Plats | Status | Poule | Namn | Född | Kön | Nation | Klubb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 nov. 2021 - 14 nov. 2021 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | WANG Dominik | 1981 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
2 | N | DELLA PIETRA Leonardo | 1973 | M | ITA | StLFC Graz (AUT) | ||
11 maj 2019 - 12 maj 2019 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | ECK Konstantin | 1972 | M | GER | SV Wacker Burghausen (GER) | ||
2 | N | MARGETICH Gerhard | 1970 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | MACK Friedrich | 1977 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
28 apr. 2018 - 29 apr. 2018 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | KRISTOF Marton | 1970 | M | HUN | Torekves (HUN) | |||
2 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | DAXBÖCK Florian | 1972 | M | AUT | FK Wiener Neudorf (AUT) | |||
3 | HEGEDUS Sandor | 1971 | M | HUN | Torekves (HUN) | |||
6 maj 2017 - 7 maj 2017 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | PLECHINGER Christian | 1975 | M | GER | TSV Speyer (GER) | |||
2 | ECK Konstantin | 1972 | M | GER | SV Wacker Burghausen (GER) | |||
3 | MARGETICH Gerhard | 1970 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
30 apr. 2016 - 1 maj 2016 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | JAGODITSCH Klaus | 1972 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 | MARGETICH Gerhard | 1970 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 maj 2015 - 3 maj 2015 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 maj 2014 - 4 maj 2014 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | KONCZYLO Tomasz | 1973 | M | POL | Wroclawianie (POL) | |||
2 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
4 | SZMIDT Grzegorz | 1969 | M | POL | ||||
16 sep. 2012 - 16 sep. 2012 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | RASSMANN Alexander | 1972 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
5 nov. 2011 - 6 nov. 2011 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 | HORSTMEIER Eckhard | 1964 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
6 nov. 2010 - 7 nov. 2010 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
2 | WALENTSCHKA Manfred | 1967 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
21 mars 2009 - 22 mars 2009 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Villach | ||||||||
1 | BRUNNER Konstantin | 1968 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
27 mars 2004 - 28 mars 2004 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | BLASCHKA Robert | 1958 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
4 | LINDNER Robert | 1961 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
12 juli 2003 - 13 juli 2003 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | HRUBESCH Andreas | 1956 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | FALLWICKL Armin | 1956 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) |