Plats | Status | Poule | Namn | Född | Kön | Nation | Klubb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 mars 2024 - 17 mars 2024 | Int. Auer von Welsbach Cup | Treibach | ||||||||
1 | N | SCHWACH Emil | 2012 | M | AUT | UWK Graz (AUT) | ||
2 | N | NENNING Josef | 2012 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
3 | N | KRAFT Daniel | 2013 | M | AUT | |||
3 | N | PFINGSTL Dominik | 2012 | M | AUT | |||
25 mars 2023 - 26 mars 2023 | Int. Auer von Welsbach Cup | Treibach | ||||||||
1 | N | OSABUOHIEN Christopher | 2011 | M | AUT | UWK Graz (AUT) | ||
2 | N | KUKOWITSCH Stephan | 2011 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | ||
3 | N | BACHER Elias Marius | 2011 | M | AUT | FCT Treibach (AUT) | ||
3 | N | SCHALL Nicolas | 2011 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | ||
26 mars 2022 - 27 mars 2022 | Int. Auer von Welsbach Cup | Treibach | ||||||||
1 | N | PUCHER Philipp | 2010 | M | AUT | |||
2 | N | SCHERBAK Jordan | 2010 | M | AUT | |||
3 | N | OSABUOHIEN Christopher | 2011 | M | AUT | |||
3 | N | PUSZTAI Aron | 2011 | M | AUT | |||
26 jan. 2019 - 27 jan. 2019 | Int. Auer von Welsbach Cup | Treibach | ||||||||
1 | N | PONIKVAR Jon | 2007 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | KRIVEC KRIZ Maks | 2008 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | KNECHTL Simon | 2007 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | ||
3 | N | RANKL Julian | 2007 | M | AUT | FCT Treibach (AUT) | ||
27 jan. 2018 - 28 jan. 2018 | Int. Auer von Welsbach Jugend Cup | Treibach | ||||||||
1 | RANKL Julian | 2007 | M | AUT | FCT Treibach (AUT) | |||
2 | BRENNER Thomas | 2007 | M | AUT | UWK Graz (AUT) | |||
3 | MELOT DE BEAUREGARD Matisse | 2006 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | PONIKVAR Jon | 2007 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | |||
8 apr. 2017 - 9 apr. 2017 | Int. Auer von Welsbach Jugend Cup | Treibach | ||||||||
1 | WADEL Marcel | 2005 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
2 | RANKL Julian | 2007 | M | AUT | FCT Treibach (AUT) | |||
3 | BOZIC Brin | 2005 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | |||
3 | MELOT DE BEAUREGARD Matisse | 2006 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
9 apr. 2016 - 10 apr. 2016 | Int. Auer von Welsbach Jugend Cup | Treibach | ||||||||
1 | SPANOS Konstantin | 2004 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | |||
2 | PAULIK Tamas | 2004 | M | HUN | KRVSE Kecskemét (HUN) | |||
3 | RANKL Julian | 2007 | M | AUT | FCT Treibach (AUT) | |||
3 | TURK Urban | 2004 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | |||
11 apr. 2015 - 12 apr. 2015 | Int. Auer von Welsbach Jugend Cup | Treibach | ||||||||
1 | SPANOS Konstantin | 2004 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | |||
2 | ZÖLSS Leo | 2003 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | |||
3 | LESKOVAC Janko | 2003 | M | CRO | MK Musketiri (CRO) | |||
3 | WADEL Marcel | 2005 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
12 apr. 2014 - 13 apr. 2014 | Int. Auer von Welsbach Jugend Cup | Treibach | ||||||||
1 | LESKOVAC Janko | 2003 | M | CRO | MK Musketiri (CRO) | |||
2 | KNECHTL David | 2002 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | |||
3 | HUCHLER Jakob | 2002 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | |||
3 | SZABO Bence | 2002 | M | HUN | ||||
6 apr. 2013 - 7 apr. 2013 | Int. Auer von Welsbach Jugend Cup | Treibach | ||||||||
1 | BIRO Alexander | 2001 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
2 | BERGMANN Paul | 2001 | M | AUT | FCT Treibach (AUT) | |||
3 | LESKOVAC Janko | 2003 | M | CRO | MK Musketiri (CRO) | |||
3 | MAZZANTI Federico | 2001 | M | ITA | ||||
31 mars 2012 - 1 apr. 2012 | Int. Auer von Welsbach Jugend Cup | Treibach | ||||||||
1 | KNECHTL David | 2002 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | |||
2 | MARKOTA Vedran | 2001 | M | CRO | HAMK Mladost (CRO) | |||
3 | BURGSTALLER Johannes | 2000 | M | AUT | FCT Treibach (AUT) | |||
3 | SUPANZ Fabian | 2001 | M | AUT | FCT Treibach (AUT) | |||
9 apr. 2011 - 10 apr. 2011 | Int. Auer von Welsbach Jugend Cup | Treibach | ||||||||
1 | WALLGRAM David | 1999 | M | AUT | FCT Treibach (AUT) | |||
2 | SUPANZ Fabian | 2001 | M | AUT | FCT Treibach (AUT) | |||
3 | BRUNNER Clemens | 1999 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | |||
3 | MUTH Philipp | 1999 | M | AUT | FC St. Johann (AUT) | |||
10 apr. 2010 - 11 apr. 2010 | Int. Auer von Welsbach Jugend Cup | Treibach | ||||||||
1 | PREZIOSI Alessio | 1999 | M | ITA | [i] CS Imola (ITA) | |||
2 | PUCHACHER Felix | 1999 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
3 | BRUNNER Clemens | 1999 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | |||
3 | GERITZER Matteo | 1999 | M | AUT | FUW Wien (AUT) |