Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2019 - 05.05.2019 | Hellerup Open | Hellerup | ||||||||
1 | N | DU PLESSIS DE RICHELIEU Jakob | 2005 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | LUND Claus | 2007 | M | GER | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | HUNDBORG Thor | 2005 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
05.05.2018 - 06.05.2018 | Hellerup Open | Hellerup | ||||||||
1 | VON POST Daniel | 2003 | M | SWE | MFFG Malmö (SWE) | |||
2 | ALIMOV Amirkhon | 2002 | M | UZB | Trekanten København (DEN) | |||
06.05.2017 - 07.05.2017 | Hellerup Open | Hellerup | ||||||||
1 | BOYER-DRÆBY Milo Oskar | 2003 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
2 | KORTZAU Anton A. | 2002 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
3 | HEDEGAARD Magnus Milton Dencker | 2003 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
28.05.2016 - 29.05.2016 | Hellerup Open | Hellerup | ||||||||
1 | WEYHRETER Samuel | 2001 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
2 | KORTZAU Anton A. | 2002 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
24.05.2015 - 25.05.2015 | Hellerup Open | Hellerup | ||||||||
1 | N | ALEXANDERSEN Nicolai | 1998 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | WEYHRETER Samuel | 2001 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | BYRIALSSON BJØRST Jens | 2000 | M | DEN | Frederiksberg Slots FK (DEN) | ||
3 | N | GJALDBÆK Steffen | 2002 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
27.05.2012 - 29.05.2012 | Hellerup Open | Hellerup | ||||||||
1 | N | DANCKWARDT Mathias | 1998 | M | DEN | |||
2 | N | LINNEMANN Christian Schack | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | CASPERSEN Felix Bo | 1999 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | KLINKER Gustav Vang | 1996 | M | DEN | FK Mahaut (DEN) | ||
31.05.2008 - 01.06.2008 | Hellerup Open | Hellerup | ||||||||
1 | N | VON DER OSTEN Frederik | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | EGELUND Alexander S. | 1993 | M | DEN | |||
3 | N | ANDERSEN Tobias Alvin | 1994 | M | DEN | |||
3 | N | NOERGAARD Maicol Fernando | 1993 | M | DEN |