Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 31, 2024 - Sep 1, 2024 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | N | NORDMAN RID Emil | 2005 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | KVERNES Isak | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | FASTESSON Rufus | 2005 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
3 | N | GRELA Tristan | 2006 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
Sep 2, 2023 - Sep 3, 2023 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | N | FASTESSON Rufus | 2005 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
2 | N | KVERNES Isak | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | BOUSTEDT Erik | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | GRELA Tristan | 2006 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
Sep 3, 2022 - Sep 4, 2022 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | N | MINDELÖF Vincent | 1997 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | UNIYAL Nils | 2002 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | FASTESSON Rufus | 2005 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
3 | N | KVERNES Isak | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
Sep 4, 2021 - Sep 5, 2021 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | N | UNIYAL Nils | 2002 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | FAHLVIK Axel | 2004 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
3 | N | KANSA NEIRA ROMERO Alexander | 2002 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | PETRINI Felix | 2001 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
Sep 19, 2020 - Sep 20, 2020 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | N | MINDELÖF Vincent | 1997 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | UNIYAL Nils | 2002 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | RIZELL Simon | 1994 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | WESTESSON Malte | 2001 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
Sep 14, 2019 - Sep 15, 2019 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | N | WESTESSON Malte | 2001 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
2 | N | PETRINI Felix | 2001 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | PERSSON Sebastian | 1998 | M | SWE | ARA Helsingborg (SWE) | ||
3 | N | UNIYAL Nils | 2002 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
Sep 15, 2018 - Sep 16, 2018 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | N | MINDELÖF Vincent | 1997 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
2 | N | WESTESSON Malte | 2001 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | AHLSTEDT Eimer | 2000 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | PERSSON Sebastian | 1998 | M | SWE | ARA Helsingborg (SWE) | ||
Sep 30, 2017 - Oct 1, 2017 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | PERSSON Sebastian | 1998 | M | SWE | ARA Helsingborg (SWE) | |||
2 | SINIAK Alexsandr | 1984 | M | BLR | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | AHLSTEDT Eimer | 2000 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | ZINGMARK William | 1998 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
Oct 1, 2016 - Oct 2, 2016 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | WIKSTRÖM Olle | 1994 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
2 | ZINGMARK William | 1998 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | KAJBJER Albin | 1998 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | |||
3 | KIMFORS Simon | 1999 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
Oct 4, 2014 - Oct 5, 2014 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | FLYBORG Ludvig | 1993 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
2 | WIKSTRÖM Olle | 1994 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | GUSTAVSSON Christian | 1986 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | WICKMAN Elis | 1996 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
Mar 15, 2014 - Mar 16, 2014 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | FLYBORG Edward | 1990 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
2 | WICKMAN Elis | 1996 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
3 | URIA Juan | 1969 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
4 | PETERSTRAND Lars | 1965 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
May 5, 2012 - May 6, 2012 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | BENGTSSON Petter | 1976 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
2 | HEDENSKOG Filip | 1989 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
3 | ENARSSON Simon | 1984 | M | SWE | LjFK Ljungby (SWE) | |||
3 | HAGLUND Andreas | 1992 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | |||
Apr 9, 2011 - Apr 10, 2011 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | WEINBERGER Oskar | 1993 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
2 | RIZELL Simon | 1994 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | HELLSTRÖM Max | 1971 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
May 8, 2010 - May 9, 2010 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | BENGTSSON Petter | 1976 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
2 | HEDENSKOG Filip | 1989 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
3 | FLYBORG Edward | 1990 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | WEINBERGER Oskar | 1993 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
May 3, 2008 - May 4, 2008 | Coupe de Stockholm - Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | BENGTSSON Petter | 1976 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
2 | HEDENSKOG Filip | 1989 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
3 | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | PROKOPSKI Andrzej | 1987 | M | POL | ||||
Jan 8, 2005 - Jan 9, 2005 | Coupe de Stockholm - Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | BENGTSSON Petter | 1976 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
2 | LJUNGSTRÖM Andreas | 1978 | M | SWE | ||||
3 | ENARSSON Simon | 1984 | M | SWE | LjFK Ljungby (SWE) | |||
3 | GRANLER Oskar | 1972 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
Apr 3, 2004 - Apr 4, 2004 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | N | BENGTSSON Petter | 1976 | M | SWE | |||
2 | N | NYMAN Johan | 1978 | M | SWE | |||
3 | N | LJUNGSTRÖM Andreas | 1978 | M | SWE | |||
3 | N | MAGNUSSON Martin | 1978 | M | SWE | |||
Apr 5, 2003 - Apr 5, 2003 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | N | HELLSTRÖM Max | 1971 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | KRAVTSOV Sergey | 1984 | M | RUS | |||
3 | N | BENGTSSON Petter | 1976 | M | SWE | |||
3 | N | GRANLER Oskar | 1972 | M | SWE | |||
Apr 6, 2002 - Apr 7, 2002 | Coupe de Stockholm | Stockholm | ||||||||
1 | N | GRANLER Oskar | 1972 | M | SWE | |||
2 | N | HELLSTRÖM Max | 1971 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | NYMAN Johan | 1978 | M | SWE |