rank | status | pool | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. mai 2024 - 19. mai 2024 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | CERNJAK Leon Svit | 2006 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | PONIKVAR Lars | 2005 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | BEBER Jurij | 2007 | M | SLO | |||
3 | N | BOZIC Brin | 2005 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
23. apr. 2023 - 23. apr. 2023 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | CERNJAK Leon Svit | 2006 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | BOZIC Brin | 2005 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | HVALA Vito | 2007 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | PONIKVAR Jon | 2007 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
29. jan. 2022 - 29. jan. 2022 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | GOLOB Lan | 2002 | M | SLO | SK Izola (SLO) | ||
2 | N | KRAJLAH Luka | 2003 | M | SLO | |||
3 | N | CERNJAK Leon Svit | 2006 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | STRUMBELJ Viktor | 2003 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
19. jun. 2021 - 20. jun. 2021 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | STRUMBELJ Viktor | 2003 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | MLAKAR Luka | 2002 | M | SLO | SK Izola (SLO) | ||
3 | N | BALER Bernard | 2003 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | BOZIC Brin | 2005 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
19. jan. 2019 - 19. jan. 2019 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | POERS Gregor | 2000 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
2 | N | MLAKAR Luka | 2002 | M | SLO | SK Izola (SLO) | ||
3 | N | GOLOB Lan | 2002 | M | SLO | SK Izola (SLO) | ||
3 | N | KRAJLAH Luka | 2003 | M | SLO | |||
20. jan. 2018 - 21. jan. 2018 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | POERS Gregor | 2000 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
2 | N | GOLOB Lan | 2002 | M | SLO | SK Izola (SLO) | ||
3 | N | GRUBAR Timon | 2002 | M | SLO | S.S.S.T. Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | TIC Gal | 1999 | M | SLO | |||
7. jan. 2017 - 8. jan. 2017 | Državno prvenstvo | Maribor | ||||||||
1 | N | WENZEL Tijan | 1999 | M | SLO | ASK Maribor (SLO) | ||
2 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | POERS Gregor | 2000 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
3 | N | TIC Gal | 1999 | M | SLO | |||
9. jan. 2016 - 10. jan. 2016 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | BABIC Tadej | 2000 | M | SLO | |||
2 | N | VERAS-REGENT Timotej | 1996 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | MRAVLJAK Jure | 1996 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | POERS Gregor | 2000 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
9. mai 2015 - 10. mai 2015 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | ZMAUC-KVAR Ziga | 1995 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
2 | N | MRAVLJAK Jure | 1996 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | POERS Gregor | 2000 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
3 | N | WENZEL Tijan | 1999 | M | SLO | ASK Maribor (SLO) | ||
29. mar. 2014 - 30. mar. 2014 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | MRAVLJAK Jure | 1996 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
2 | N | VERAS-REGENT Timotej | 1996 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | GLUHIC Gal | 1994 | M | SLO | |||
3 | N | ZMAUC-KVAR Ziga | 1995 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
11. mai 2013 - 12. mai 2013 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | KOMAN Robert | 1993 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | ZMAUC-KVAR Ziga | 1995 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
3 | N | DOKL Matic | 1998 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
3 | N | GLUHIC Gal | 1994 | M | SLO | |||
26. mai 2012 - 27. mai 2012 | Državno prvenstvo | Maribor | ||||||||
1 | N | GLUHIC Gal | 1994 | M | SLO | |||
2 | N | MRAMOR Matevz | 1995 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | KOMAN Robert | 1993 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | ZMAUC-KVAR Ziga | 1995 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
14. mai 2011 - 15. mai 2011 | Državno prvenstvo | Izola | ||||||||
1 | N | KOMAN Robert | 1993 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | MRAMOR Matevz | 1995 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | AIT-SI-MOHAMED Omar | 1992 | M | SLO | |||
3 | N | ZMAUC-KVAR Ziga | 1995 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
29. mai 2010 - 30. mai 2010 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | GOLOBIC Jan | 1992 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | AIT-SI-MOHAMED Omar | 1992 | M | SLO | |||
3 | N | KOMAN Robert | 1993 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | ZMAUC-KVAR Ziga | 1995 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) |