Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 30, 2015 - May 31, 2015 | Malmö International - Nordic Championships | Malmö | ||||||||
1 | N | WATSON Stewart | 1973 | M | GBR | |||
2 | N | BERLAND Mick With | 1998 | M | DEN | Roskilde FK (DEN) | ||
3 | N | DE JONG SKIERUS Johan | 1989 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
3 | N | WAGNER Alexander | 1990 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | ||
Jun 1, 2013 - Jun 2, 2013 | Ystad International | Ystad | ||||||||
1 | N | KJØLLER Jørgen | 1957 | M | DEN | Gribskov FK (DEN) | ||
2 | N | FORTES Reuben | 1983 | M | NZL | ZRD Stockholm (SWE) | ||
3 | N | BORSOW Igor | 1951 | M | GER | FG Rotation Berlin (GER) | ||
3 | N | DAHMÉN Carl Henrik | 1994 | M | SWE | |||
Jun 19, 2010 - Jun 20, 2010 | Ystad International | Ystad | ||||||||
1 | N | KONYA Balazs | 1972 | M | HUN | LUGI Lund (SWE) | ||
2 | N | LUNDQVIST Anton | 1972 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | ||
3 | N | DAHMÉN Carl Henrik | 1994 | M | SWE | |||
3 | N | KJELDSEN Claus | 1974 | M | DEN | Hillerød FK (DEN) | ||
Jun 13, 2009 - Jun 14, 2009 | Ystad International | Ystad | ||||||||
1 | N | KACPRZAK Jakub | 1990 | M | POL | |||
2 | N | MAJCHERSKI Aleksander | 1992 | M | POL | |||
3 | N | JANASIK Adam | 1994 | M | POL | KKSz Konin (POL) | ||
3 | N | JØRGENSEN Magnus Normann | 1993 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
Jun 2, 2007 - Jun 3, 2007 | Ystad International | Ystad | ||||||||
1 | N | AL SHARESTANI Fahd | 1991 | M | DEN | Roskilde FK (DEN) | ||
2 | N | KONYA Balazs | 1972 | M | HUN | LUGI Lund (SWE) | ||
3 | N | AHLBERG Patrik | 1985 | M | SWE | |||
3 | N | VAN BARNEVELD Wojtek Adriaan | 1981 | M | NED | Eintracht Duisburg (GER) | ||
Jun 17, 2006 - Jun 18, 2006 | Ystad International - Nordic Championships | Ystad | ||||||||
1 | N | MAGNUSSON Mattias | 1981 | M | SWE | |||
2 | N | ROMAN Mika | 1974 | M | FIN | Säiläklubi (FIN) | ||
3 | N | ÅRNFELT Thomas | 1971 | M | SWE | |||
3 | N | JÖRGENSEN Jens | 1979 | M | GER | |||
Jun 16, 1990 - Jun 17, 1990 | Ystad International | Ystad | ||||||||
1 | N | JASKOT Norbert | 1971 | M | POL | |||
2 | N | KOSINSKI Jerzy | 1955 | M | POL | |||
3 | N | WARZYCH Witold | 1968 | M | POL | |||
4 | N | WĘCŁAWEK Wlodzimierz | 1900 | M | POL | |||
Jun 10, 1989 - Jun 11, 1989 | Ystad International | Ystad | ||||||||
1 | N | KOSINSKI Jerzy | 1955 | M | POL | |||
2 | N | GALOVSKI Pavel | 1900 | M | POL | |||
3 | N | OSKAMP Anton | 1965 | M | NED | SC Amsterdam (NED) | ||
4 | N | DIJKMAN Jan Maarten | 1970 | M | NED | |||
Aug 5, 1988 - Aug 7, 1988 | Ystad International | Ystad | ||||||||
1 | N | COICAUD Alain | 1967 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
2 | N | MAZUREK Jaroslaw | 1968 | M | POL | |||
3 | N | VAN DEN HAM Erik | 1967 | M | NED | |||
4 | N | BERNADZKI Przemyslaw | 1900 | M | POL | |||
Aug 8, 1987 - Aug 9, 1987 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | GRANGER-VEYRON Herve | 1958 | M | FRA | |||
2 | N | GUICHOT Pierre | 1963 | M | FRA | |||
3 | N | GNIEWKOWSKI Marek | 1965 | M | POL | |||
4 | N | TROTTEIN Thierry | 1956 | M | FRA | |||
Aug 2, 1986 - Aug 3, 1986 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
2 | N | JØRGENSEN Jens-Normann | 1951 | M | DEN | |||
3 | N | CHRISTTREU Holger | 1961 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
4 | N | ÅGREN Erik | 1964 | M | SWE | |||
Aug 3, 1985 - Aug 4, 1985 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | JØRGENSEN Jens-Normann | 1951 | M | DEN | |||
2 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
3 | N | UNGUREIT Udo | 1950 | M | GER | OSC Berlin (GER) | ||
4 | N | ÅBRANDT Thomas | 1960 | M | SWE | |||
Aug 4, 1984 - Aug 5, 1984 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
2 | N | UNGUREIT Udo | 1950 | M | GER | OSC Berlin (GER) | ||
3 | N | ÅBRANDT Thomas | 1960 | M | SWE | |||
4 | N | FORNITZ Michael | 1959 | M | DEN | FK Mahaut (DEN) | ||
Aug 6, 1983 - Aug 7, 1983 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
