Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 11, 2006 - Nov 12, 2006 | Laxträffen | Halmstad | ||||||||
1 | N | VON DER OSTEN Frederik | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | JOHANSSON Viktor | 1991 | M | SWE | |||
3 | N | EGELUND Alexander S. | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | ISAKSON Erik | 1993 | M | SWE | |||
Nov 12, 2005 - Nov 13, 2005 | Laxträffen | Halmstad | ||||||||
1 | N | KARLSSON Philip | 1990 | M | SWE | |||
2 | N | WEINBERGER Oskar | 1993 | M | SWE | |||
3 | N | DORDEVIC Valentino | 1991 | M | SWE | MFFG Malmö (SWE) | ||
3 | N | FLYBORG Edward | 1990 | M | SWE | |||
Nov 13, 2004 - Nov 14, 2004 | Laxträffen | Halmstad | ||||||||
1 | N | NICOLAIDIS Andreas | 1990 | M | SWE | |||
2 | N | VON PLATEN Philip | 1988 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | ||
3 | N | LJUNGBERG Johan | 1988 | M | SWE | |||
3 | N | VON PLATEN Victor | 1989 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | ||
Nov 15, 2003 - Nov 16, 2003 | Laxträffen | Halmstad | ||||||||
1 | N | BRUUN Ken-Martin | 1987 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | GRØNBÆK Casper | 1987 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | LJUNGBERG Johan | 1988 | M | SWE | |||
3 | N | NICOLAIDIS Andreas | 1990 | M | SWE | |||
Nov 16, 2002 - Nov 17, 2002 | Laxträffen | Halmstad | ||||||||
1 | N | LUNDEGARD Martin | 1988 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
2 | N | ANDERSEN Emil Ulrik | 1987 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | GRÖNDAHL Nils | 1987 | M | SWE | |||
3 | N | PAGH Jesper | 1987 | M | DEN | |||
Nov 17, 2001 - Nov 18, 2001 | Laxträffen | Halmstad | ||||||||
1 | N | ALBINSSON Daniel | 1987 | M | SWE | |||
2 | N | LUNDEGARD Henrik | 1985 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | ANDERSEN Emil Ulrik | 1987 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | WIKSTRÖM Erik | 1986 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
Nov 11, 2000 - Nov 12, 2000 | Laxträffen | Halmstad | ||||||||
1 | N | ENARSSON Simon | 1984 | M | SWE | LjFK Ljungby (SWE) | ||
2 | N | LUNDEGARD Henrik | 1985 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | ANDERSEN-SKOV Simon | 1985 | M | DEN | |||
3 | N | THELAND Simon | 1985 | M | DEN |