Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 11, 2024 - Jan 14, 2024 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | COVALIU Vlad | 2005 | M | ROU | |||
2 | N | CIDU Casian | 2006 | M | ROU | CSS Unirea Iasi (ROU) | ||
3 | N | NITU Radu | 2004 | M | ROU | CS RIPOSTA (ROU) | ||
3 | N | SOVAR Marco | 2004 | M | ROU | CS Dinamo Bucuresti (ROU) | ||
Jan 14, 2023 - Jan 17, 2023 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | COVALIU Vlad | 2005 | M | ROU | |||
2 | N | NITU Radu | 2004 | M | ROU | CS RIPOSTA (ROU) | ||
3 | N | DRAGOMIR Eduard | 2003 | M | ROU | CSS Slobozia (ROU) | ||
3 | N | ENACHE Mihnea | 2004 | M | ROU | ACS DUEL BUCURESTI (ROU) | ||
Jan 19, 2022 - Jan 22, 2022 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | NITU Radu | 2004 | M | ROU | CS RIPOSTA (ROU) | ||
2 | N | CIDU Casian | 2006 | M | ROU | CSS Unirea Iasi (ROU) | ||
3 | N | DRAGOMIR Eduard | 2003 | M | ROU | CSS Slobozia (ROU) | ||
3 | N | STAN Cosmin | 2003 | M | ROU | CSS Unirea Iasi (ROU) | ||
Mar 3, 2021 - Mar 6, 2021 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | AILINCA Rares | 2001 | M | ROU | CSM Brasov (ROU) | ||
2 | N | ENACHE Mihnea | 2004 | M | ROU | ACS DUEL BUCURESTI (ROU) | ||
3 | N | PASTIN Andrei | 2001 | M | ROU | CS Dinamo Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | ZMAU Alexandru | 2001 | M | ROU | CSM IASI (ROU) | ||
Jan 15, 2020 - Jan 18, 2020 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | AILINCA Rares | 2001 | M | ROU | CSM Brasov (ROU) | ||
2 | N | PASTIN Andrei | 2001 | M | ROU | CS Dinamo Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | CIDU Matei | 2000 | M | ROU | CSS Unirea Iasi (ROU) | ||
3 | N | STAN Cosmin | 2003 | M | ROU | CSS Unirea Iasi (ROU) | ||
Jan 24, 2019 - Jan 27, 2019 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | STANESCU Razvan | 2000 | M | ROU | CSS Slobozia (ROU) | ||
2 | N | AILINCA Rares | 2001 | M | ROU | CSM Brasov (ROU) | ||
3 | N | DRAGOMIR George | 1999 | M | ROU | CSS Slobozia (ROU) | ||
3 | N | PASTIN Andrei | 2001 | M | ROU | CS Dinamo Bucuresti (ROU) | ||
Jan 17, 2018 - Jan 20, 2018 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | DRAGOMIR George | 1999 | M | ROU | CSS Slobozia (ROU) | ||
2 | N | STANESCU Razvan | 2000 | M | ROU | CSS Slobozia (ROU) | ||
3 | N | PASTIN Andrei | 2001 | M | ROU | CS Dinamo Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | URSACHI Razvan | 1998 | M | ROU | |||
Jan 19, 2017 - Jan 22, 2017 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | STANESCU Razvan | 2000 | M | ROU | CSS Slobozia (ROU) | ||
2 | N | ANICULOESEI Petru | 1998 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | AILINCA Rares | 2001 | M | ROU | CSM Brasov (ROU) | ||
3 | N | DRAGOMIR George | 1999 | M | ROU | CSS Slobozia (ROU) | ||
Jan 28, 2016 - Jan 31, 2016 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | ANICULOESEI Matei | 2000 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
2 | N | ALUPEI Alexie | 1999 | M | ROU | CS RIPOSTA (ROU) | ||
3 | N | NYIRI Peter | 2000 | M | ROU | CS RIPOSTA (ROU) | ||
3 | N | URSACHI Razvan | 1998 | M | ROU | |||
Mar 19, 2015 - Mar 22, 2015 | Campionatele din România | Iasi | ||||||||
1 | N | CIORNILA Sergiu | 1995 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
2 | N | DUMITRU Catalin | 1995 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | ANICULOESEI Matei | 2000 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | URSACHI Razvan | 1998 | M | ROU | |||
Sep 11, 2014 - Sep 14, 2014 | Campionatele din România | Iasi | ||||||||
1 | N | TEODOSIU Iulian | 1994 | M | ROU | CS Dinamo Bucuresti (ROU) | ||
2 | N | CUCU D. Tudor | 1997 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | BUCUR Madalin | 1994 | M | ROU | CS Dinamo Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | ZAPOROJCENCO Nicolai | 1994 | M | MDA | A.O.ASPIDA (GRE) | ||
Sep 12, 2013 - Sep 15, 2013 | Campionatele din România | Iasi | ||||||||
1 | N | TEODOSIU Iulian | 1994 | M | ROU | CS Dinamo Bucuresti (ROU) | ||
2 | N | IANCU George | 1993 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | BITUCA Cristian | 1994 | M | ROU | CS Dinamo Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | CUCU D. Tudor | 1997 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) |