Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 5, 2019 - Oct 6, 2019 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | NABATIFAR Afshin Alexander | 2008 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | ANDERSSON WREIBO Elliot | 2008 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
3 | N | LACKO Mate | 2009 | M | HUN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | VASSILJEV Maksim | 2009 | M | EST | |||
May 26, 2018 - May 27, 2018 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | DAKIN Ethan | 2007 | M | GBR | Sheffield Buccaneers Fencing Club (GBR) | |||
2 | VAABEN Frode | 2007 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
3 | FU GIUGNO Raffaele Salvatore Qikuan | 2007 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
3 | KASÅ Hannes | 2006 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
May 27, 2017 - May 28, 2017 | Trekanten International - Nordic Championships | Kobenhavn | ||||||||
1 | COOK Jaimie | 2005 | M | GBR | Salle Holyrood (GBR) | |||
2 | HÖJER Moltas | 2005 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
3 | GRAF August | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | KVERNES Isak | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
May 7, 2016 - May 8, 2016 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | HORN NIELSEN Christopher | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
2 | DUBOIS DUROSINI Marcello | 2004 | M | FRA | PARIS CEP (FRA) | |||
3 | COUTEUX Cesar | 2004 | M | FRA | VINCENNES CE (FRA) | |||
3 | TAKLE Douglas | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
May 9, 2015 - May 10, 2015 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | HORN NIELSEN Christopher | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | WILMONT JEINER Ruben | 2003 | M | DEN | |||
3 | N | CEDERGREN Axel | 2003 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | GJALDBÆK Mikkel | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
May 10, 2014 - May 11, 2014 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | DROZDOV Aleksandr | 2002 | M | RUS | Spartak St. Petersburg (RUS) | ||
2 | N | OSIPOV Dmitrii | 2003 | M | AIN | |||
3 | N | GENIESER George | 2004 | M | GBR | Sussex House Fencing Club (GBR) | ||
3 | N | WILMONT JEINER Ruben | 2003 | M | DEN | |||
Mar 23, 2013 - Mar 24, 2013 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | WINTERBERG-POULSEN Jonas | 2001 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | PRAUS Markus | 2001 | M | GER | SC Berlin (GER) | ||
3 | N | TITOV Andrey | 2002 | M | RUS | |||
3 | N | WESTESSON Malte | 2001 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
Mar 24, 2012 - Mar 25, 2012 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | WINTERBERG-POULSEN Jonas | 2001 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | RYKIND-BLARKE Christoffer | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | VALEUR Maxim | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | WILMONT JEINER Benjamin | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
Mar 26, 2011 - Mar 27, 2011 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | LANDORPH Sophus | 1999 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | KIMFORS Simon | 1999 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | RYKIND-BLARKE Christoffer | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | VALEUR Maxim | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
Mar 27, 2010 - Mar 28, 2010 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | DANCKWARDT Mathias | 1998 | M | DEN | |||
2 | N | MILA Thibaud | 1998 | M | FRA | AVIGNON AE (FRA) | ||
3 | N | BRINKMAN Jan-Douwe | 1998 | M | NED | [i] s.v. Pegasus Escrime (NED) | ||
3 | N | POZZI Stefano | 1999 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
Mar 29, 2008 - Mar 30, 2008 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | KONGSTAD Conrad Seibæk | 1997 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | WEINER Björn Erik | 1996 | M | GER | TB Burgsteinfurt (GER) | ||
3 | N | BERG Thomas | 1992 | M | SWE | |||
3 | N | BIREN Bora Ismail | 1996 | M | TUR | Istanbul Hasal (TUR) |