Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1, 2023 - Dec 3, 2023 | World Cup | Antalya | ||||||||
1 | N | LUKASHENKO Darii | 2005 | M | UKR | |||
2 | N | CANTINI Edoardo | 2004 | M | ITA | Centro Sportivo Carabinieri (ITA) | ||
3 | N | DAULETNAZAROV Azizbek | 2004 | M | UZB | |||
3 | N | NITU Radu | 2004 | M | ROU | CS RIPOSTA (ROU) | ||
Dec 2, 2022 - Dec 4, 2022 | World Cup | Sosnowiec | ||||||||
1 | N | STOYCHEV Todor | 2003 | M | BUL | Svechnikov (BUL) | ||
2 | N | LUKASHENKO Darii | 2005 | M | UKR | |||
3 | N | KOKUBO Mao | 2003 | M | JPN | |||
3 | N | NITU Radu | 2004 | M | ROU | CS RIPOSTA (ROU) | ||
Dec 4, 2021 - Dec 5, 2021 | World Cup | Sosnowiec | ||||||||
1 | N | HEATHCOCK Colin | 2005 | M | USA | TSG Eislingen (GER) | ||
2 | N | STOYCHEV Todor | 2003 | M | BUL | Svechnikov (BUL) | ||
3 | N | HARLEY Colby | 2004 | M | USA | |||
3 | N | NASONOV Dmitriy | 2003 | M | AIN | |||
Dec 7, 2019 - Dec 8, 2019 | World Cup | Sosnowiec | ||||||||
1 | N | TYULYUKOV Kirill | 2001 | M | AIN | |||
2 | N | GLENADEL Duncan | 2001 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
3 | N | MCBRIDE Jackson | 2001 | M | USA | |||
3 | N | RABB Krisztian | 2001 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
Dec 8, 2018 - Dec 9, 2018 | World Cup | Warszawa | ||||||||
1 | N | PATRICE Sebastien | 2000 | M | FRA | GEMENOS (FRA) | ||
2 | N | NERI Matteo | 1999 | M | ITA | |||
3 | N | BIBI Eliott | 1999 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
3 | N | GALLO Michele | 2001 | M | ITA | |||
Oct 21, 2017 - Oct 22, 2017 | World Cup | Sosnowiec | ||||||||
1 | LOKHANOV Konstantin | 1998 | M | RUS | ||||
2 | POZDNYAKOV Vladislav | 1999 | M | RUS | ||||
3 | BONAH Raoul | 1998 | M | GER | TSV Bayer Dormagen (GER) | |||
3 | PIANFETTI Maxime | 1999 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | |||
Oct 21, 2016 - Oct 23, 2016 | Weltcup | Sosnowiec | ||||||||
1 | NERI Matteo | 1999 | M | ITA | ||||
2 | CARANTI Gherardo | 1997 | M | ITA | ||||
3 | DEARY William | 1997 | M | GBR | Truro Fencing Club (GBR) | |||
3 | SHIRSHOV Vasiliy | 1997 | M | RUS | ||||
Oct 23, 2015 - Oct 25, 2015 | Weltcup | Sosnowiec | ||||||||
1 | KOSTENKO Anatoliy | 1998 | M | AIN | ||||
2 | CAVALIERE Dario | 1997 | M | ITA | ||||
3 | DREOSSI Leonardo | 1997 | M | ITA | ||||
3 | NATANZON Benjamin | 1997 | M | USA |