Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 - 05.05.2024 | Championnats suisses | Morges | ||||||||
1 | N | FELTGEN Erwan | 2008 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
2 | N | KOBLER Sébastien | 2005 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
3 | N | ALVAREZ PEREZ Iñaki | 2004 | M | SUI | CHCH Châtelaine (SUI) | ||
3 | N | VAN DEN BOGAARD Max | 2005 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
06.05.2023 - 07.05.2023 | Championnats suisses | Morges | ||||||||
1 | N | RIVA Dino | 2003 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
2 | N | ROPRAZ Aurélien | 2003 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
3 | N | DE GOUMOËNS Amedeo | 2004 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
3 | N | FELTGEN Erwan | 2008 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
07.05.2022 - 08.05.2022 | Championnats suisses | Morges | ||||||||
1 | N | RIVA Dino | 2003 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
2 | N | ROPRAZ Aurélien | 2003 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
3 | N | FELTGEN Erwan | 2008 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
3 | N | VAN DEN BOGAARD Max | 2005 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
29.04.2017 - 30.04.2017 | Championnats suisses U17/U20 | Morges | ||||||||
1 | BADOUX Loïc | 1999 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | |||
2 | LUPRANO Victor | 1997 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
3 | MUNTWYLER Louis | 1997 | M | SUI | FSZ Zürich (SUI) | |||
3 | RIVA Dino | 2003 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | |||
14.11.2015 - 15.11.2015 | Championnats suisses U20 | Châtelaine | ||||||||
1 | LUPRANO Victor | 1997 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
2 | BADOUX Loïc | 1999 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | |||
3 | MUNTWYLER Louis | 1997 | M | SUI | FSZ Zürich (SUI) | |||
3 | ZRYD Arthur | 1998 | M | SUI | CAL Lausanne (SUI) | |||
15.11.2014 - 16.11.2014 | Championnats suisses U20 | Aigle | ||||||||
1 | N | RAPP Guillaume | 1995 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
2 | N | BADOUX Loïc | 1999 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
3 | N | BAYIHA William | 1999 | M | SUI | |||
3 | N | MUNTWYLER Louis | 1997 | M | SUI | FSZ Zürich (SUI) | ||
08.03.2014 - 08.03.2014 | Championnats suisses juniors | Flawil | ||||||||
1 | N | RAPP Guillaume | 1995 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
2 | N | SIMONETTI Jakkrit | 1994 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
3 | N | BAYIHA William | 1999 | M | SUI | |||
3 | N | MUNTWYLER Louis | 1997 | M | SUI | FSZ Zürich (SUI) | ||
25.11.2012 - 25.11.2012 | Championnats suisses juniors/cadets | Yverdon | ||||||||
1 | N | STALDER Leonard | 1993 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
2 | N | MILA Thibaud | 1998 | M | FRA | AVIGNON AE (FRA) | ||
3 | N | RAPP Guillaume | 1995 | M | SUI | CEM Morges (SUI) | ||
3 | N | SIMONETTI Jakkrit | 1994 | M | SUI | CEM Morges (SUI) |