Plats | Status | Poule | Namn | Född | Kön | Nation | Klubb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 aug. 2022 - 20 aug. 2022 | Commonwealth Championships | London | ||||||||
1 | N | SAMUEL Marc | 1900 | M | CAN | |||
2 | N | ALLEN Gregory | 1972 | M | GBR | Haverstock Fencing Club (GBR) | ||
3 | N | ELLISON Alexander | 1973 | M | GBR | |||
3 | N | HOWSER Christopher | 1972 | M | GBR | Kingston Fencing Club (GBR) | ||
23 nov. 2018 - 28 nov. 2018 | Commonwealth Championships | Canberra | ||||||||
1 | N | BUCKLEY Michael | 1971 | M | CAN | |||
2 | N | COOK David | 1970 | M | AUS | |||
3 | N | FOSTER Kyle | 1971 | M | CAN | |||
3 | N | MACDONALD Kyle | 1964 | M | NZL | |||
9 nov. 2014 - 19 nov. 2014 | Commonwealth Championships | Largs | ||||||||
1 | N | HOWSER Christopher | 1972 | M | GBR | Kingston Fencing Club (GBR) | ||
2 | N | MACDONALD Leslie | 1969 | M | GBR | |||
3 | N | FOSTER Kyle | 1971 | M | CAN | |||
3 | N | NUTT Nigel | 1966 | M | AUS | |||
27 sep. 2012 - 30 sep. 2012 | Commonwealth Championships | Singapore | ||||||||
1 | N | SCRIMSHAW Jason | 1971 | M | GBR | London Thames Fencing Club (GBR) | ||
2 | N | FLATT Robert | 1971 | M | GBR | Wellington Swords (GBR) | ||
3 | N | GATES Darcy | 1971 | M | CAN | |||
3 | N | REYNOLDS Adam | 1963 | M | AUS | |||
29 sep. 2010 - 5 okt. 2010 | Commonwealth Championships | Melbourne | ||||||||
1 | N | CARTILLIER Luc | 1964 | M | AUS | |||
2 | N | ARNOLD Scott | 1965 | M | AUS | |||
3 | N | MACDONALD Kyle | 1964 | M | NZL | |||
3 | N | RANCE Mark | 1963 | M | NZL | |||
9 juli 2009 - 12 juli 2009 | Commonwealth Championships | St. Helier | ||||||||
1 | N | JOHNSON Ralph | 1948 | M | GBR | |||
2 | N | ARTHURS David | 1958 | M | CAN | |||
3 | N | POLLARD William Anton | 1955 | M | GBR | |||
3 | N | SIMPSON Gerald | 1956 | M | GBR | |||
13 juli 2007 - 15 juli 2007 | Commonwealth Championships | Toronto | ||||||||
1 | N | BALDOWSKI Jacek | 1966 | M | CAN | |||
2 | N | BROOKS Robert-W | 1953 | M | GBR | |||
3 | N | ARTHURS David | 1958 | M | CAN | |||
3 | N | BALLARD Mark | 1953 | M | CAN | |||
5 aug. 2005 - 7 aug. 2005 | Commonwealth Championships | Edinburgh | ||||||||
1 | N | JOHNSON Ralph | 1948 | M | GBR | |||
2 | N | MACDONALD Kyle | 1964 | M | NZL | |||
3 | N | BALLARD Mark | 1953 | M | CAN | |||
3 | N | DE JONGH Robert | 1952 | M | AUS | |||
15 juli 2003 - 17 juli 2003 | Commonwealth Championships | Sydney | ||||||||
1 | N | DE JONGH Robert | 1952 | M | AUS | |||
2 | N | PURDIE Richard | 1949 | M | AUS | |||
3 | N | TURNER Duncan-Robert | 1941 | M | GBR | |||
4 | N | WHITE Keith | 1950 | M | AUS | |||
9 aug. 2001 - 11 aug. 2001 | Commonwealth Championships | Wrexham | ||||||||
1 | N | POLLARD William Anton | 1955 | M | GBR | |||
2 | N | FARE Malcolm | 1942 | M | GBR | |||
3 | N | NORRIS Paul | 1961 | M | GBR | |||
3 | N | OSBALDESTON William D | 1940 | M | GBR | |||
1 juli 1999 - 1 juli 1999 | Commonwealth Championships | Johannesburg | ||||||||
1 | N | DE JONGH Robert | 1952 | M | AUS | |||
2 | N | DREYER W | 1900 | M | RSA | |||
3 | N | POLLARD William Anton | 1955 | M | GBR | |||
3 | N | STAFFORD Michael | 1952 | M | RSA | |||
1 juli 1997 - 1 juli 1997 | Commonwealth Championships | Isle of Man | ||||||||
1 | N | DAVENPORT Robin | 1946 | M | GBR | Scaramouche (GBR) | ||
2 | N | NEIL-MCLACHLAN Paul | 1900 | M | GBR | |||
3 | N | TURNER Duncan-Robert | 1941 | M | GBR | |||
4 | N | DEGVILLE Ian | 1900 | M | GBR | |||
1 juli 1995 - 1 juli 1995 | Commonwealth Championships | Loughborough | ||||||||
1 | N | TURNER Duncan-Robert | 1941 | M | GBR | |||
2 | N | GREEN Christopher | 1943 | M | GBR | |||
3 | N | HARTLEY Simon | 1941 | M | GBR | |||
4 | N | MEYER Michael | 1945 | M | GBR |