Plats | Status | Poule | Namn | Född | Kön | Nation | Klubb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 maj 2024 - 26 maj 2024 | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | 1. omg | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | 1. omg | FAVRE Arthur | 2006 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
1 | 1. omg | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
1 | 1. omg | MÜLLER Alois | 2005 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
1 | 1. omg | TRAORE CARRE Tigram Alexandre Zéba | 2004 | M | FRA | LEVALLOIS (FRA) | ||
2 | N | 1. omg | CEFL FLORIMONT | SUI | CEFL Florimont (SUI) | |||
2 | 1. omg | BULLIARD Valentin | 2007 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | ||
2 | 1. omg | GIORGI Gauthier | 2004 | M | FRA | NIMES SE (FRA) | ||
2 | 1. omg | MUMENTHALER Colin | 2004 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | ||
2 | 1. omg | STÄHELI Maurice | 2007 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | ||
3 | N | 1. omg | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
3 | 1. omg | DESMEULES Nathanael | 2006 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | 1. omg | GOETTMANN Sacha | 2006 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | 1. omg | LIONELLO Arturo | 2006 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | 1. omg | VON SCHONBORN Leopold | 2007 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
4 | N | 1. omg | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
4 | 1. omg | DELEVACQUE Maxime | 2007 | M | FRA | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
4 | 1. omg | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
4 | 1. omg | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
4 | 1. omg | VAIANI Alan | 2005 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
27 maj 2023 - 28 maj 2023 | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | ||||
1 | BERGER Guillaume | 2003 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | FAVRE Arthur | 2006 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | FRIEDLI Matthieu | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
2 | N | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||||
2 | DELEVACQUE Maxime | 2007 | M | FRA | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | VAIANI Alan | 2005 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
3 | N | SEN NEUCHATEL | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | ||||
3 | CAVADINI Milo | 2004 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
3 | DE MEURON Arnaud | 2004 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
3 | SIMINSZKY Mark | 2006 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
3 | VEUVE Dylan | 2003 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
4 | N | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||||
4 | BROULIS Alexandre | 2003 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
4 | DESMEULES Nathanael | 2006 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
4 | LIONELLO Arturo | 2006 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
4 | POLGAR Gabriel | 2003 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
21 maj 2022 - 22 maj 2022 | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | ||||
1 | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | FRIEDLI Matthieu | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | FUHRIMANN Jonathan | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
1 | MÜLLER Leonard Gregor | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
2 | N | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||||
2 | AEBERSOLD Alban | 2004 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
2 | CAGNET Robin | 2005 | M | FRA | SEG Geneve (SUI) | |||
2 | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
2 | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | N | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||||
3 | ERBETTA Diego | 2002 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
3 | POLGAR Gabriel | 2003 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
3 | PORTMANN Nicolas | 2004 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
3 | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
4 | N | SEN NEUCHATEL | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | ||||
4 | CAVADINI Lazare | 2002 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
4 | CAVADINI Milo | 2004 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
4 | DE MEURON Arnaud | 2004 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
4 | VEUVE Dylan | 2003 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
22 maj 2021 - 23 maj 2021 | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||||
1 | N | AEBERSOLD Alban | 2004 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
2 | N | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
2 | N | FAVRE Hadrien | 2001 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
2 | N | FRIEDLI Matthieu | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
2 | N | FUHRIMANN Jonathan | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||||
3 | N | ERBETTA Diego | 2002 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | N | POLGAR Gabriel | 2003 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | N | PORTMANN Nicolas | 2004 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | N | RIVERA DAVID Paul | 2001 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
4 | N | SECH LA CHAUX-DE-FONDS | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||||
4 | N | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
4 | N | WIDMER Neel | 2005 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
4 | N | ZYBACH Lenny | 2001 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
25 maj 2019 - 26 maj 2019 | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||||
1 | N | BONFERRONI Gabriel | 1999 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
1 | N | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
2 | N | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||||
2 | N | BIRKENMAIER Marco | 1999 | M | GER | TSG Reutlingen (GER) | ||
2 | N | EBNÖTHER Alexandr | 2002 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
2 | N | LERZER Till | 2000 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
