Plats | Status | Poule | Namn | Född | Kön | Nation | Klubb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 jan. 2024 - 28 jan. 2024 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | N | FUCHS Julian | 2002 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | ||
2 | N | BIRO Alexander | 2001 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | ||
3 | N | BERKTOLD Samuel | 2001 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | ||
4 | N | SCHUHMANN Jan | 2001 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | ||
14 jan. 2023 - 14 jan. 2023 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | N | BERKTOLD Samuel | 2001 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | ||
2 | N | FUCHS Julian | 2002 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | ||
3 | N | KOVACKI Milos | 1996 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | ||
4 | N | JANJIC Gregor | 2003 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | ||
14 jan. 2022 - 23 jan. 2022 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | N | BERKTOLD Samuel | 2001 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | ||
2 | N | SCHUHMANN Jan | 2001 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | ||
3 | N | FUCHS Julian | 2002 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | ||
4 | N | SPANOS Konstantin | 2004 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
18 jan. 2020 - 19 jan. 2020 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | N | SCHUHMANN Jan | 2001 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | ||
2 | N | STOLAR Samuel | 1998 | M | SVK | Akademia sermu (SVK) | ||
3 | N | HÄMMERLE Werner | 1966 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
3 | N | LACH Lukas | 1999 | M | AUT | UWK Graz (AUT) | ||
19 jan. 2019 - 20 jan. 2019 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | N | KNECHTL Lukas | 1997 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | ||
2 | N | BIRO Alexander | 2001 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | ||
3 | N | HARTMANN Florian | 1993 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
3 | N | STOLAR Samuel | 1998 | M | SVK | Akademia sermu (SVK) | ||
13 jan. 2018 - 14 jan. 2018 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | KNECHTL Lukas | 1997 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | |||
2 | HARTMANN Florian | 1993 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | |||
3 | SCHMID Florian | 1985 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | |||
3 | THEWANGER Emil | 1999 | M | AUT | OÖ Landesfechtklub (AUT) | |||
14 jan. 2017 - 15 jan. 2017 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | KNECHTL Lukas | 1997 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | |||
2 | KORLATH Alexander | 1993 | M | AUT | OÖ Landesfechtklub (AUT) | |||
3 | HATTINGER Jakob | 1999 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | |||
3 | SCHMIER Robert | 1994 | M | GER | Heidelberger FC/TSG R. (GER) | |||
16 apr. 2016 - 17 apr. 2016 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | DANIEL Thomas | 1985 | M | AUT | HSV Wr.Neustadt (AUT) | |||
2 | KORLATH Alexander | 1993 | M | AUT | OÖ Landesfechtklub (AUT) | |||
3 | KNECHTL Lukas | 1997 | M | AUT | GFU Graz (AUT) | |||
3 | SCHMID Florian | 1985 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | |||
18 apr. 2015 - 19 apr. 2015 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | N | SCHMID Florian | 1985 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
2 | N | HOFER Nikolaus | 1985 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
3 | N | DANIEL Thomas | 1985 | M | AUT | HSV Wr.Neustadt (AUT) | ||
3 | N | PUCHACHER Felix | 1999 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | ||
18 jan. 2014 - 19 jan. 2014 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | N | KAINZ Philipp | 1984 | M | AUT | FC Vindobona (AUT) | ||
2 | N | MATHE Jorg | 1982 | M | AUT | FC Vindobona (AUT) | ||
3 | N | DANIEL Thomas | 1985 | M | AUT | HSV Wr.Neustadt (AUT) | ||
3 | N | TESAR Rüdiger | 1966 | M | AUT | HSV Wr.Neustadt (AUT) | ||
19 jan. 2013 - 20 jan. 2013 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | MATHE Jorg | 1982 | M | AUT | FC Vindobona (AUT) | ||
1 | N | SCHMID Florian | 1985 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
3 | N | FRIES Clemens | 1984 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
4 | N | WETTER Elias | 1993 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | ||
21 jan. 2012 - 22 jan. 2012 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | RENTENBERGER Albin | 1983 | M | AUT | FC Vindobona (AUT) | ||
2 | N | MATHE Jorg | 1982 | M | AUT | FC Vindobona (AUT) | ||
3 | N | HASLINGER Peter | 1975 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
3 | N | KAINZ Philipp | 1984 | M | AUT | FC Vindobona (AUT) | ||
22 jan. 2011 - 23 jan. 2011 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | KNOLL Anton | 1984 | M | AUT | FC Vindobona (AUT) | ||
2 | N | SCHMID Florian | 1985 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
3 | N | HASLINGER Peter | 1975 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
3 | N | HOFER Nikolaus | 1985 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
9 jan. 2010 - 10 jan. 2010 | Österreichische Akademische Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | CASNY Dietmar | 1988 | M | AUT | FUL LINZ (AUT) | ||
2 | N | DANIEL Thomas | 1985 | M | AUT | HSV Wr.Neustadt (AUT) | ||
3 | N | BÖHM Johannes | 1977 | M | AUT | FC Vindobona (AUT) | ||
3 | N | KNOLL Anton | 1984 | M | AUT | FC Vindobona (AUT) |