Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2024 - 03.03.2024 | Challenge Ryszard Marszalek | Bern | ||||||||
1 | N | GOYFMAN Maxim | 2012 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
2 | N | PIZZERA Maxence | 2013 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | ||
3 | N | MALLEM Sam | 2012 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | PEER Samuel | 2013 | M | SUI | SES Sion (SUI) | ||
04.03.2023 - 05.03.2023 | Challenge Ryszard Marszalek | Bern | ||||||||
1 | N | CORNA Filippo | 2011 | M | ITA | LUG Lugano (SUI) | ||
2 | N | LEDERMANN Ayoschua | 2011 | M | SUI | FSZ Zürich (SUI) | ||
3 | N | GAUTIER Aurélien | 2011 | M | SUI | CES Sierre (SUI) | ||
3 | N | GAY Antoine | 2011 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
02.03.2019 - 03.03.2019 | L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | LEPORATI Ettore | 2007 | M | ITA | |||
2 | N | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
3 | N | KRONBICHLER Christoph | 2007 | M | SUI | SES Sion (SUI) | ||
3 | N | STÄHELI Maurice | 2007 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | ||
03.03.2018 - 04.03.2018 | L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
3 | ISCHI Eric | 2006 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | |||
3 | POIDEVIN Felix | 2006 | M | SUI | CES Sierre (SUI) | |||
04.03.2017 - 05.03.2017 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | WICHT Gianluca | 2007 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
2 | WIELAND Florian | 2005 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||
3 | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
3 | RAPPA Domenico | 2006 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
05.03.2016 - 06.03.2016 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | CES Sierre (SUI) | |||
2 | ORLANDO Noé | 2004 | M | SUI | BFC Basel (SUI) | |||
3 | AEBERSOLD Alban | 2004 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | PORTMANN Nicolas | 2004 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
07.03.2015 - 08.03.2015 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
2 | N | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
3 | N | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | KOST Connor | 2003 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | ||
22.03.2014 - 23.03.2014 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
2 | N | SCHEUNER Joël | 2002 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | ||
3 | N | CASTEJON Davide Alejandro | 2002 | M | SUI | |||
3 | N | ROHMER Constant | 2002 | M | FRA | |||
23.03.2013 - 24.03.2013 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | BÄCHLER Matteo | 2001 | M | SUI | |||
2 | N | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
3 | N | ZYBACH Lenny | 2001 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
24.03.2012 - 25.03.2012 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | GERINI Luca | 2000 | M | SUI | |||
2 | N | ORICCHIO Giuseppe | 2000 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
3 | N | GROSSRIEDER Nick | 2001 | M | SUI | |||
3 | N | HINNEN Luca | 2000 | M | SUI |