Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 4, 2023 - Oct 8, 2023 | Nordic Championships | Kääriku | ||||||||
1 | N | SWEDEN | SWE | |||||
1 | N | BRODÉN Daniel | 1989 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
1 | N | DE JONG SKIERUS Johan | 1989 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
1 | N | ORTIZ PEÑA Victor Alejandro | 1991 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
1 | N | WALLENIUS Philip | 1998 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
2 | N | FINLAND | FIN | |||||
2 | N | MAHLAMÄKI Olli | 1982 | M | FIN | Tapanilan Erä Miekkailujaosto (FIN) | ||
2 | N | RAATIKAINEN Teemu | 2006 | M | FIN | Tapanilan Erä Miekkailujaosto (FIN) | ||
2 | N | SUORSA Markus | 1995 | M | FIN | Tapanilan Erä Miekkailujaosto (FIN) | ||
2 | N | VOUTILAINEN Xander | 2007 | M | FIN | Tapanilan Erä Miekkailujaosto (FIN) | ||
3 | N | ESTONIA | EST | |||||
3 | N | ATJUNKIN Miron | 2006 | M | EST | |||
3 | N | IKKO Kirill | 2003 | M | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
3 | N | JEVONEN Denis | 2004 | M | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
3 | N | TRUU Artur | 2006 | M | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
Aug 24, 2022 - Aug 28, 2022 | Nordic Championships | Copenhagen | ||||||||
1 | N | ICELAND | ISL | |||||
1 | AGUSTSSON Gunnar Egill | 1992 | M | ISL | StLFC Graz (AUT) | |||
1 | KRISTMANNSSON Jakob | 2004 | M | ISL | ||||
1 | LUDVIKSSON Saevar-Baldur | 1990 | M | ISL | UMFA Mosfellsbae (ISL) | |||
1 | VIDAR Alexander | 2005 | M | ISL | FC Reykjavik (ISL) | |||
2 | N | DENMARK | DEN | |||||
2 | BERLAND Mick With | 1998 | M | DEN | Roskilde FK (DEN) | |||
2 | BRINGSTRUP Sebastian Toft | 1994 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
2 | PEDERSEN Leif | 2003 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
2 | SAMSIG Theis Andersen | 1979 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
3 | N | SWEDEN | SWE | |||||
3 | DE JONG SKIERUS Johan | 1989 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | FRIGYESI Gabriel | 2005 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | |||
3 | TYPL Pavel | 1980 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | WALLENIUS Philip | 1998 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
4 | N | FINLAND | FIN | |||||
4 | MAHLAMÄKI Olli | 1982 | M | FIN | Tapanilan Erä Miekkailujaosto (FIN) | |||
4 | RAATIKAINEN Teemu | 2006 | M | FIN | Tapanilan Erä Miekkailujaosto (FIN) | |||
4 | SUNDSTRÖM Filip | 1986 | M | FIN | Porvoon Miekkailijat (FIN) | |||
4 | VOUTILAINEN Xander | 2007 | M | FIN | Tapanilan Erä Miekkailujaosto (FIN) | |||
Oct 23, 2021 - Oct 24, 2021 | Nordic Championships | Espoo | ||||||||
1 | N | ICELAND | ISL | |||||
1 | N | AGUSTSSON Gunnar Egill | 1992 | M | ISL | StLFC Graz (AUT) | ||
1 | N | KRISTMANNSSON Jakob | 2004 | M | ISL | |||
1 | N | LUDVIKSSON Saevar-Baldur | 1990 | M | ISL | UMFA Mosfellsbae (ISL) | ||
1 | N | SUMARLIDASON Emil Isleifur | 1996 | M | ISL | FC Reykjavik (ISL) | ||
2 | N | SWEDEN | SWE | |||||
2 | N | BRODÉN Daniel | 1989 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
2 | N | HIEN Josef | 1981 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | KÖRLINGE Max | 1990 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | WALLENIUS Philip | 1998 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
3 | N | FINLAND | FIN | |||||
3 | N | MAHLAMÄKI Olli | 1982 | M | FIN | Tapanilan Erä Miekkailujaosto (FIN) | ||
3 | N | SILFVERBERG Leevi | 2002 | M | FIN | Miekka Miehet (FIN) | ||
3 | N | SIPOLA Elmeri | 2002 | M | FIN | Miekka Miehet (FIN) | ||
3 | N | VUENTO Sami | 2004 | M | FIN | Miekka Miehet (FIN) | ||
4 | N | SWEDEN 2 | SWE | |||||
