Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 18, 2024 - May 19, 2024 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | JEREB Maks | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
2 | N | RAZPOTNIK SIMENC Azbe | 2008 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | HOCEVAR Miha | 2007 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | ZORE Tilen | 2009 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
Apr 23, 2023 - Apr 23, 2023 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | KRAJNC Peter | 2003 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
2 | N | JEREB Maks | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | HOCEVAR Miha | 2007 | M | SLO | |||
3 | N | SUSTAR Andrej | 2005 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
Jan 29, 2022 - Jan 29, 2022 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | KRAJNC Peter | 2003 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
2 | N | JEREB Maks | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | SUSTAR Andrej | 2005 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | VRHOVSEK Val | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
Jun 19, 2021 - Jun 20, 2021 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | ŽORŽ ZAVIRŠEK Tei | 2001 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
2 | N | SUSTAR Andrej | 2005 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | PODLESNIK Amadej | 2003 | M | SLO | |||
3 | N | URBAS Jurij | 2004 | M | SLO | |||
Jan 19, 2019 - Jan 19, 2019 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | KRAJNC Peter | 2003 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
2 | N | ŽORŽ ZAVIRŠEK Tei | 2001 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | JEREB Martin | 2003 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | VARGA Aljaz | 2000 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
Jan 20, 2018 - Jan 21, 2018 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | KRAJNC Peter | 2003 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
2 | N | ŽORŽ ZAVIRŠEK Tei | 2001 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | VARGA Aljaz | 2000 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
Jan 7, 2017 - Jan 8, 2017 | Državno prvenstvo | Maribor | ||||||||
1 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
2 | N | VARGA Aljaz | 2000 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | MENASE Gal | 2001 | M | SLO | SK Olimpija (SLO) | ||
3 | N | ŽORŽ ZAVIRŠEK Tei | 2001 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
Jan 9, 2016 - Jan 10, 2016 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
2 | N | MENASE Gal | 2001 | M | SLO | SK Olimpija (SLO) | ||
3 | N | MENASE Dan | 2000 | M | SLO | SK Erazem (SLO) | ||
3 | N | VARGA Aljaz | 2000 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
Mar 29, 2014 - Mar 30, 2014 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | ZMAUC-KVAR Ziga | 1995 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
2 | N | FIJAVZ BACOVNIK Lovro | 1995 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | VARGA Aljaz | 2000 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) |