Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24, 2019 - Mar 24, 2019 | Laternderl / Eiserne Schiene von Neuaubing | München | ||||||||
1 | N | RIEBLINGER Manuel | 1999 | M | GER | TV Augsburg (GER) | ||
2 | N | TALAN Jan | 2000 | M | GER | FC Oelsnitz (GER) | ||
3 | N | PETERS Tamino | 2001 | M | GER | FC Gröbenzell (GER) | ||
4 | N | TESAR Rüdiger | 1966 | M | AUT | HSV Wr.Neustadt (AUT) | ||
Mar 8, 2003 - Mar 9, 2003 | Laternderl / Eiserne Schiene von Neuaubing | München | ||||||||
1 | HASLINGER Fritz | 1970 | M | AUT | ||||
2 | KUGLER Niels | 1974 | M | GER | USC München (GER) | |||
3 | PETRICK Kim | 1975 | M | GER | USC München (GER) | |||
4 | SCHMID Matthias | 1970 | M | SUI | FCA Aarau (SUI) | |||
Mar 9, 2002 - Mar 10, 2002 | Laternderl / Eiserne Schiene von Neuaubing | München | ||||||||
1 | BURCHARDT Mathias | 1976 | M | GER | ||||
2 | SCHNEIDER Felix | 1977 | M | GER | ||||
3 | MACHER Florian | 1985 | M | GER | ||||
4 | GROSSE Malte | 1965 | M | GER | ||||
Mar 13, 1999 - Mar 14, 1999 | Laternderl / Eiserne Schiene von Neuaubing | München | ||||||||
1 | STREHLER Alexander | 1975 | M | GER | ||||
2 | KÄSTLEN Paul | 1980 | M | GER | SGS Erlangen (GER) | |||
3 | AUST Matthias | 1975 | M | GER | ||||
Mar 14, 1998 - Mar 15, 1998 | Laternderl / Eiserne Schiene von Neuaubing | München | ||||||||
1 | EWERT Wilhelm | 1961 | M | GER | ||||
2 | RADLBECK Vincent | 1961 | M | GER | ||||
4 | SCHIFF Robert | 1981 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
Nov 1, 1996 - Nov 1, 1996 | Laternderl / Eiserne Schiene von Neuaubing | München | ||||||||
1 | RADLBECK Vincent | 1961 | M | GER | ||||
2 | EWERT Wilhelm | 1961 | M | GER | ||||
4 | SCHNEIDER Felix | 1977 | M | GER |