4 | N | CARLSTEDT RINGIUS Daniel | 2004 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | ||
4 | N | DE JONG SKIERUS Johan | 1989 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
4 | N | FRIGYESI Gabriel | 2005 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | ||
4 | N | LUNDBORG Frederik | 1971 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
Oct 14, 2017 - Oct 15, 2017 | Nordic Championships | Kristiansand | ||||||||
1 | DENMARK | DEN | ||||||
1 | BERLAND Mick With | 1998 | M | DEN | Roskilde FK (DEN) | |||
1 | BRINGSTRUP Sebastian Toft | 1994 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
1 | SAMSIG Theis Andersen | 1979 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
1 | SOETTRUP Christian | 1979 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
2 | ROSKILDE FK | DEN | Roskilde FK (DEN) | |||||
2 | GREVE Adam Bregenhof | 2001 | M | DEN | Roskilde FK (DEN) | |||
2 | THELIN Oliver | 2000 | M | DEN | Roskilde FK (DEN) | |||
2 | TROEN Magnus | 2001 | M | DEN | Roskilde FK (DEN) | |||
3 | FC REYKJAVIK | ISL | FC Reykjavik (ISL) | |||||
3 | AGUSTSSON Kjartan Oli | 2002 | M | ISL | FC Reykjavik (ISL) | |||
3 | HEIDDAL Hilmar | 2002 | M | ISL | FC Reykjavik (ISL) | |||
3 | KRISTJANSSON Franklin Ernir | 2002 | M | ISL | ||||
3 | SIGURDSSON Atli Bjorn | 1999 | M | ISL | FH Hafnarfjordur (ISL) | |||
4 | KFK KRISTIANSAND | NOR | Kristiansand FK (NOR) | |||||
4 | BROCH August | 1999 | M | NOR | Kristiansand FK (NOR) | |||
4 | HAMRE Ulrik | 1999 | M | NOR | Kristiansand FK (NOR) | |||
4 | RUNDE David | 2001 | M | NOR | Kristiansand FK (NOR) | |||
Oct 22, 2016 - Oct 23, 2016 | Nordic Championships | Roskilde | ||||||||
1 | SAEILAEKLUBI | FIN | Säiläklubi (FIN) | |||||
1 | LEHTONEN Lasse | 1986 | M | FIN | Säiläklubi (FIN) | |||
1 | MAHLAMÄKI Olli | 1982 | M | FIN | Tapanilan Erä Miekkailujaosto (FIN) | |||
1 | PENTIKÄINEN Kimmo | 1968 | M | FIN | Säiläklubi (FIN) | |||
1 | ROMAN Mika | 1974 | M | FIN | Säiläklubi (FIN) | |||
2 | LUGI LUND | SWE | LUGI Lund (SWE) | |||||
2 | KONYA Balazs | 1972 | M | HUN | LUGI Lund (SWE) | |||
2 | LUNDQVIST Anton | 1972 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | |||
2 | MONCREIFF Harry | 1986 | M | GBR | LUGI Lund (SWE) | |||
2 | WAGNER Alexander | 1990 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | |||
3 | ICELAND | ISL | ||||||
3 | AGUSTSSON Gunnar Egill | 1992 | M | ISL | StLFC Graz (AUT) | |||
3 | GESTSSON Gudjon Ingi | 1957 | M | ISL | FH Hafnarfjordur (ISL) | |||
3 | MATEEV Andri Nikolaysson | 2000 | M | ISL | FC Reykjavik (ISL) | |||
3 | SIGURDSSON Ragnar | 1976 | M | ISL | FH Hafnarfjordur (ISL) | |||
4 | DENMARK | DEN | ||||||
4 | BERLAND Mick With | 1998 | M | DEN | Roskilde FK (DEN) | |||
4 | BRINGSTRUP Sebastian Toft | 1994 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
4 | FISKER Andreas | 2000 | M | DEN | Roskilde FK (DEN) | |||
4 | SOETTRUP Christian | 1979 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
Apr 28, 2001 - Apr 28, 2001 | Nordic Championships | København | ||||||||
4 | N | SWEDEN | SWE | |||||
4 | N | BLOMBERG Henrik | 1984 | M | SWE | |||
4 | N | CLASSON Johan | 1981 | M | SWE | |||
4 | N | THORIN Jörgen | 1973 | M | SWE | |||
4 | N | WIGREN Eric | 1972 | M | SWE | WFF Örebro (SWE) | ||
Apr 8, 2000 - Apr 9, 2000 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | FINLAND | FIN | |||||
1 | N | PENTIKÄINEN Kimmo | 1968 | M | FIN | Säiläklubi (FIN) | ||
2 | N | DENMARK | DEN | |||||
2 | N | JAMALI Babak | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | JØRGENSEN Jens-Normann | 1951 | M | DEN | |||
3 | N | SWEDEN | SWE | |||||
3 | N | ÅKERFELT Jari | 1971 | M | SWE | |||
