Plats | Status | Poule | Namn | Född | Kön | Nation | Klubb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 nov. 2023 - 5 nov. 2023 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | LENNKH Nikolaus | 2005 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
2 | N | LAZAR Alexander | 2005 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | JEREB Maks | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | WECHT-STEININGER Arthur | 2007 | M | AUT | |||
5 nov. 2022 - 6 nov. 2022 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | CHIARI Lukas | 2003 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
2 | N | MEIXNER Philip | 2003 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | JEREB Maks | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | LAZAR Alexander | 2005 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
6 nov. 2021 - 7 nov. 2021 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | MEIXNER Philip | 2003 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | CHIARI Lukas | 2003 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | HACKENBERG Yannik | 2004 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | JEREB Maks | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
25 jan. 2020 - 26 jan. 2020 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | CHIARI Lukas | 2003 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
2 | N | KÄFERBÖCK Jakob | 2004 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | MANDZHIEV Aldar | 2002 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | WURMBAUER Raul | 2003 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
10 nov. 2018 - 11 nov. 2018 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | N | VARGA Aljaz | 2000 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
2 | N | PANEBIANCO Alberto | 2000 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | FLICK Karl Friedrich | 1999 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | ŽORŽ ZAVIRŠEK Tei | 2001 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
11 nov. 2017 - 12 nov. 2017 | Barbasetti | Wien | ||||||||
1 | PANEBIANCO Alberto | 2000 | M | AUT | FC Villach (AUT) | |||
2 | MANDZHIEV Aldar | 2002 | M | AUT | UW Wien (AUT) | |||
3 | AKKAD Philipp Emanuel | 1999 | M | AUT | FCW Wels (AUT) | |||
3 | MEIXNER Philip | 2003 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) |