rank | status | pool | name | yob | γένος | nation | σωματείο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 30, 2023 - Oct 1, 2023 | 1 Prova Nazionale Master | Cosenza | ||||||||
1 | N | BOSIO Marco | 1961 | M | ITA | Schermabrescia (ITA) | ||
2 | N | LUZZO Pasquale | 1964 | M | ITA | CS Lametino Cz (ITA) | ||
3 | N | LANARI Ildo | 1962 | M | ITA | SC Roma (ITA) | ||
3 | N | ROSANO Camillo | 1963 | M | ITA | CS Savona (ITA) | ||
Oct 31, 2022 - Nov 1, 2022 | 1 Prova Nazionale Master | Ciserano (BG) | ||||||||
1 | N | DE SANTIS Michele | 1961 | M | ITA | |||
2 | N | DOUSSE Christian | 1960 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | N | BOSIO Marco | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | |||
Dec 4, 2021 - Dec 5, 2021 | 1 Prova Nazionale Master | Ciserano (BG) | ||||||||
1 | N | BOSIO Marco | 1961 | M | ITA | Schermabrescia (ITA) | ||
2 | N | MAZZOTTA Marco | 1962 | M | ITA | Comense Scherma (ITA) | ||
3 | N | DE SANTIS Michele | 1961 | M | ITA | Giulio Verne Scherma (ITA) | ||
3 | N | RUGGIERO Sabatino | 1962 | M | ITA | SC Torino (ITA) | ||
Jan 25, 2020 - Jan 26, 2020 | Prova Master Ciserano | Cividale del Friuli - Udine | ||||||||
1 | N | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | |||
2 | N | TIBERI Francesco | 1954 | M | ITA | |||
3 | N | QUAGLIA Giovanni | 1958 | M | ITA | |||
3 | N | VANNUCCI Antonio | 1958 | M | ITA |