rank | status | pool | name | yob | γένος | nation | σωματείο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 3, 2018 - Mar 4, 2018 | Bayerische Senioren Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HECKE Dieter | 1935 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
2 | SCHÖLß Michael | 1947 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | |||
3 | ALLKÄMPER Dieter | 1941 | M | GER | TSC Eintr. Dortmund (GER) | |||
3 | KUR Friedrich | 1940 | M | GER | USC München (GER) | |||
Mar 18, 2017 - Mar 19, 2017 | Bayerische Senioren Meisterschaft | München | ||||||||
1 | SUCHANEK Winfried | 1943 | M | GER | MTV Stuttgart (GER) | |||
2 | SCHÖLß Michael | 1947 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | |||
3 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | VALÄR Peter | 1943 | M | SUI | AFZ Zürich (SUI) | |||
Apr 23, 2016 - Apr 24, 2016 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | MK Vardar Skopje (MKD) | |||
2 | KUR Friedrich | 1940 | M | GER | USC München (GER) | |||
3 | KLEIN Tomas | 1942 | M | GER | Chemnitzer PSV (GER) | |||
3 | VEHRS Wolfgang | 1944 | M | GER | TS Bayreuth (GER) | |||
Jun 20, 2015 - Jun 21, 2015 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | ALLKÄMPER Dieter | 1941 | M | GER | TSC Eintr. Dortmund (GER) | |||
2 | PRECHTL Hanns | 1943 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | |||
3 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | KILBERTH Hans G. | 1937 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
Apr 5, 2014 - Apr 6, 2014 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HECKE Dieter | 1935 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
2 | PRECHTL Hanns | 1943 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | |||
3 | KLEIN Tomas | 1942 | M | GER | Chemnitzer PSV (GER) | |||
3 | MENCK Roger | 1943 | M | GER | [i] TV Wiblingen-Ulm (GER) | |||
Apr 13, 2013 - Apr 14, 2013 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
2 | RENTEL Manfred | 1939 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
3 | KLEIN Tomas | 1942 | M | GER | Chemnitzer PSV (GER) | |||
3 | STANGELAND Eyvind | 1942 | M | NOR | Stavanger FK (NOR) | |||
Mar 24, 2012 - Mar 25, 2012 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | KUR Friedrich | 1940 | M | GER | USC München (GER) | |||
2 | ALLKÄMPER Dieter | 1941 | M | GER | TSC Eintr. Dortmund (GER) | |||
3 | KLEIN Tomas | 1942 | M | GER | Chemnitzer PSV (GER) | |||
3 | VISSER Hans | 1935 | M | GER | TV Emden (GER) | |||
Apr 9, 2011 - Apr 10, 2011 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HECKE Dieter | 1935 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
2 | KUR Friedrich | 1940 | M | GER | USC München (GER) | |||
3 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | RENTEL Manfred | 1939 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
Apr 10, 2010 - Apr 11, 2010 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HECKE Dieter | 1935 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
2 | KILBERTH Hans G. | 1937 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
3 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | RENTEL Manfred | 1939 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
Nov 1, 2006 - Nov 1, 2006 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | GERENDAS Jozsef | 1936 | M | GER | FC Landau im ASV (GER) | |||
2 | VOGEL Jürgen | 1935 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | |||
3 | KONOPKA Reinhard | 1933 | M | GER | TV Jahn Siegen (GER) | |||
Apr 8, 2006 - Apr 9, 2006 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | VOGEL Jürgen | 1935 | M | GER | TV Ingolstadt (GER) | |||
Apr 2, 2005 - Apr 3, 2005 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | NESSLER Albert | 1932 | M | GER | MTV Stuttgart (GER) | |||
2 | HUBER Gottfried | 1925 | M | GER | ESV Neuaubing (GER) | |||
3 | VOGL Eugen | 1934 | M | GER | TB Weiden (GER) | |||
Apr 3, 2004 - Apr 4, 2004 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | NESSLER Albert | 1932 | M | GER | MTV Stuttgart (GER) | |||
2 | HUBER Gottfried | 1925 | M | GER | ESV Neuaubing (GER) | |||
3 | VOGL Eugen | 1934 | M | GER | TB Weiden (GER) | |||
Apr 5, 2003 - Apr 6, 2003 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | HUBER Gottfried | 1925 | M | GER | ESV Neuaubing (GER) | |||
2 | WEIß Josef | 1930 | M | GER | ||||
3 | NESSLER Albert | 1932 | M | GER | MTV Stuttgart (GER) |