Plats | Status | Poule | Namn | Född | Kön | Nation | Klubb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 mars 2024 - 24 mars 2024 | Western Cape Provincial I | Cape Town | ||||||||
1 | N | VUNTU Athi | 1993 | M | RSA | Blues Cape Town (RSA) | ||
2 | N | KRUGER Pieter Willem | 2007 | M | RSA | Blues Cape Town (RSA) | ||
3 | N | HORSCROFT David | 1992 | M | RSA | Blues Cape Town (RSA) | ||
3 | N | WALLACE Connor | 2000 | M | RSA | UCT Cape Town (RSA) | ||
18 mars 2023 - 19 mars 2023 | Western Cape Provincial | Cape Town | ||||||||
1 | N | VUNTU Athi | 1993 | M | RSA | Blues Cape Town (RSA) | ||
2 | N | WALLACE Connor | 2000 | M | RSA | UCT Cape Town (RSA) | ||
3 | N | KRUGER Pieter Willem | 2007 | M | RSA | Blues Cape Town (RSA) | ||
3 | N | SANER Jeremy | 1998 | M | RSA | Cape Fencing Academy (RSA) | ||
17 feb. 2018 - 18 feb. 2018 | FWC Cape Town | Cape Town | ||||||||
1 | HARRILALL Mikesh | 1989 | M | RSA | Blues Cape Town (RSA) | |||
2 | KEMP Caroline | 1993 | F | RSA | Cape Fencing Academy (RSA) | |||
3 | BAXTER Clayton | 1989 | M | RSA | Blues Cape Town (RSA) | |||
3 | KOMAROV Yuri | 2003 | M | RSA | Cape Fencing Academy (RSA) | |||
25 feb. 2017 - 26 feb. 2017 | FWC Cape Town | Cape Town | ||||||||
1 | MALAHE Michael | 1988 | M | RSA | UCT Cape Town (RSA) | |||
2 | HVIDING Raphael | 1996 | M | RSA | Blues Cape Town (RSA) | |||
3 | HARRILALL Mikesh | 1989 | M | RSA | Blues Cape Town (RSA) | |||
3 | KEMP Caroline | 1993 | F | RSA | Cape Fencing Academy (RSA) | |||
23 apr. 2016 - 24 apr. 2016 | FWC Cape Town | Cape Town | ||||||||
1 | KIM Terry | 2000 | M | RSA | Bishops FC (RSA) | |||
2 | OOSTHUIZEN Pieter | 1994 | M | RSA | Cape Fencing Academy (RSA) | |||
3 | COLLINGS Alexander | 1996 | M | RSA | UCT Cape Town (RSA) | |||
3 | MORETTI Sebastian | 1969 | M | RSA | Garden Route FA (RSA) | |||
14 mars 2015 - 15 mars 2015 | FWC Cape Town | Cape Town | ||||||||
1 | N | VUNTU Athi | 1993 | M | RSA | Blues Cape Town (RSA) | ||
2 | N | SCHROEDER Adam | 1997 | M | RSA | Cape Fencing Academy (RSA) | ||
3 | N | LANDMAN Christian | 2001 | M | RSA | |||
3 | N | LEE Soo-Min | 1997 | M | RSA |