Plats | Status | Poule | Namn | Född | Kön | Nation | Klubb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 jan. 2007 - 28 jan. 2007 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | KHOVANSKIY Alexey | 1987 | M | RUS | ||||
2 | JOURNET Benoit | 1987 | M | FRA | TRAPPES (FRA) | |||
3 | MERTINE Julien | 1988 | M | FRA | RUEIL MALMAI (FRA) | |||
3 | SITDIKOV Airat | 1987 | M | RUS | ||||
5 feb. 2006 - 5 feb. 2006 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | MERINGOLO Alessandro | 1986 | M | ITA | [i] AERONAUTICA ROMA (ITA) | |||
2 | CADOT Jeremy | 1986 | M | FRA | HENIN BEAUMONT (FRA) | |||
3 | MINUTO Martino | 1988 | M | TUR | [i] EFE SK Ankara (EUR) | |||
3 | PERRIER Ghislain | 1987 | M | BRA | AUBERVILLIER (FRA) | |||
6 feb. 2005 - 6 feb. 2005 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | SIMONCELLI Luca | 1985 | M | ITA | ||||
2 | RIGIN Dmitry | 1985 | M | RUS | ||||
3 | GOLOVINE Vladimir | 1985 | M | RUS | ||||
3 | GRIDNEV Igor | 1985 | M | RUS | ||||
8 feb. 2004 - 8 feb. 2004 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | KLEIBRINK Benjamin | 1985 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | BALDINI Andrea | 1985 | M | ITA | [i] AERONAUTICA ROMA (ITA) | |||
3 | HOLLANDE Xavier | 1985 | M | FRA | ||||
3 | SENNI Francesco | 1986 | M | ITA | [i] CS Fides Livorno (ITA) | |||
2 feb. 2003 - 2 feb. 2003 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | CASSARA Andrea | 1984 | M | ITA | ||||
2 | KOBSIK Johannes | 1983 | M | GER | FC Schkeuditz (GER) | |||
3 | BALDINI Andrea | 1985 | M | ITA | [i] AERONAUTICA ROMA (ITA) | |||
3 | JAULT Jerome | 1983 | M | FRA | BOURG LA REINE (FRA) | |||
3 feb. 2002 - 3 feb. 2002 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | OTT Gregorio | 1983 | M | ITA | ||||
2 | CASSARA Andrea | 1984 | M | ITA | ||||
3 | N | CAPILLO Antonio | 1982 | M | ITA | |||
3 | MOLTCHAN Youri | 1983 | M | RUS | ||||
4 feb. 2001 - 4 feb. 2001 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | PIAZZA Ennio | 1981 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
2 | ELIS Boaz | 1981 | M | ISR | ||||
3 | MANSOUR David | 1981 | M | GBR | ||||
3 | ROHLFS Matthijs | 1981 | M | NED | SC Amsterdam (NED) | |||
6 feb. 2000 - 6 feb. 2000 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | BARRERA Stefano | 1980 | M | ITA | ||||
2 | ELIS Boaz | 1981 | M | ISR | ||||
3 | MCGUIRE Joshua | 1983 | M | CAN | ||||
3 | OTT Gregorio | 1983 | M | ITA | ||||
7 feb. 1999 - 7 feb. 1999 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | BONOMETTO Andrea | 1980 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
2 | BLUM Benjamin David | 1979 | M | GER | [i] Königsbacher SC (GER) | |||
3 | DEBIC Ozren | 1979 | M | CRO | MK Rapir (CRO) | |||
3 | PIAZZA Ennio | 1981 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
7 feb. 1998 - 8 feb. 1998 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | COUTANT Sebastien | 1978 | M | FRA | Masque de fer Lyon (FRA) | |||
2 | WEßELS André | 1981 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | BREUTNER Richard | 1979 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
3 | LECABELLEC Yann | 1980 | M | FRA | RUEIL MALMAI (FRA) | |||
1 feb. 1997 - 1 feb. 1997 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | FRIESS Erick | 1977 | M | FRA | ||||
