Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2, 2024 - Mar 3, 2024 | Challenge Ryszard Marszalek | Bern | ||||||||
1 | N | MONIOUDIS Maria | 2010 | F | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
2 | N | OMAGBE Kelechi | 2010 | F | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
3 | N | OGGIER Kara | 2011 | F | SUI | SES Sion (SUI) | ||
3 | N | RAVELLI Elodie | 2011 | F | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
Mar 4, 2023 - Mar 5, 2023 | Challenge Ryszard Marszalek | Bern | ||||||||
1 | N | MIHALACHE Sarah | 2009 | F | SUI | FGL Luzern (SUI) | ||
2 | N | LIONELLO Anna | 2009 | F | SUI | CAL Lausanne (SUI) | ||
3 | N | GROND Sophie Gaia | 2009 | F | SUI | FCZ Zug (SUI) | ||
3 | N | MONIOUDIS Maria | 2010 | F | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
Mar 2, 2019 - Mar 3, 2019 | L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | HEUBI Pauline | 2005 | F | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
2 | N | BONNY Victoria | 2005 | F | SUI | FCZ Zug (SUI) | ||
3 | N | GOGNIAT Vanie | 2005 | F | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
3 | N | VÖGTLI Alba | 2005 | F | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
Mar 3, 2018 - Mar 4, 2018 | L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | GOGNIAT Vanie | 2005 | F | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | |||
2 | LEBRILLANT Geetha | 2004 | F | FRA | ||||
3 | HEUBI Pauline | 2005 | F | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | |||
3 | LUSTI Andrina | 2005 | F | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
Mar 4, 2017 - Mar 5, 2017 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | PETTOLA Chiara | 2003 | F | SUI | LUG Lugano (SUI) | |||
2 | MASCIARI Valentina | 2003 | F | SUI | [i] SAL Lugano (SUI) | |||
3 | FOURNIER Baïka | 2003 | F | FRA | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | SCHIBLER Chiara | 2004 | F | SUI | BFC Basel (SUI) | |||
Mar 5, 2016 - Mar 6, 2016 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | GABUTTI Emilie | 2002 | F | SUI | [i] SAL Lugano (SUI) | |||
2 | BOUILLANT Audrey | 2002 | F | SUI | SEVM Vevey (SUI) | |||
3 | BOSCHERINI Victoria | 2002 | F | SUI | SEVM Vevey (SUI) | |||
3 | PASCHE Alyssa | 2002 | F | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
Mar 7, 2015 - Mar 8, 2015 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | VILLIGER Elin | 2001 | F | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
2 | N | DAGANI Nina | 2001 | F | SUI | |||
3 | N | BOUILLANT Audrey | 2002 | F | SUI | SEVM Vevey (SUI) | ||
3 | N | PASQUALI Annalisa | 2001 | F | ITA | Bresso Ass. Schermistica (ITA) | ||
Mar 22, 2014 - Mar 23, 2014 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | EBERHARD Lucrezia | 2000 | F | SUI | |||
2 | N | LUNA Alessandra | 2000 | F | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | PETREMAND Zelie | 2000 | F | SUI | |||
3 | N | STURMHOEFEL Katrina | 2000 | F | SUI | |||
Mar 23, 2013 - Mar 24, 2013 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | BOS Valentina | 1999 | F | SUI | SEB Basel (SUI) | ||
2 | N | BALMELLI Alessia | 1999 | F | SUI | |||
3 | N | BUU HOANG Allana | 1999 | F | SUI | |||
3 | N | MASSEREY Solene | 1999 | F | SUI | CES Sierre (SUI) | ||
Mar 24, 2012 - Mar 25, 2012 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | ROGNON Justine | 1998 | F | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | ||
2 | N | PIETZONKA Annick | 1998 | F | SUI | |||
3 | N | BOS Valentina | 1999 | F | SUI | SEB Basel (SUI) | ||
3 | N | HABLÜTZEL Demi | 1998 | F | SUI | FZB Basel (SUI) |