Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 25, 2024 - May 26, 2024 | Campeonato de España | Soria | ||||||||
1 | N | RAMI ROZPIDE Rayan | 2007 | M | ESP | |||
2 | N | RUIZ VAZQUEZ Pablo | 2007 | M | ESP | |||
3 | N | ENRIQUEZ Lucas | 2008 | M | ESP | |||
3 | N | FALCON PAISER Jose Francesco | 2007 | M | ESP | |||
May 27, 2023 - May 28, 2023 | Campeonato de España | Santander | ||||||||
1 | N | RAMI ROZPIDE Rayan | 2007 | M | ESP | |||
2 | N | MARTIN GAMAZO Jose Miguel | 2006 | M | ESP | |||
3 | N | GILI LOPEZ Pau | 2007 | M | ESP | SAC-B (ESP) | ||
3 | N | MARTIN LOPEZ Jorge | 2006 | M | ESP | |||
May 28, 2022 - May 29, 2022 | Campeonato de España | El Tiemblo | ||||||||
1 | N | RUIZ VELAYOS Angel | 2005 | M | ESP | |||
2 | N | DE LA CAL GUIJARRO Jaime | 2005 | M | ESP | |||
3 | N | MARTIN GAMAZO Jose Miguel | 2006 | M | ESP | |||
3 | N | PEREIRA EIRIZ Jorge | 2006 | M | ESP | |||
Jun 12, 2021 - Jun 13, 2021 | Campeonato de España | Avila | ||||||||
1 | N | STOFENMACHER STISIN Lior | 2004 | M | ESP | |||
2 | N | JEUN Daniel | 2004 | M | ESP | |||
3 | N | LOSANTOS MONTES David | 2004 | M | ESP | |||
3 | N | SOLA SEGURA Rafael | 2005 | M | ESP | |||
May 18, 2019 - May 18, 2019 | Campeonato de España | Valencia | ||||||||
1 | N | DE LOS MOZOS Javier | 2002 | M | ESP | SAES-BU (ESP) | ||
2 | N | EGUILUZ Inigo | 2002 | M | ESP | SAES-BU (ESP) | ||
3 | N | CHUZON Miguel Angel | 2003 | M | ESP | |||
3 | N | MARTI GARCIA Aleix | 2002 | M | ESP | SEA-T (ESP) | ||
Apr 29, 2018 - Apr 30, 2018 | Campeonato de España | Chiclana de la Frontera | ||||||||
1 | N | GORMAZ Javier Ivan | 2001 | M | ESP | CESAL-M (ESP) | ||
2 | N | LOPEZ CORAZON Diego | 2002 | M | ESP | SAES-BU (ESP) | ||
3 | N | IGLESIAS Pol | 2002 | M | ESP | CE SAM de Barcelona (ESP) | ||
3 | N | RAMA BLANCO Rodrigo | 2001 | M | ESP | |||
May 28, 2017 - May 29, 2017 | Campeonato de España | Valencia | ||||||||
1 | N | GONELL Gerard | 2000 | M | ESP | SEA-T (ESP) | ||
2 | N | SANTIUSTE Alvaro | 2001 | M | ESP | COE-M (ESP) | ||
3 | N | BERMEJO Noe | 2000 | M | ESP | VCE-VA (ESP) | ||
3 | N | DE NO VELEZ Jaime | 2000 | M | ESP | CCE-M (ESP) | ||
May 30, 2015 - May 31, 2015 | Campeonato de España | Onda | ||||||||
1 | N | NIETO Guillermo | 1999 | M | ESP | VCE-VA (ESP) | ||
2 | N | BERMEJO Noe | 2000 | M | ESP | VCE-VA (ESP) | ||
3 | N | ALARCIA Daniel | 1999 | M | ESP | VCE-VA (ESP) | ||
3 | N | ORTA Javier | 1998 | M | ESP | CREA-M (ESP) |