | LEPIR Luka | 2001 | M | AUT | |||
4 | N | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | ||||
4 | N | FAHLBUSCH Nicholas Harish | 2001 | M | SUI | |||
4 | N | FRAUCHIGER Alastair | 2001 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
4 | N | RAMUZ Jeremy | 2003 | M | SUI | |||
08.03.2014 - 09.03.2014 | CNJ Sepplicup | Küssnacht | ||||||||
1 | N | SECH LA CHAUX-DE-FONDS | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||||
2 | N | FCO OTELFINGEN | SUI | FCOT Otelfingen (SUI) | ||||
3 | N | SESAF FRIBOURG | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | ||||
4 | N | FGL LUZERN | SUI | FGL Luzern (SUI) |