2 | N | ÅBRANDT Thomas | 1960 | M | SWE | |||
3 | N | CHRISTTREU Holger | 1961 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
4 | N | GRAVLEV Kim | 1900 | M | DEN | |||
Aug 7, 1982 - Aug 8, 1982 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | NOWAK Stefan | 1962 | M | GER | |||
2 | N | NOREISCH Rainer | 1961 | M | GER | |||
3 | N | UNGUREIT Udo | 1950 | M | GER | OSC Berlin (GER) | ||
4 | N | PICCORY Gilles | 1900 | M | FRA | |||
Aug 8, 1981 - Aug 9, 1981 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | PIGULA Tadeusz | 1952 | M | POL | |||
2 | N | UNGUREIT Udo | 1950 | M | GER | OSC Berlin (GER) | ||
3 | N | EDELMAN Michael | 1948 | M | SWE | |||
4 | N | MÜNTER Erik | 1900 | M | SWE | |||
Aug 2, 1980 - Aug 3, 1980 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | PIGULA Tadeusz | 1952 | M | POL | |||
2 | N | UNGUREIT Udo | 1950 | M | GER | OSC Berlin (GER) | ||
3 | N | POLAKOWSKI Jaroslaw | 1900 | M | POL | |||
4 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
Jul 6, 1979 - Jul 8, 1979 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
2 | N | WERNER Peder | 1949 | M | SWE | |||
3 | N | KARLSTRÖM Claes | 1900 | M | SWE | |||
4 | N | ÅBRANDT Thomas | 1960 | M | SWE | |||
Aug 4, 1978 - Aug 6, 1978 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | PIGULA Tadeusz | 1952 | M | POL | |||
2 | N | KAISER Christopher | 1900 | M | GER | |||
3 | N | SCHUMMER J | 1900 | M | GER | |||
Aug 5, 1977 - Aug 7, 1977 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | KOSINSKI Jerzy | 1955 | M | POL | |||
Jul 30, 1976 - Aug 1, 1976 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | KOSTRZEWA Andrzej | 1958 | M | POL | |||
2 | N | PIGULA Tadeusz | 1952 | M | POL | |||
3 | N | MAKOWKA Wojciech | 1900 | M | POL | |||
4 | N | GIBCZYNSKI Waldemar | 1900 | M | POL | |||
Aug 1, 1975 - Aug 3, 1975 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | MAKOWKA Wojciech | 1900 | M | POL | |||
2 | N | PIGULA Tadeusz | 1952 | M | POL | |||
3 | N | LUCZAK Maciej | 1900 | M | POL | |||
4 | N | KOSTRZEWA Andrzej | 1958 | M | POL | |||
Aug 2, 1974 - Aug 4, 1974 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | KAWECKI Zygmunt | 1942 | M | POL | |||
2 | N | KOSCIELNIAKOWSKI Andrzej | 1900 | M | POL | |||
3 | N | PIGULA Tadeusz | 1952 | M | POL | |||
4 | N | MAKOWKA Wojciech | 1900 | M | POL | |||
Aug 3, 1973 - Aug 5, 1973 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | PIGULA Tadeusz | 1952 | M | POL | |||
2 | N | NOWAK Ryszard | 1900 | M | POL | |||
3 | N | JÖNSSON Orvar | 1950 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | ||
4 | N | KOSINSKI Jerzy | 1955 | M | POL | |||
Jul 28, 1972 - Jul 30, 1972 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | KOSCIELNIAKOWSKI Andrzej | 1900 | M | POL | |||
2 | N | WALEWSKI Edmund | 1900 | M | POL | |||
3 | N | JOHNSSON Jonny | 1932 | M | SWE | |||
4 | N | NOWAK Ryszard | 1900 | M | POL | |||
Jul 30, 1971 - Aug 1, 1971 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | WITCZAK Marian | 1899 | M | POL | |||
2 | N | NOWAK Ryszard | 1900 | M | POL | |||
3 | N | WOJCINSKI Henryk | 1900 | M | POL | |||
4 | N | JÖNSSON Orvar | 1950 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | ||
Jul 31, 1970 - Aug 2, 1970 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | WALEWSKI Edmund | 1900 | M | POL | |||
2 | N | WOJCINSKI Henryk | 1900 | M | POL | |||
3 | N | NOWAK Ryszard | 1900 | M | POL | |||
4 | N | JAGIELSKI Andrzej | 1900 | M | POL | |||
Aug 1, 1969 - Aug 3, 1969 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | PIGULA Tadeusz | 1952 | M | POL | |||
2 | N | SZEPESI Denes | 1939 | M | SWE | |||
3 | N | JANUSZEWSKI Wojciech | 1900 | M | POL | |||
4 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
Aug 2, 1968 - Aug 4, 1968 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | GANCHEV Martin | 1900 | M | GBR | |||
2 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | ROCHOWIECKI Andrzej | 1900 | M | POL | |||
4 | N | RIZZUTO Paul Joseph | 1936 | M | AUS | |||
