Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 4, 2014 - Oct 5, 2014 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | KELLY Christopher | 2003 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
2 | BJÖRKBÄCK Erik | 2002 | M | SWE | A6 Jönköping (SWE) | |||
3 | GUSTAFSSON Melvin | 2003 | M | SWE | GoFK Visby (SWE) | |||
3 | PELLBACK Felix | 2002 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
Mar 15, 2014 - Mar 16, 2014 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | PETRINI Felix | 2001 | M | SWE | ||||
2 | KELLY Christopher | 2003 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | ERIKSSON Theodor | 2001 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | HÅKANSSON Gustav | 2001 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
May 4, 2013 - May 5, 2013 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | N | BJÖRKBÄCK Nils | 2000 | M | SWE | A6 Jönköping (SWE) | ||
2 | N | POUSETTE Hugo | 2001 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | ||
3 | N | FLETCHER Fredrik | 2000 | M | SWE | |||
3 | N | STRÅLIN Erik | 2000 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
May 5, 2012 - May 6, 2012 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | HANSSON Rasmus | 1999 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | |||
2 | MANCEWICZ Bartlomiej | 1999 | M | SWE | GoFK Visby (SWE) | |||
3 | LUND Leonard | 1999 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | SVENSSON Jonathan | 1999 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
Apr 9, 2011 - Apr 10, 2011 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | ISLAS FLYGARE Linus | 1998 | M | SWE | UF Uppsala (SWE) | |||
2 | DEJENFELT Tobias | 1998 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | |||
3 | BRECEVIC Cesar | 1999 | M | SWE | GoFK Visby (SWE) | |||
3 | MANCEWICZ Bartlomiej | 1999 | M | SWE | GoFK Visby (SWE) |