3 | N | HÖGLUND Michael | 1970 | M | SWE | |||
3 | N | THORIN Jörgen | 1973 | M | SWE | |||
3 | N | WIGREN Eric | 1972 | M | SWE | WFF Örebro (SWE) | ||
4 | N | DENMARK 2 | DEN | |||||
Apr 20, 1997 - Apr 20, 1997 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | DENMARK | DEN | |||||
1 | N | JØRGENSEN Jens-Normann | 1951 | M | DEN | |||
1 | N | RASMUSSEN Jan | 1966 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | ICELAND | ISL | |||||
2 | N | BJORNSSON Kari-Freyr | 1978 | M | ISL | FC Reykjavik (ISL) | ||
3 | N | NETHERLANDS | NED | |||||
3 | N | PLANTINGA Teun | 1974 | M | NED | Delft Fencing Club (NED) | ||
Apr 29, 1995 - Apr 30, 1995 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | DENMARK 2 | DEN | |||||
1 | N | HANSEN Steen | 1971 | M | DEN | Varde FK (DEN) | ||
1 | N | JØRGENSEN Jens-Normann | 1951 | M | DEN | |||
1 | N | RASMUSSEN Jan | 1966 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | ICELAND | ISL | |||||
2 | N | BJORNSSON Kari-Freyr | 1978 | M | ISL | FC Reykjavik (ISL) | ||
2 | N | GUDMUNDSSON Reynir | 1900 | M | ISL | FC Reykjavik (ISL) | ||
2 | N | JANSSON D | 1900 | M | ISL | |||
2 | N | SIGURDSSON Ragnar | 1976 | M | ISL | FH Hafnarfjordur (ISL) | ||
3 | N | DENMARK | DEN | |||||
3 | N | JAMALI Babak | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | NIEMELÄ HARBOE Silja | 1974 | F | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | USIEWICZ Sebastian | 1975 | M | DEN | Roskilde FK (DEN) | ||
3 | N | WULFF Jan | 1960 | M | DEN | |||
4 | N | BERLINER FC | GER | Berliner FC (GER) | ||||
4 | N | STIER Martin | 1969 | M | GER | Berliner FC (GER) | ||
May 20, 1989 - May 21, 1989 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | DENMARK | DEN | |||||
1 | N | CHRISTTREU Holger | 1961 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
1 | N | JØRGENSEN Jens-Normann | 1951 | M | DEN | |||
1 | N | WULFF Jan | 1960 | M | DEN | |||
2 | N | SWEDEN | SWE | |||||
2 | N | ÅGREN Erik | 1964 | M | SWE | |||
2 | N | ÅKERFELT Jari | 1971 | M | SWE | |||
2 | N | HANSEN Benny | 1900 | M | SWE | |||
2 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
3 | N | DENMARK 2 | DEN | |||||
Oct 29, 1983 - Oct 30, 1983 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | N | DENMARK | DEN | |||||
1 | N | CHRISTTREU Holger | 1961 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
1 | N | FORNITZ Michael | 1959 | M | DEN | FK Mahaut (DEN) | ||
1 | N | GRAVLEV Kim | 1900 | M | DEN | |||
1 | N | JØRGENSEN Jens-Normann | 1951 | M | DEN | |||
1 | N | WULFF Jan | 1960 | M | DEN | |||
2 | N | SWEDEN | SWE | |||||
2 | N | ÅBRANDT Thomas | 1960 | M | SWE | |||
2 | N | CSILLAG Stefan | 1950 | M | SWE | |||
2 | N | LINDSTRÖM Joakim | 1963 | M | SWE | |||
2 | N | TOTH Istvan | 1963 | M | SWE | |||
2 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
Nov 13, 1982 - Nov 14, 1982 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | DENMARK | DEN | |||||
1 | N | JØRGENSEN Jens-Normann | 1951 | M | DEN | |||
1 | N | WULFF Jan | 1960 | M | DEN | |||
2 | N | SWEDEN | SWE | |||||
2 | N | EDELMAN Michael | 1948 | M | SWE | |||
2 | N | LINDSTRÖM Joakim | 1963 | M | SWE | |||
2 | N | REHBINDER Claes | 1938 | M | SWE | |||
2 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
Nov 21, 1981 - Nov 22, 1981 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | N | DENMARK | DEN | |||||
1 | N | FORNITZ Michael | 1959 | M | DEN | FK Mahaut (DEN) | ||
1 | N | JØRGENSEN Jens-Normann | 1951 | M | DEN | |||
1 | N | KUCZYNSKI Wojciech | 1900 | M | DEN | |||
1 | N | PETERSEN Henrik | 1900 | M | DEN | |||
1 | N | WULFF Jan | 1960 | M | DEN | |||
2 | N | SWEDEN | SWE | |||||
2 | N | ÅBRANDT Thomas | 1960 | M | SWE | |||