Aug 4, 1967 - Aug 6, 1967 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | WITCZAK Marian | 1899 | M | POL | |||
2 | N | WOJCINSKI Henryk | 1900 | M | POL | |||
3 | N | WALEWSKI Edmund | 1900 | M | POL | |||
Aug 5, 1966 - Aug 7, 1966 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | RAVN Palle | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | VON KOSS Jan Christopher | 1945 | M | NOR | |||
3 | N | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | ||
4 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
Aug 6, 1965 - Aug 8, 1965 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
2 | N | RAVN Palle | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
4 | N | KOCK Jørgen | 1942 | M | DEN | |||
Aug 7, 1964 - Aug 9, 1964 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | RAVN Palle | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
3 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
Aug 9, 1963 - Aug 11, 1963 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
2 | N | KOCK Jørgen | 1942 | M | DEN | |||
3 | N | REDGÅRD Knut | 1900 | M | SWE | |||
4 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
Aug 10, 1962 - Aug 12, 1962 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | OLDCORN Richard | 1938 | M | AUS | |||
2 | N | ENHAGEN Carl-Olof | 1921 | M | SWE | |||
3 | N | ESTERHAZY E | 1900 | M | DEN | |||
4 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
Aug 4, 1961 - Aug 6, 1961 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
2 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | ESTERHAZY E | 1900 | M | DEN | |||
Aug 12, 1960 - Jun 14, 1960 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
2 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
4 | N | VON TROIL Knut | 1926 | M | FIN | |||
Aug 7, 1959 - Aug 9, 1959 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
3 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
Aug 8, 1958 - Aug 10, 1958 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
2 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | LEWIN Ulf | 1937 | M | SWE | |||
4 | N | RAVN Palle | 1900 | M | DEN | |||
Aug 9, 1957 - Aug 11, 1957 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
2 | N | BORESTAM Stig | 1917 | M | SWE | |||
3 | N | LEWIN Ulf | 1937 | M | SWE | |||
4 | N | ANDERSEN Erik Thorvald | 1919 | M | DEN | |||
Aug 3, 1956 - Aug 5, 1956 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
3 | N | ENHAGEN Carl-Olof | 1921 | M | SWE | |||
4 | N | VON TROIL Knut | 1926 | M | FIN | |||
Aug 5, 1955 - Aug 7, 1955 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
2 | N | STJÄRNHAGEN Kjell | 1918 | M | SWE | |||
3 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
Aug 6, 1954 - Aug 8, 1954 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
2 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
3 | N | WERDER Bo | 1936 | M | SWE | |||
4 | N | ENHAGEN Carl-Olof | 1921 | M | SWE | |||
Aug 7, 1953 - Aug 9, 1953 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | BORESTAM Stig | 1917 | M | SWE | |||
2 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
3 | N | ENHAGEN Carl-Olof | 1921 | M | SWE | |||
4 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
Aug 4, 1950 - Aug 6, 1950 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
2 | N | CHRISTENSEN P F | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | CARNERA Raimondo Alberto Pietro | 1915 | M | DEN | |||
4 | N | LARSSON Kjell | 1900 | M | SWE | |||
Jun 26, 1937 - Jun 27, 1937 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | GRANFELT Hans | 1897 | M | SWE | |||
2 | N | CARNERA Raimondo Alberto Pietro | 1915 | M | DEN | |||
3 | N | BARDING Axel | 1909 | M | DEN | |||
4 | N | ANDERSEN S | 1900 | M | DEN | |||
Jun 27, 1936 - Jun 28, 1936 | Ystadfäktningarna | Ystad | ||||||||
1 | N | TINGDAL Ivar | 1893 | M | SWE | |||
2 | N | ENNA Sigurd | 1904 | M | DEN | |||
3 | N | LEIDERSDORFF Aage Albert | 1910 | M | DEN | |||
4 | N | HAMMER SØRENSEN Erik | 1902 | M | DEN |