Jun 5, 2024 - Jun 10, 2024 |
Campionati Italiani Squadra A1 | Cagliari
|
1 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
1 |
N |
|
BONSANTO Francesco |
1995 |
M |
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
1 |
N |
|
CURATOLI Luca |
1994 |
M |
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
1 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
1 |
N |
|
TORRE Pietro |
2002 |
M |
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
2 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
2 |
N |
|
GALLO Michele |
2001 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
2 |
N |
|
MIGNUZZI Giacomo |
1999 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
2 |
N |
|
NERI Matteo |
1999 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
2 |
N |
|
REA Mattia |
2001 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
3 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
3 |
N |
|
CAVALIERE Dario |
1997 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
3 |
N |
|
FOSCHINI Gabriele |
1990 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
3 |
N |
|
NARDELLA Emanuele |
2003 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
3 |
N |
|
REPETTI Giovanni |
1988 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
4 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
4 |
N |
|
BERRÈ Enrico |
1992 |
M |
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
4 |
N |
|
MASTRULLO Marco |
2003 |
M |
|
ITA |
Virtus Scherma Bologna (ITA) |
4 |
N |
|
OTTAVIANI Lorenzo |
2002 |
M |
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
4 |
N |
|
PAGANO Francesco |
2006 |
M |
|
ITA |
Ss Lazio Scherma Ariccia (ITA) |
Jun 7, 2023 - Jun 12, 2023 |
Campionati Italiani | La Spezia
|
1 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
1 |
N |
|
BERRÈ Enrico |
1992 |
M |
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
1 |
N |
|
D'ARMIENTO Francesco |
1994 |
M |
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
1 |
N |
|
OTTAVIANI Lorenzo |
2002 |
M |
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
1 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
2 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
2 |
N |
|
CAVALIERE Dario |
1997 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
2 |
N |
|
FOSCHINI Gabriele |
1990 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
2 |
N |
|
NARDELLA Emanuele |
2003 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
2 |
N |
|
REPETTI Giovanni |
1988 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
3 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
3 |
N |
|
CANTINI Edoardo |
2004 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
3 |
N |
|
GALLO Michele |
2001 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
3 |
N |
|
MIGNUZZI Giacomo |
1999 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
3 |
N |
|
REA Mattia |
2001 |
M |
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
4 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
4 |
N |
|
BONSANTO Francesco |
1995 |
M |
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
4 |
N |
|
FIORETTO Luca |
2000 |
M |
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
4 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
4 |
N |
|
TORRE Pietro |
2002 |
M |
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
May 31, 2022 - Jun 5, 2022 |
Campionati Italiani | Courmayeur
|
1 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
1 |
N |
|
FOSCHINI Gabriele |
1990 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
NARDELLA Emanuele |
2003 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
REPETTI Giovanni |
1988 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
2 |
N |
|
CANTINI Edoardo |
2004 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
MIGNUZZI Giacomo |
1999 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
NERI Matteo |
1999 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
RICCARDI Federico |
1997 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
3 |
N |
|
CURATOLI Luca |
1994 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
FIORETTO Luca |
2000 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
TORRE Pietro |
2002 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
4 |
N |
|
D'ARMIENTO Francesco |
1994 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
OTTAVIANI Lorenzo |
2002 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
Jun 4, 2021 - Jun 4, 2021 |
Campionati Italiani | Napoli
|
1 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
1 |
N |
|
BONSANTO Francesco |
1995 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
CURATOLI Luca |
1994 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
TORRE Pietro |
2002 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
2 |
N |
|
BERRÈ Enrico |
1992 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
D'ARMIENTO Francesco |
1994 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
OTTAVIANI Lorenzo |
2002 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
3 |
N |
|
CAVALIERE Dario |
1997 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
FOSCHINI Gabriele |
1990 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
NARDELLA Emanuele |
2003 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
REPETTI Giovanni |
1988 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) |
4 |
N |
|
DREOSSI Leonardo |
1997 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
OCCHIUZZI Diego |
1981 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
STELLA Antongiulio |
1988 |
M |
|
ITA |
|
Jun 7, 2019 - Jun 9, 2019 |
Campionati Italiani | Palermo
|
1 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
1 |
N |
|
BONSANTO Francesco |
1995 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
CURATOLI Luca |