2 | N | EDELMAN Michael | 1948 | M | SWE | |||
2 | N | ENHAGEN Carl-Olof | 1921 | M | SWE | |||
2 | N | LINDSTRÖM Joakim | 1963 | M | SWE | |||
2 | N | REHBINDER Claes | 1938 | M | SWE | |||
Nov 15, 1980 - Nov 16, 1980 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | SWEDEN | SWE | |||||
1 | N | EDELMAN Michael | 1948 | M | SWE | |||
1 | N | FIGUEROA Nelson | 1900 | M | SWE | |||
1 | N | LINDSTRÖM Joakim | 1963 | M | SWE | |||
1 | N | REHBINDER Claes | 1938 | M | SWE | |||
1 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
2 | N | DENMARK | DEN | |||||
2 | N | FORNITZ Michael | 1959 | M | DEN | FK Mahaut (DEN) | ||
2 | N | HOWARD Peter | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | HUMMELUHR J | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | JØRGENSEN Jens-Normann | 1951 | M | DEN | |||
2 | N | KUCZYNSKI Wojciech | 1900 | M | DEN | |||
Nov 17, 1979 - Nov 18, 1979 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | SWEDEN | SWE | |||||
1 | N | EDELMAN Michael | 1948 | M | SWE | |||
1 | N | REHBINDER Claes | 1938 | M | SWE | |||
1 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
1 | N | WERNER Peder | 1949 | M | SWE | |||
2 | N | DENMARK | DEN | |||||
2 | N | DAMM Niels | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | HOWARD Peter | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | KUCZYNSKI Wojciech | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | WULFF Jan | 1960 | M | DEN | |||
Nov 18, 1978 - Nov 19, 1978 | Nordic Championships | Malmö | ||||||||
1 | N | SWEDEN | SWE | |||||
1 | N | ÅBRANDT Thomas | 1960 | M | SWE | |||
1 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
1 | N | REHBINDER Claes | 1938 | M | SWE | |||
1 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
2 | N | DENMARK | DEN | |||||
2 | N | KUCZYNSKI Wojciech | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | PRESUTTI Bruno | 1900 | M | DEN | |||
Nov 19, 1977 - Nov 20, 1977 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | DENMARK | DEN | |||||
1 | N | BROSTRØM Klaus | 1948 | M | DEN | TVF Thisted (DEN) | ||
1 | N | DAMM Niels | 1900 | M | DEN | |||
1 | N | HOWARD Peter | 1900 | M | DEN | |||
1 | N | MANGOLD Peter | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | SWEDEN | SWE | |||||
2 | N | CSILLAG Stefan | 1950 | M | SWE | |||
2 | N | EKSTEDT Lars | 1959 | M | SWE | |||
2 | N | WALLSTEN Lars | 1957 | M | SWE | |||
2 | N | WERNER Peder | 1949 | M | SWE | |||
Jun 19, 1971 - Jun 20, 1971 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | N | SWEDEN | SWE | |||||
1 | N | HALLBERG Leif | 1900 | M | SWE | |||
1 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
1 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
1 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
1 | N | SZEPESI Denes | 1939 | M | SWE | |||
2 | N | DENMARK | DEN | |||||
2 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | PRESUTTI Bruno | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | NORWAY | NOR | |||||
3 | N | WEDSET Pierre | 1926 | M | NOR | |||
May 31, 1969 - Jun 1, 1969 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | N | NORWAY | NOR | |||||
1 | N | VON KROGH Morten | 1948 | M | NOR | |||
1 | N | WEDSET Pierre | 1926 | M | NOR | |||
2 | N | DENMARK | DEN | |||||
2 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | ESTERHAZY E | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | FREY Palle | 1920 | M | DEN | |||
3 | N | SWEDEN | SWE | |||||
3 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
3 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
3 | N | VON ESSEN Carl | 1940 | M | SWE | |||
Jun 4, 1966 - Jun 6, 1966 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | N | DENMARK | DEN | |||||
