Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 20, 2010 - Feb 21, 2010 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | BRUTTINI Lorenzo | 1991 | M | ITA | ||||
2 | MILAK Dino | 1991 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | |||
3 | BIDA Sergey | 1993 | M | RUS | Dynamo Moskau (RUS) | |||
3 | BOGOYAVLENSKIY Bogdan | 1992 | M | RUS | Dinamo-Kazan (RUS) | |||
Feb 21, 2009 - Feb 22, 2009 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | PROKHOROV Dmytry | 1990 | M | ISR | ||||
2 | GLEBKO Anton | 1989 | M | RUS | ||||
3 | HARPER Ido | 1991 | M | ISR | Hapoel Kfar-Saba (ISR) | |||
3 | KURBANOV Ruslan | 1991 | M | KAZ | ||||
Feb 23, 2008 - Feb 24, 2008 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | PROKHOROV Dmytry | 1990 | M | ISR | ||||
2 | TRUBACHEV Alexey | 1991 | M | KAZ | ||||
3 | VON PLATEN Victor | 1989 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | |||
3 | VONEN Joakim | 1990 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | |||
Feb 24, 2007 - Feb 25, 2007 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | FERRARIS Luca | 1989 | M | ITA | ||||
2 | CANEVARI Marco | 1989 | M | ITA | ||||
3 | SUKHOV Pavel | 1988 | M | RUS | ||||
3 | VELIKANOV Alexander | 1988 | M | RUS | ||||
Feb 25, 2006 - Feb 26, 2006 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | MORGOEV Vseslav | 1986 | M | RUS | ||||
2 | AVDEEV Anton | 1986 | M | RUS | ||||
3 | CANEVARI Marco | 1989 | M | ITA | ||||
3 | DI NUCCI Gianfilippo | 1988 | M | ITA | [i] CS Formia (ITA) | |||
Feb 26, 2005 - Feb 27, 2005 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | RICHER Jeremy | 1987 | M | FRA | PARIS RCF (FRA) | |||
2 | SICOT Bastien | 1985 | M | FRA | NIMES SE (FRA) | |||
3 | AVDEEV Anton | 1986 | M | RUS | ||||
3 | SERPERO Fabio | 1986 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
Feb 28, 2004 - Feb 29, 2004 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | MOUTOU Jeremy | 1984 | M | FRA | ||||
2 | MOIGNETEAU Pierre | 1985 | M | FRA | GRENOBLE PAR (FRA) | |||
3 | LIMARDO GASCON Ruben | 1985 | M | VEN | ||||
3 | VOGNA Stefano | 1984 | M | ITA | ||||
Mar 1, 2003 - Mar 2, 2003 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | GRUMIER Gauthier | 1984 | M | FRA | ||||
2 | ZINGERMAN Viacheslav | 1984 | M | ISR | ||||
3 | CANU Mathieu | 1983 | M | FRA | ||||
3 | MOUTOU Jeremy | 1984 | M | FRA | ||||
Mar 2, 2002 - Mar 3, 2002 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | GRUMIER Gauthier | 1984 | M | FRA | ||||
2 | ROBEIRI Ulrich | 1982 | M | FRA | ||||
3 | NAOUMKINE Evgueni | 1982 | M | RUS | ||||
3 | PIOC Paul-Andre | 1982 | M | FRA | ||||
Mar 3, 2001 - Mar 3, 2001 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | GRUMIER Gauthier | 1984 | M | FRA | ||||
2 | JAN Francois | 1981 | M | FRA | ||||
3 | MATTERN Cody | 1981 | M | USA | ||||
3 | VERWIJLEN Bas | 1983 | M | NED | SC Den Bosch (NED) | |||
Mar 5, 2000 - Mar 5, 2000 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | JEANNET Fabrice | 1980 | M | FRA | ESCRIME RODEZ AVEYRON (FRA) | |||
2 | KELSEY Weston | 1981 | M | USA | ||||
3 | BOUZAID Alexandre | 1981 | M | SEN | ||||
3 | JAN Francois | 1981 | M | FRA | ||||
Mar 7, 1999 - Mar 7, 1999 | Ciudad de Burgos | Burgos | ||||||||
1 | KAUTER Michael | 1979 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
2 | PFEIFFER Jens-Steffen | 1981 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
3 | LEUTENEGGER Reto | 1980 | M | SUI | FCZ Zug (SUI) | |||
3 | STEFFEN Andreas | 1979 | M | SUI | SEB Basel (SUI) |