Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 10, 2018 - Jun 10, 2018 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | LESON Christian | 1974 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
Jul 2, 2017 - Jul 2, 2017 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | BEHLKE Jana | 1972 | F | GER | FG Recklinghausen (GER) | |||
Apr 24, 2016 - Apr 24, 2016 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | ULLRICH Jörn | 1974 | M | GER | Duisburger FK (GER) | |||
2 | MARKOVIC Bruno | 1975 | M | SLO | DFC Düsseldorf (GER) | |||
3 | LEIPELT Ingo Max | 1967 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
May 3, 2015 - May 3, 2015 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | KOESTER Olaf | 1967 | M | GER | Quernheimer FC (GER) | |||
2 | LESON Christian | 1974 | M | GER | [i] FV Waltrop (GER) | |||
3 | HEßMANN Gereon | 1967 | M | GER | Hasper FC (GER) | |||
4 | FISCHER Robert | 1967 | M | GER | TG Münster (GER) | |||
Jun 22, 2014 - Jun 22, 2014 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | HEßMANN Gereon | 1967 | M | GER | Hasper FC (GER) | |||
2 | LEIPELT Ingo Max | 1967 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
May 20, 2012 - May 20, 2012 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | KOESTER Olaf | 1967 | M | GER | Quernheimer FC (GER) | |||
2 | DIETRICH Michael | 1969 | M | GER | [i] RFK Düsseldorf (GER) | |||
3 | WENKE Oliver | 1966 | M | GER | FSG Ruhr Wattenscheid (GER) | |||
May 15, 2011 - May 15, 2011 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | SCHRÖDER Ronald | 1964 | M | GER | Fuldaer TS (GER) | |||
May 26, 2001 - May 27, 2001 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | KALING Thomas | 1955 | M | GER | TG Münster (GER) | |||
May 27, 2000 - May 28, 2000 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | AMELUNXEN Christian | 1954 | M | GER | Soester TV (GER) | |||
2 | KALING Thomas | 1955 | M | GER | TG Münster (GER) | |||
May 1, 1998 - May 1, 1998 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | GRÜTZNER Olaf | 1956 | M | GER | ||||
2 | KALING Thomas | 1955 | M | GER | TG Münster (GER) | |||
3 | DONKE Richard | 1952 | M | GER | ||||
4 | VENNEMANN Karl | 1952 | M | GER | TG Münster (GER) | |||
Jun 7, 1997 - Jun 8, 1997 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | GRÜTZNER Olaf | 1956 | M | GER | ||||
2 | KALING Thomas | 1955 | M | GER | TG Münster (GER) |