Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 20, 1976 - Mar 21, 1976 | Halmstadfäktningarna | Halmstad | ||||||||
1 | N | EKSTEDT Lars | 1959 | M | SWE | |||
2 | N | KANIKOWSKI Andrzej | 1944 | M | POL | |||
3 | N | ASHLEY P | 1900 | M | USA | |||
4 | N | HANSEN C | 1900 | M | GER | |||
Mar 22, 1975 - Mar 23, 1975 | Halmstadfäktningarna | Halmstad | ||||||||
1 | N | KANIKOWSKI Andrzej | 1944 | M | POL | |||
2 | N | HARMENBERG Johan | 1954 | M | SWE | |||
3 | N | EKSTEDT Lars | 1959 | M | SWE | |||
4 | N | SAGI György | 1937 | M | HUN | |||
Mar 23, 1974 - Mar 24, 1974 | Halmstadfäktningarna | Halmstad | ||||||||
1 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
2 | N | ROED Jesper | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | LINDHOLM Björn | 1948 | M | SWE | |||
4 | N | LINDHKVIST Peter | 1951 | M | SWE | |||
Mar 24, 1973 - Mar 25, 1973 | Halmstadfäktningarna | Halmstad | ||||||||
1 | N | PFEIFFER Peter | 1948 | M | GER | |||
2 | N | HAERTTER Klaus | 1952 | M | GER | |||
3 | N | SUNDBERG Per | 1949 | M | SWE | |||
4 | N | EDLING Rolf | 1943 | M | SWE | |||
Mar 25, 1972 - Mar 26, 1972 | Halmstadfäktningarna | Halmstad | ||||||||
1 | N | SCHENKEL Klaus | 1940 | M | GER | |||
2 | N | BEHRENS Hartmuth | 1951 | M | GER | |||
3 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
May 8, 1971 - May 9, 1971 | Halmstadfäktningarna | Halmstad | ||||||||
1 | N | AMBOZSKI T | 1900 | M | POL | |||
2 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
3 | N | LINDHOLM Björn | 1948 | M | SWE | |||
Mar 14, 1970 - Mar 15, 1970 | Halmstadfäktningarna | Halmstad | ||||||||
1 | N | LISEWSKI Adam Michal | 1944 | M | POL | |||
2 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
3 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
4 | N | BEMSTRÖM Peter | 1900 | M | SWE | |||
Mar 29, 1969 - Mar 30, 1969 | Halmstadfäktningarna | Halmstad | ||||||||
1 | N | KANIKOWSKI Andrzej | 1944 | M | POL | |||
2 | N | KUNZE Ryszard Wladyslaw | 1939 | M | POL | |||
3 | N | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | |||
4 | N | KOCK Jørgen | 1942 | M | DEN |