Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 - 19.05.2024 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | HVALA Vito | 2007 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | KRIVEC KRIZ Maks | 2008 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | BEBER Jurij | 2007 | M | SLO | |||
3 | N | HUDEJ Nejc | 2007 | M | SLO | |||
23.04.2023 - 23.04.2023 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | CERNJAK Leon Svit | 2006 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | PONIKVAR Jon | 2007 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | HVALA Vito | 2007 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | KRIVEC KRIZ Maks | 2008 | M | SLO | |||
29.01.2022 - 29.01.2022 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | CERNJAK Leon Svit | 2006 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | BOZIC Brin | 2005 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | HVALA Vito | 2007 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | PONIKVAR Lars | 2005 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
05.06.2021 - 06.06.2021 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | CERNJAK Leon Svit | 2006 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | PONIKVAR Lars | 2005 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | BOZIC Brin | 2005 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | OSOJNIK JUREČIČ Jaša | 2006 | M | SLO | |||
19.01.2019 - 19.01.2019 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | RUSJAN Jan | 2002 | M | SLO | |||
2 | N | GOLOB Lan | 2002 | M | SLO | SK Izola (SLO) | ||
3 | N | MLAKAR Luka | 2002 | M | SLO | SK Izola (SLO) | ||
3 | N | STRUMBELJ Viktor | 2003 | M | SLO | SK Ljubljana (SLO) | ||
20.01.2018 - 21.01.2018 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | GOLOB Lan | 2002 | M | SLO | SK Izola (SLO) | ||
2 | N | MLAKAR Luka | 2002 | M | SLO | SK Izola (SLO) | ||
3 | N | GRUBAR Timon | 2002 | M | SLO | S.S.S.T. Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | KOVAC Crtomir | 2001 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
07.01.2017 - 08.01.2017 | Državno prvenstvo | Maribor | ||||||||
1 | N | POERS Gregor | 2000 | M | SLO | ASK Maribor (SLO) | ||
2 | N | GRUBAR Timon | 2002 | M | SLO | S.S.S.T. Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | FRANKOVIC Jakob | 2000 | M | SLO | |||
3 | N | GOLOB Lan | 2002 | M | SLO | SK Izola (SLO) | ||
09.01.2016 - 10.01.2016 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | POERS Gregor | 2000 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
2 | N | TIC Gal | 1999 | M | SLO | |||
3 | N | BABIC Tadej | 2000 | M | SLO | |||
3 | N | WENZEL Tijan | 1999 | M | SLO | ASK Maribor (SLO) | ||
09.05.2015 - 10.05.2015 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | POERS Gregor | 2000 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
2 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | TIC Gal | 1999 | M | SLO | |||
3 | N | WENZEL Tijan | 1999 | M | SLO | ASK Maribor (SLO) | ||
29.03.2014 - 30.03.2014 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | KOFOL Andraz | 1997 | M | SLO | |||
2 | N | VUJANOVIC Vitan | 1999 | M | SLO | ASK Maribor (SLO) | ||
3 | N | DOKL Matic | 1998 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
3 | N | TIC Gal | 1999 | M | SLO | |||
11.05.2013 - 12.05.2013 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | DOKL Matic | 1998 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
2 | N | KOFOL Andraz | 1997 | M | SLO | |||
3 | N | POCKAR Zan | 1996 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | VUJANOVIC Vitan | 1999 | M | SLO | ASK Maribor (SLO) | ||
26.05.2012 - 27.05.2012 | Državno prvenstvo | Maribor | ||||||||
1 | N | MRAMOR Matevz | 1995 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | MRAVLJAK Jure | 1996 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | KOFOL Andraz | 1997 | M | SLO | |||
3 | N | ZMAUC-KVAR Ziga | 1995 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
14.05.2011 - 15.05.2011 | Državno prvenstvo | Izola | ||||||||
1 | N | ZMAUC-KVAR Ziga | 1995 | M | SLO | SK BRANIK (SLO) | ||
2 | N | GLUHIC Gal | 1994 | M | SLO | |||
3 | N | SOTOSEK David | 1995 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | VERAS-REGENT Timotej | 1996 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
29.05.2010 - 30.05.2010 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | GLUHIC Gal | 1994 | M | SLO | |||
2 | N | KOMAN Robert | 1993 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | SELAN Klemen | 1993 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | SOTOSEK David | 1995 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) |