1 | N | FREY Palle | 1920 | M | DEN | |||
1 | N | RAVN Palle | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | SWEDEN | SWE | |||||
2 | N | ENHAGEN Carl-Olof | 1921 | M | SWE | |||
2 | N | HALLBERG Leif | 1900 | M | SWE | |||
2 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
2 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
2 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
3 | N | NORWAY | NOR | |||||
3 | N | WEDSET Pierre | 1926 | M | NOR | |||
4 | N | FINLAND | FIN | |||||
4 | N | SJÖBLOM Nils-Robert | 1941 | M | FIN | Uudenmaankadun Ritarit 33 (FIN) | ||
Jun 13, 1964 - Jun 14, 1964 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | N | SWEDEN | SWE | |||||
1 | N | ENHAGEN Carl-Olof | 1921 | M | SWE | |||
1 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
1 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
1 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
2 | N | DENMARK | DEN | |||||
2 | N | SKOV Ole | 1900 | M | DEN | |||
3 | N | NORWAY | NOR | |||||
3 | N | PLATOU Christian | 1943 | M | NOR | |||
3 | N | WEDSET Pierre | 1926 | M | NOR | |||
4 | N | FINLAND | FIN | |||||
4 | N | SJÖBLOM Nils-Robert | 1941 | M | FIN | Uudenmaankadun Ritarit 33 (FIN) | ||
Jun 9, 1962 - Jun 11, 1962 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | DENMARK | DEN | |||||
1 | N | ANDERSEN Per | 1900 | M | DEN | |||
1 | N | FREY Palle | 1920 | M | DEN | |||
1 | N | RAVN Palle | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | SWEDEN | SWE | |||||
2 | N | ÅKERBERG Dag | 1909 | M | SWE | |||
2 | N | ENHAGEN Carl-Olof | 1921 | M | SWE | |||
2 | N | JÖNSSON Ingvar | 1927 | M | SWE | |||
2 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
2 | N | SVENSTAM Ingemar | 1926 | M | SWE | |||
3 | N | FINLAND | FIN | |||||
4 | N | NORWAY | NOR | |||||
4 | N | WEDSET Pierre | 1926 | M | NOR | |||
Jun 3, 1960 - Jun 5, 1960 | Nordic Championships | Saltsjöbaden | ||||||||
1 | N | DENMARK | DEN | |||||
1 | N | CARNERA Raimondo Alberto Pietro | 1915 | M | DEN | |||
1 | N | FREY Palle | 1920 | M | DEN | |||
1 | N | RAVN Palle | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | FINLAND | FIN | |||||
3 | N | SWEDEN | SWE | |||||
3 | N | ÅKERBERG Dag | 1909 | M | SWE | |||
3 | N | ENHAGEN Carl-Olof | 1921 | M | SWE | |||
3 | N | NILSSON Harry | 1926 | M | SWE | |||
3 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
3 | N | SVENSTAM Ingemar | 1926 | M | SWE | |||
Jun 18, 1949 - Jun 20, 1949 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | N | DENMARK | DEN | |||||
1 | N | FREY Palle | 1920 | M | DEN | |||
1 | N | LEIDERSDORFF Aage Albert | 1910 | M | DEN | |||
2 | N | SWEDEN | SWE | |||||
2 | N | ÅKERBERG Dag | 1909 | M | SWE | |||
2 | N | BORESTAM Stig | 1917 | M | SWE | |||
2 | N | ERIKSSON Bo | 1922 | M | SWE | |||
2 | N | NORDHOLM Knut | 1902 | M | SWE | |||
2 | N | NORDIN Henry | 1921 | M | SWE | |||
3 | N | NORWAY | NOR | |||||
3 | N | KNUTZEN Egill Christian | 1914 | M | NOR | |||
May 25, 1946 - Jun 1, 1946 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | SWEDEN | SWE | |||||
1 | N | DE BESCHE Hubert | 1911 | M | SWE | |||
1 | N | FREESE Arne | 1906 | M | SWE | |||
1 | N | GRANFELT Hans | 1897 | M | SWE | |||
1 | N | LJUNGQUIST Bengt | 1912 | M | SWE | |||
1 | N | PRINS GUSTAF ADOLF | 1906 | M | SWE | |||
2 | N | DENMARK | DEN | |||||
2 | N | EIGENFELDT Ove | 1900 | M | DEN | |||
2 | N | LEIDERSDORFF Aage Albert | 1910 | M | DEN | |||
2 | N | LYNG Jakob Marcus Jensen | 1907 | M | DEN | |||
3 | N | NORWAY | NOR | |||||
3 | N | KNUTZEN Egill Christian | 1914 | M | NOR | |||
3 | N | MUNTHE-KAAS Hans | 1927 | M | NOR | |||
4 | N | FINLAND | FIN |