1994 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
SCEPI Stefano |
1992 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
2 |
N |
|
BERRÈ Enrico |
1992 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
D'ARMIENTO Francesco |
1994 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
PELLEGRINI Alberto |
1988 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
3 |
N |
|
CAVALIERE Dario |
1997 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
FOSCHINI Gabriele |
1990 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
REPETTI Giovanni |
1988 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
4 |
N |
|
FORNASIR Alberto |
2000 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
GALLO Michele |
2001 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
MIGNUZZI Giacomo |
1999 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
RICCARDI Federico |
1997 |
M |
|
ITA |
|
Jun 7, 2018 - Jun 10, 2018 |
Campionati Italiani | Milano
|
1 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
1 |
N |
|
AFFEDE Leonardo |
1994 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
CURATOLI Luca |
1994 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
SCEPI Stefano |
1992 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
2 |
N |
|
CAVALIERE Dario |
1997 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
FOSCHINI Gabriele |
1990 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
REPETTI Giovanni |
1988 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
3 |
N |
|
ASPROMONTE Valerio |
1987 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
BERRÈ Enrico |
1992 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
D'ARMIENTO Francesco |
1994 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
PELLEGRINI Alberto |
1988 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) |
4 |
N |
|
DREOSSI Leonardo |
1997 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
OCCHIUZZI Diego |
1981 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
ROMANO Lorenzo |
1990 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
STELLA Antongiulio |
1988 |
M |
|
ITA |
|
Jun 7, 2017 - Jun 10, 2017 |
Campionati Italiani | Gorizia
|
1 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
1 |
N |
|
BERRÈ Enrico |
1992 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
D'ARMIENTO Francesco |
1994 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
PELLEGRINI Alberto |
1988 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
2 |
N |
|
AFFEDE Leonardo |
1994 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
CURATOLI Luca |
1994 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
SCEPI Stefano |
1992 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
3 |
N |
|
CAVALIERE Dario |
1997 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
FOSCHINI Gabriele |
1990 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
REPETTI Giovanni |
1988 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) |
4 |
N |
|
IMPARATO Cristiano |
1985 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
OCCHIUZZI Diego |
1981 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
ROMANO Lorenzo |
1990 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
STELLA Antongiulio |
1988 |
M |
|
ITA |
|
Jun 9, 2016 - Jun 12, 2016 |
Campionati Italiani | Roma
|
1 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
1 |
N |
|
AFFEDE Leonardo |
1994 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
CURATOLI Luca |
1994 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
SCEPI Stefano |
1992 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
2 |
N |
|
BERRÈ Enrico |
1992 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
D'ARMIENTO Francesco |
1994 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
PELLEGRINI Alberto |
1988 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
3 |
N |
|
MIRACCO Luigi |
1988 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
MUROLO Massimiliano |
1988 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
RICCARDI Federico |
1997 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
SBRAGIA Stefano |
1990 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Esercito (ITA) |
4 |
N |
|
CAVALIERE Dario |
1997 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
FOSCHINI Gabriele |
1990 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
REPETTI Giovanni |
1988 |
M |
|
ITA |
|
Jun 12, 2015 - Jun 15, 2015 |
Campionati Italiani | Torino
|
1 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
1 |
N |
|
BERRÈ Enrico |
1992 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
D'ARMIENTO Francesco |
1994 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
PELLEGRINI Alberto |
1988 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
2 |
N |
|
AFFEDE Leonardo |
1994 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
CIARI Marco |
1983 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
CURATOLI Luca |
1994 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
3 |
N |
|
MIRACCO Luigi |
1988 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
MUROLO Massimiliano |
1988 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
SBRAGIA Stefano |
1990 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) |
4 |
N |
|
IMPARATO Cristiano |
1985 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
OCCHIUZZI Diego |
1981 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
PIGNOTTI Luca |
1979 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
4 |
N |
|
ROMANO Lorenzo |
1990 |
M |
|
ITA |
|
May 29, 2014 - Jun 1, 2014 |
Campionati Italiani | Acireale
|
1 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
1 |
N |
|
BERRÈ Enrico |
1992 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
D'ARMIENTO Francesco |
1994 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
