rank | status | pool | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. jan. 2007 - 21. jan. 2007 | Kungsbacka Masters | Kungsbacka | ||||||||
1 | N | VON DER OSTEN Frederik | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | HAGLUND Andreas | 1992 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
3 | N | EGELUND Alexander S. | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | FLYBORG Ludvig | 1993 | M | SWE | |||
21. jan. 2006 - 22. jan. 2006 | Kungsbacka Masters | Kungsbacka | ||||||||
1 | N | JOHANSSON Viktor | 1991 | M | SWE | |||
2 | N | JØRGENSEN Patrick | 1991 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | BRÄNNSTRÖM Gustaf | 1991 | M | SWE | |||
3 | N | WEINBERGER Oskar | 1993 | M | SWE | |||
22. jan. 2005 - 23. jan. 2005 | Kungsbacka Masters | Kungsbacka | ||||||||
1 | N | FEMØ Christian | 1990 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | TÖRNBLOM Rasmus | 1990 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | ||
3 | N | KARLSSON Philip | 1990 | M | SWE | |||
3 | N | RASMUSSEN Frederik-Dalhoff | 1990 | M | DEN | FK Mahaut (DEN) | ||
24. jan. 2004 - 25. jan. 2004 | Kungsbacka Masters | Kungsbacka | ||||||||
1 | N | STEINECK Viktor | 1989 | M | SWE | |||
2 | N | KIIL Filip | 1990 | M | DEN | |||
3 | N | HEDENSKOG Filip | 1989 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
3 | N | NICOLAIDIS Andreas | 1990 | M | SWE |