2 | WENDEL Christian | 1977 | M | GER | ||||
3 | FRANK Tobias | 1978 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | VANNI Simone | 1979 | M | ITA | ||||
3 feb. 1996 - 3 feb. 1996 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | MOCEK Slawomir | 1976 | M | POL | ||||
2 | OFFENBERG Yoav | 1976 | M | ISR | ||||
3 | CHIRAC Noel | 1977 | M | FRA | VINCENNES CE (FRA) | |||
3 | CLERIX Bart | 1976 | M | BEL | ||||
4 feb. 1995 - 4 feb. 1995 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | TADDEI Lorenzo | 1975 | M | ITA | ||||
2 | ATTELY Loic | 1977 | M | FRA | ||||
3 | REICHLING Felix | 1977 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | SCHACHE Lars | 1976 | M | GER | TV Markkleeberg (GER) | |||
5 feb. 1994 - 6 feb. 1994 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | TADDEI Lorenzo | 1975 | M | ITA | ||||
2 | ZENNARO Matteo | 1976 | M | ITA | ||||
3 | RAMACCI Marco | 1977 | M | ITA | ||||
3 | SOULIER David | 1974 | M | FRA | ||||
1 nov. 1992 - 1 nov. 1992 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | JUHASZ Bence | 1973 | M | HUN | ||||
2 | TADDEI Lorenzo | 1975 | M | ITA | ||||
3 | COMINOTTI Alessandro | 1974 | M | ITA | ||||
3 | MARSI Mark | 1973 | M | HUN | ||||
2 feb. 1992 - 2 feb. 1992 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | RAUHAUS Jan Eric | 1973 | M | GER | ||||
2 | TADDEI Lorenzo | 1975 | M | ITA | ||||
3 | LUDWIG Michael | 1972 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | MAGNI Gabriele | 1973 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
2 feb. 1991 - 3 feb. 1991 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | DONZELLI Luca | 1972 | M | ITA | ||||
2 | TADDEI Lorenzo | 1975 | M | ITA | ||||
3 | MARSI Mark | 1973 | M | HUN | ||||
4 | AMORE Gian-Marco | 1971 | M | ITA | ||||
3 feb. 1990 - 4 feb. 1990 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | REITER Markus | 1971 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | WIENAND Wolfgang | 1972 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | BIßDORF Ralf | 1971 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
4 | BECKER Thorsten | 1971 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
4 feb. 1989 - 5 feb. 1989 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | DI RUSSO Fabio | 1969 | M | ITA | ||||
2 | KOCH Alexander | 1969 | M | GER | ||||
3 | AMORE Gian-Marco | 1971 | M | ITA | ||||
4 | BIßDORF Ralf | 1971 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
6 feb. 1988 - 7 feb. 1988 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | N | ENDRES Thomas | 1969 | M | GER | |||
2 | N | NELLI Adriano | 1968 | M | ITA | |||
3 | N | PUCCINI Alessandro | 1968 | M | ITA | CS Firenze Roberto Raggetti (ITA) | ||
4 | N | GALLI Fabio Maria | 1968 | M | ITA | Centro Sportivo Carabinieri (ITA) | ||
7 feb. 1987 - 8 feb. 1987 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | N | WEIDNER Thorsten | 1967 | M | GER | |||
2 | N | PLUMENAIL Lionel | 1967 | M | FRA | |||
3 | N | FINET Cyrille | 1971 | M | FRA | |||
8 feb. 1986 - 9 feb. 1986 | Citta di Como | Como | ||||||||
1 | N | SHAKER Maged | 1970 | M | EGY | |||
2 | N | WEIDNER Thorsten | 1967 | M | GER | |||
3 | N | ROSSI Francesco | 1966 | M | ITA | |||
4 | N | PUCCINI Salvatore | 1967 | M | ITA | CS Mestre (ITA) |