Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 27, 2019 - Apr 28, 2019 | Circuit National Vétérans | Lyon (Fareins) | ||||||||
1 | N | RAMERO Richard | 1948 | M | FRA | ST AUBAN (FRA) | ||
2 | N | ROBERT Jean Francois | 1949 | M | FRA | ST MAUR VGA (FRA) | ||
3 | N | BENA Jean Jacques | 1949 | M | FRA | CADETS ESSON (FRA) | ||
3 | N | MOREL MARECHAL Christian | 1945 | M | FRA | ROUEN CE (FRA) | ||
Apr 28, 2018 - Apr 29, 2018 | Circuit National Vétérans | Lyon (Fareins) | ||||||||
1 | N | AUSSEDAT Bernard | 1943 | M | FRA | |||
2 | N | RAMERO Richard | 1948 | M | FRA | ST AUBAN (FRA) | ||
3 | N | BUCHER Peter | 1935 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | LENOIR Jean Luc | 1943 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
Apr 29, 2017 - Apr 30, 2017 | Circuit National Vétérans | Lyon (Fareins) | ||||||||
1 | N | VALÄR Peter | 1943 | M | SUI | AFZ Zürich (SUI) | ||
2 | N | MARTIN Michel | 1946 | M | FRA | MONTLUCON (FRA) | ||
3 | N | GUIGOT Gerard | 1946 | M | FRA | SIX FOURS SE (FRA) | ||
3 | N | VITSAS Jannis | 1939 | M | NED | |||
May 21, 2016 - May 22, 2016 | Circuit National Vétérans | Lyon (Fareins) | ||||||||
1 | N | CHABOISSEAU Andre | 1945 | M | FRA | NIORT CE (FRA) | ||
2 | N | VIGUIER Maurice | 1944 | M | FRA | |||
3 | N | CHOUVIAT Jean pierre | 1936 | M | FRA | MERIGNAC SE (FRA) | ||
3 | N | LUZOIR Gerard | 1944 | M | FRA | ANGLET SE (FRA) | ||
Apr 11, 2015 - Apr 12, 2015 | Circuit National Vétérans | Fareins | ||||||||
1 | N | FREDAIGUES Gilles | 1942 | M | FRA | MONTPEL UC (FRA) | ||
2 | N | CHABOISSEAU Andre | 1945 | M | FRA | NIORT CE (FRA) | ||
3 | N | BLIN Raoul | 1944 | M | FRA | ORNON ESCR (FRA) | ||
3 | N | BOITEL Jean Paul | 1938 | M | FRA |