PELLEGRINI Alberto |
1988 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) |
2 |
N |
|
IMPARATO Cristiano |
1985 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
OCCHIUZZI Diego |
1981 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
ROMANO Lorenzo |
1990 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
STELLA Antongiulio |
1988 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
3 |
N |
|
IACOMETTI Luca |
1987 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
MIRACCO Luigi |
1988 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
MUROLO Massimiliano |
1988 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
SBRAGIA Stefano |
1990 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
4 |
N |
|
AFFEDE Leonardo |
1994 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
CIARI Marco |
1983 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
CURATOLI Luca |
1994 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
|
May 30, 2013 - Jun 2, 2013 |
Campionati Italiani | Triest
|
1 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) |
1 |
N |
|
IMPARATO Cristiano |
1985 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
OCCHIUZZI Diego |
1981 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
PIGNOTTI Luca |
1979 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
1 |
N |
|
ROMANO Lorenzo |
1990 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
2 |
N |
|
ASPROMONTE Valerio |
1987 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
MINUTO Martino |
1988 |
M |
|
TUR |
|
2 |
N |
|
PELLEGRINI Alberto |
1988 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
3 |
N |
|
AFFEDE Leonardo |
1994 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
CIARI Marco |
1983 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
CURATOLI Luca |
1994 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
4 |
N |
|
MIRACCO Luigi |
1988 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
MUROLO Massimiliano |
1988 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
SBRAGIA Stefano |
1990 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
TARANTINO Luigi |
1972 |
M |
|
ITA |
|
May 24, 2012 - May 27, 2012 |
Campionati Italiani | Bologna
|
1 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
1 |
N |
|
MIRACCO Luigi |
1988 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
MUROLO Massimiliano |
1988 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
PASTORE Giampiero |
1976 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
TRICARICO Marco |
1985 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
2 |
N |
|
BERRÈ Enrico |
1992 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
PELLEGRINI Alberto |
1988 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
3 |
N |
|
AFFEDE Leonardo |
1994 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
AQUILI Andrea |
1980 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
CIARI Marco |
1983 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) |
4 |
N |
|
IMPARATO Cristiano |
1985 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
OCCHIUZZI Diego |
1981 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
PIGNOTTI Luca |
1979 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
4 |
N |
|
SAVIOZZI Tommaso |
1992 |
M |
|
ITA |
|
May 26, 2011 - May 29, 2011 |
Campionati Italiani | Livorno
|
1 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
1 |
N |
|
MIRACCO Luigi |
1988 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
MUROLO Massimiliano |
1988 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
PASTORE Giampiero |
1976 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
TARANTINO Luigi |
1972 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
2 |
N |
|
CIARI Marco |
1983 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
MARINO Fabrizio |
1990 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
NUCCIO Riccardo |
1991 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
RICCIARDELLI Antonio |
1987 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) |
3 |
N |
|
IMPARATO Cristiano |
1985 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
OCCHIUZZI Diego |
1981 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
PIGNOTTI Luca |
1979 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
3 |
N |
|
ROMANO Lorenzo |
1990 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
SS LAZIO SCHERMA ARICCIA |
|
|
|
ITA |
Ss Lazio Scherma Ariccia (ITA) |
4 |
N |
|
ALBANESE Pierfrancesco |
1993 |
M |
|
ITA |
[i] SS Lazio Scherma Ariccia (ITA) |
4 |
N |
|
BERRÈ Enrico |
1992 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
DI MURO Stefano |
1985 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
SCEPI Stefano |
1992 |
M |
|
ITA |
|
Jun 24, 2010 - Jun 27, 2010 |
Campionati Italiani | Siracusa
|
1 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
1 |
N |
|
MIRACCO Luigi |
1988 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
PASTORE Giampiero |
1976 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
TARANTINO Luigi |
1972 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
TRICARICO Marco |
1985 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
CLUB SCHERMA ROMA |
|
|
|
ITA |
SC Roma (ITA) |
2 |
N |
|
AFFEDE Leonardo |
1994 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
BRUSCA Francesco |
1992 |
M |
|
ITA |
[i] CS Roma (ITA) |
2 |
N |
|
CECI Claudio |
1987 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
2 |
N |
|
MONTANO Aldo |
1978 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
3 |
N |
|
AQUILI Andrea |
1980 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
CIARI Marco |
1983 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
RICCIARDELLI Antonio |
1987 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
