Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 4, 2017 - Feb 5, 2017 | Young Lions | Espoo (Helsinki) | ||||||||
1 | KANO Koki | 1997 | M | JPN | ||||
2 | MARTINI Cosimo | 1997 | M | ITA | [i] CS Pisa Di Ciolo (ITA) | |||
3 | BRUEV Georgiy | 1997 | M | RUS | ||||
3 | CANNONE Romain | 1997 | M | FRA | COLMAR SR (FRA) | |||
Nov 30, 2013 - Nov 30, 2013 | Young Lions | Espoo | ||||||||
1 | MICKWITZ Valter | 1996 | M | FIN | Habda Helsinki (FIN) | |||
2 | OBERSON Alexandre | 1994 | M | SUI | BFC Basel (SUI) | |||
3 | BIELEC Maciej | 1997 | M | POL | KS Szpada Wroclaw (POL) | |||
3 | CIMINI Gabriele | 1994 | M | ITA | [i] CS Pisa Di Ciolo (ITA) | |||
Dec 1, 2012 - Dec 1, 2012 | Young Lions | Espoo | ||||||||
1 | BIDA Sergey | 1993 | M | RUS | Dynamo Moskau (RUS) | |||
2 | BUZZI Lorenzo | 1994 | M | ITA | ||||
3 | FREILICH Yuval Shalom | 1995 | M | ISR | Hapoel Kfar-Saba (ISR) | |||
3 | IVANOV Kirill | 1994 | M | RUS | ||||
Dec 3, 2011 - Dec 3, 2011 | Young Lions | Helsinki | ||||||||
1 | VON DER OSTEN Frederik | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
2 | BIDA Sergey | 1993 | M | RUS | Dynamo Moskau (RUS) | |||
3 | LOURENCO Vasco | 1994 | M | POR | ||||
3 | SOLOMKO Fedor | 1993 | M | RUS | ||||
Dec 4, 2010 - Dec 5, 2010 | Young Lions | Helsinki | ||||||||
1 | POKORNY Richard | 1991 | M | CZE | USK Praha (CZE) | |||
2 | FICHERA Marco | 1993 | M | ITA | [i] CS Acireale (ITA) | |||
3 | SANTARELLI Andrea | 1993 | M | ITA | ||||
3 | VALLOSIO Andrea | 1992 | M | ITA | ||||
Nov 21, 2009 - Nov 22, 2009 | Young Lions | Helsinki | ||||||||
1 | LANNO Georg-Marten | 1992 | M | EST | Tallinna Möök (EST) | |||
2 | BRONISZEWSKI Filip | 1990 | M | POL | AZS AWF Wroclaw (POL) | |||
3 | JÖNSSON Andreas | 1991 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | MAGNI Federico | 1991 | M | ITA | ||||
Nov 22, 2008 - Nov 23, 2008 | Young Lions | Helsinki | ||||||||
1 | BOCHAROV Mykhaylo | 1989 | M | UKR | ||||
2 | PROKHOROV Dmytry | 1990 | M | ISR | ||||
3 | BOYADZHIEV Kristian | 1991 | M | BUL | Sofia (BUL) | |||
3 | BRUTTINI Lorenzo | 1991 | M | ITA | ||||
Nov 24, 2007 - Nov 25, 2007 | Young Lions | Helsinki | ||||||||
1 | MESSMER Tobias | 1988 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
2 | MILAK Dino | 1991 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | |||
3 | ANTROPOV Viktor | 1988 | M | EST | ||||
3 | HILLESTAD Ludvig | 1988 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | |||
Nov 25, 2006 - Nov 25, 2006 | Young Lions | Helsinki | ||||||||
1 | BESKIN Grigori | 1987 | M | ISR | FFF Stockholm (SWE) | |||
2 | HEINZER Max | 1987 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
3 | BLINOV Jevgeni | 1989 | M | EST | ||||
3 | PRIINITS Sten | 1987 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | |||
Oct 29, 2005 - Oct 29, 2005 | Young Lions | Helsinki | ||||||||
1 | PRIINITS Sten | 1987 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | |||
2 | LIMARDO Francisco | 1987 | M | VEN | ||||
3 | PABUT Ott | 1986 | M | EST | ||||
3 | VALLIK Indrek | 1986 | M | EST | ||||
Oct 30, 2004 - Oct 30, 2004 | Young Lions | Helsinki | ||||||||
1 | LIMARDO GASCON Ruben | 1985 | M | VEN | ||||
2 | GIOELI Markus | 1985 | M | SWE | UF Uppsala (SWE) | |||
3 | BADE Dennis | 1985 | M | FIN | Kyrkslätt IF/UR33 (FIN) | |||
3 | LOZOVOI Kirill | 1988 | M | EST | ||||
Nov 1, 2003 - Nov 1, 2003 | Young Lions | Helsinki | ||||||||
1 | LIMARDO GASCON Ruben | 1985 | M | VEN | ||||
2 | LIMARDO Francisco | 1987 | M | VEN | ||||
3 | GÖHNER Florian | 1985 | M | GER | Quernheimer FC (GER) | |||
3 | KRAMARICS Zoltan Michael | 1986 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) |