2 | N | LUSTI Hannes | 1999 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | ||||
3 | N | FAVRE Hadrien | 2001 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | FRAUCHIGER Alastair | 2001 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | FUHRIMANN Jonathan | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | RAMUZ Jeremy | 2003 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
4 | N | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||||
4 | N | ERBETTA Diego | 2002 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
4 | N | HUNGERBÜHLER Alexandre | 2001 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
4 | N | MARCHAND Charles Edouard | 2000 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
4 | N | RIVERA DAVID Paul | 2001 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
19 maj 2018 - 20 maj 2018 | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||||
1 | FÜLSCHER Till | 1998 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | HATZ Nick | 1998 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | LERZER Till | 2000 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | LUSTI Hannes | 1999 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
2 | SECH LA CHAUX-DE-FONDS | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | |||||
2 | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | |||
2 | HEINKEL Edouard | 2000 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | |||
2 | ZYBACH Lenny | 2001 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | |||
3 | LUG LUGANO | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||||
3 | DAGANI Elia | 1998 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
3 | LATINO Sebastian | 1999 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
3 | ORICCHIO Giuseppe | 2000 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
3 | POZZI Stefano | 1999 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
4 | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||||
4 | BONFERRONI Gabriel | 1999 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
4 | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
4 | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
4 | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
20 maj 2017 - 21 maj 2017 | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||||
1 | HATZ Nick | 1998 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | LUSTI Hannes | 1999 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | MATHIS Kei | 1997 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | VILLIGER Jori | 1997 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
2 | SEB BASEL | SUI | SEB Basel (SUI) | |||||
2 | OBERMEYER Yannic Torben | 1997 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
2 | SCHEUNER Joël | 2002 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
2 | WEBER Frederik | 1997 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
2 | WEBER Sebastian | 2000 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
3 | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | |||||
3 | BROGER Fabian | 1997 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
3 | CRIBLEZ Lorin Noam | 1998 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
3 | FUHRIMANN Jonathan | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
3 | SCHNELL Luc | 1997 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
4 | SESAF FRIBOURG | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | |||||
4 | GAUTHIER Guilhem | 1998 | M | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | |||
4 | JACCOUD Zachary | 2000 | M | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | |||
4 | TAVAZZI Alessandro | 1998 | M | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | |||
4 | VILLET Samuel | 2000 | M | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | |||
30 apr. 2016 - 30 apr. 2016 | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||||
1 | HATZ Nick | 1998 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | MARCHUKOV Dmitrij | 1996 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | MATHIS Kei | 1997 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
1 | VILLIGER Jori | 1997 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
2 | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||||
2 | MASSEREY Cyrille | 1997 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | OSWALD Charles-Eric | 1996 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | PFEIFER Jannik | 1998 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | PROGIN Lionel | 1996 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
3 | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||||
3 | BONFERRONI Gabriel | 1999 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | GOTTWALD Mathias | 1998 | M | AUT | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | PIREK Cyril | 1996 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | ZIEGLER Darius | 1997 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
4 | SES SION | SUI | SES Sion (SUI) | |||||
4 | BAYARD Alexis | 1996 | M | SUI | SES Sion (SUI) | |||
4 | BIANCHI Tiziano | 1996 | M | SUI | SES Sion (SUI) | |||
4 | DELEZE Cyrille | 1997 | M | SUI | SES Sion (SUI) | |||
4 | METRAILLER Clément | 1997 | M | SUI | SES Sion (SUI) | |||
2 maj 2015 - 2 maj 2015 | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | SES SION | SUI | SES Sion (SUI) | ||||
2 | N | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||||
3 | N | FCB BERN | SUI | FCB Bern (SUI) | ||||
4 | N | LUG LUGANO | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||||
3 maj 2014 - 4 maj 2014 | Championnats suisses par équipes | Neuchâtel | ||||||||
1 | N | CEB BIEL/BIENNE | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||||
2 | N | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||||
3 | N | SES SION | SUI | SES Sion (SUI) | ||||
4 | N | SEN NEUCHATEL | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | ||||
15 okt. 2011 - 16 okt. 2011 | Championnats suisses juniors | Berne | ||||||||
1 | N | SEG GENEVE | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||||
2 | N | BFC Basel | SUI | BFC Basel (SUI) | ||||
3 | N | ZFC ZUERICH | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||||
4 | N | CAL LAUSANNE | SUI | CAL Lausanne (SUI) |