4 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
VERRONE Fabrizio |
1984 |
M |
|
ITA |
[i] FIAMME GIALLE SCHERMA (ITA) |
Jun 4, 2009 - Jun 7, 2009 |
Campionati Italiani | Tivoli
|
1 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
1 |
N |
|
MUROLO Massimiliano |
1988 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
PASTORE Giampiero |
1976 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
TARANTINO Luigi |
1972 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
TRICARICO Marco |
1985 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
2 |
N |
|
AQUILI Andrea |
1980 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
CIARI Marco |
1983 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
RICCIARDELLI Antonio |
1987 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
TERENZI Tonhi |
1969 |
M |
|
ITA |
[i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) |
3 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) |
3 |
N |
|
FORCELLA Raffaele |
1984 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
3 |
N |
|
IMPARATO Cristiano |
1985 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
OCCHIUZZI Diego |
1981 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
PIGNOTTI Luca |
1979 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
4 |
N |
|
CLUB SCHERMA ROMA |
|
|
|
ITA |
SC Roma (ITA) |
4 |
N |
|
AFFEDE Leonardo |
1994 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
CECI Claudio |
1987 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
4 |
N |
|
DELFINI Milvio |
1992 |
M |
|
ITA |
[i] CS Roma (ITA) |
4 |
N |
|
MONTANO Aldo |
1978 |
M |
|
ITA |
|
Jun 7, 2008 - Jun 8, 2008 |
Campionati Italiani | Varese
|
1 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
1 |
N |
|
MUROLO Massimiliano |
1988 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
PASTORE Giampiero |
1976 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
TARANTINO Luigi |
1972 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
TRICARICO Marco |
1985 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
2 |
N |
|
AQUILI Andrea |
1980 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
RICCIARDELLI Antonio |
1987 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
TERENZI Tonhi |
1969 |
M |
|
ITA |
[i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) |
2 |
N |
|
ZUCCA Diego |
1977 |
M |
|
ITA |
[i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) |
3 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
3 |
N |
|
PELLEGRINI Alberto |
1988 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
VERRONE Fabrizio |
1984 |
M |
|
ITA |
[i] FIAMME GIALLE SCHERMA (ITA) |
4 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) |
4 |
N |
|
FORCELLA Raffaele |
1984 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
4 |
N |
|
IMPARATO Cristiano |
1985 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
OCCHIUZZI Diego |
1981 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
PIGNOTTI Luca |
1979 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
Jul 12, 2007 - Jul 15, 2007 |
Campionati Italiani | Napoli
|
1 |
N |
|
CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
|
|
|
ITA |
Centro Sportivo Carabinieri (ITA) |
1 |
N |
|
CAVALIERE Alessandro |
1977 |
M |
|
ITA |
[i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) |
1 |
N |
|
MUROLO Massimiliano |
1988 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
PASTORE Giampiero |
1976 |
M |
|
ITA |
|
1 |
N |
|
TARANTINO Luigi |
1972 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
CLUB SCHERMA ROMA |
|
|
|
ITA |
SC Roma (ITA) |
2 |
N |
|
ALFANI Luca |
1987 |
M |
|
ITA |
|
2 |
N |
|
ANNIBALDI Daniele |
1985 |
M |
|
ITA |
[i] CS Roma (ITA) |
2 |
N |
|
CECI Claudio |
1987 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
2 |
N |
|
MONTANO Aldo |
1978 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
|
|
|
ITA |
Gruppo Scherma Fiamme Gialle (ITA) |
3 |
N |
|
CIARI Marco |
1983 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
PELLEGRINI Alberto |
1988 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
SAMELE Luigi |
1987 |
M |
|
ITA |
|
3 |
N |
|
VERRONE Fabrizio |
1984 |
M |
|
ITA |
[i] FIAMME GIALLE SCHERMA (ITA) |
4 |
N |
|
FIAMME ORO ROMA |
|
|
|
ITA |
Fiamme Oro Roma (ITA) |
4 |
N |
|
AQUILI Andrea |
1980 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
RICCIARDELLI Antonio |
1987 |
M |
|
ITA |
|
4 |
N |
|
TERENZI Tonhi |
1969 |
M |
|
ITA |
[i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) |
4 |
N |
|
ZUCCA Diego |
1977 |
M |
|
ITA |
[i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) |
Jun 2, 2006 - Jun 3, 2006 |
Campionati Italiani | Torino
|
1 |
|
|
CAVALIERE Alessandro |
1977 |
M |
|
ITA |
[i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) |
1 |
|
|
PASTORE Giampiero |
1976 |
M |
|
ITA |
|
1 |
|
|
SIROVICH Giovannimaria |
1971 |
M |
|
ITA |
[i] Fiame Oro Rom (ITA) |
1 |
|
|
TARANTINO Luigi |
1972 |
M |
|
ITA |
|
2 |
|
|
AQUILI Andrea |
1980 |
M |
|
ITA |
|
2 |
|
|
TARANTINI Michele |
1978 |
M |
|
ITA |
[i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) |
2 |
|
|
TERENZI Tonhi |
1969 |
M |
|
ITA |
[i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) |
2 |
|
|
ZUCCA Diego |
1977 |
M |
|
ITA |
[i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) |
3 |
|
|
CECI Claudio |
1987 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
3 |
|
|
IMPARATO Cristiano |
1985 |
M |
|
ITA |
|
3 |
|
|
OCCHIUZZI Diego |
1981 |
M |
|
ITA |
|
3 |
|
|
PIGNOTTI Luca |
1979 |
M |
|
ITA |
[i] AERONAUTICA ROMA (ITA) |
4 |
|
|
CROCI Ruben |
1984 |
M |
|
ITA |
[i] ASD FRASCATI SCHERMA (ITA) |
4 |
|
|
ENEA Gabriele |
1983 |
M |
|
ITA |
[i] ASD FRASCATI SCHERMA (ITA) |
4 |
|
|
PELONE Gabriele |
1989 |
M |
|
ITA |
[i] ASD FRASCATI SCHERMA (ITA) |
4 |
|
|
POMPEI Valerio |
1984 |
M |
|
ITA |
|