Plats | Status | Poule | Namn | Född | Kön | Nation | Klubb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 okt. 2022 - 7 okt. 2022 | Jogos Sul-Americanos | Ascuncion | ||||||||
1 | N | SERVELLO Augusto Antonio | 1999 | M | ARG | CCC-M (ESP) | ||
2 | N | TOLDO Guilherme | 1992 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | ALARCÓN ROMAN Leopoldo | 2001 | M | CHI | |||
3 | N | LEAL PINA Antonio Junior | 1987 | M | VEN | |||
27 maj 2018 - 1 juni 2018 | Jogos Sul-Americanos | Cochamba | ||||||||
1 | N | TOLDO Guilherme | 1992 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
2 | N | LEAL PINA Antonio Junior | 1987 | M | VEN | |||
3 | N | ALVEAR Felipe | 1985 | M | CHI | |||
3 | N | CLAIRET ROA Dimitri Patrick | 1985 | M | COL | |||
12 mars 2014 - 17 mars 2014 | Jogos Sul-Americanos | Santiago | ||||||||
1 | N | CLAIRET ROA Dimitri Patrick | 1985 | M | COL | |||
2 | N | SCAVASIN Fernando | 1984 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | LEAL PINA Antonio Junior | 1987 | M | VEN | |||
3 | N | SILVA Ruben | 1987 | M | CHI | |||
24 mars 2010 - 29 mars 2010 | Jogos Sul-Americanos | Medellin | ||||||||
1 | N | RODRIGUEZ Carlos Eduardo | 1978 | M | VEN | |||
2 | N | SAUCEDO Felipe Guillermo | 1988 | M | ARG | |||
3 | N | LEAL PINA Antonio Junior | 1987 | M | VEN | |||
3 | N | SHIMBO Heitor | 1983 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
10 nov. 2006 - 15 nov. 2006 | Jogos Sul-Americanos | Buenos Aires | ||||||||
1 | N | DA SILVA Enrique | 1976 | M | VEN | |||
2 | N | SOUZA Joao Antonio | 1983 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | CLAIRET ROA Dimitri Patrick | 1985 | M | COL | |||
3 | N | RODRIGUEZ Carlos Eduardo | 1978 | M | VEN | |||
1 aug. 2002 - 6 aug. 2002 | Jogos Sul-Americanos | Rio de Janeiro | ||||||||
1 | N | RODRIGUEZ Carlos Eduardo | 1978 | M | VEN | |||
2 | N | CARDOSO Marcos | 1975 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | DA SILVA Enrique | 1976 | M | VEN | |||
3 | N | PANIZO GARCIA Alvaro | 1969 | M | PER | |||
21 okt. 1998 - 31 okt. 1998 | Jogos Sul-Americanos | Cuenca | ||||||||
1 | N | MARCHETTI Leandro | 1974 | M | ARG | |||
2 | N | BARBOSA Juan Pablo | 1971 | M | ARG | |||
3 | N | CORNEJO Pablo | 1965 | M | CHI | |||
3 | N | PANIZO GARCIA Alvaro | 1969 | M | PER | |||
19 nov. 1994 - 28 nov. 1994 | Jogos Sul-Americanos | Valencia | ||||||||
1 | N | GONZALEZ VIAGGIO Alberto I | 1972 | M | ARG | |||
2 | N | ROBLES Miguel | 1974 | M | BOL | |||
3 | N | ARSLANIAN Christian Carlos | 1977 | M | ARG | |||
3 | N | MARCHETTI Leandro | 1974 | M | ARG | |||
1 dec. 1990 - 10 dec. 1990 | Jogos Sul-Americanos | Lima | ||||||||
1 | N | TURIACE Sergio Ricardo | 1963 | M | ARG | |||
2 | N | LAZZARINI Roberto | 1961 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | MORI Jose | 1900 | M | PER | |||
28 nov. 1986 - 8 dec. 1986 | Jogos Sul-Americanos | Santiago | ||||||||
1 | N | LUCCHETTI Sergio | 1958 | M | ARG | |||
2 | N | LAZZARINI Roberto | 1961 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | FONSECA Douglas | 1963 | M | BRA | |||
26 nov. 1982 - 5 dec. 1982 | Jogos Sul-Americanos | Rosario | ||||||||
1 | N | TURIACE Sergio Ricardo | 1963 | M | ARG | |||
2 | N | CARDARELLI Marcelo Pablo | 1900 | M | ARG | |||
3 | N | FONSECA Douglas | 1963 | M | BRA | |||
4 | N | LUCCHETTI Sergio | 1958 | M | ARG | |||
3 nov. 1978 - 12 nov. 1978 | Jogos Sul-Americanos | La Paz | ||||||||
1 | N | CARDARELLI Marcelo Pablo | 1900 | M | ARG | |||
2 | N | RONCALI Marcelo Bruno | 1958 | M | ARG | |||
3 | N | CASANOVA Hernan | 1900 | M | ARG |