Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.1993 - 23.05.1993 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | KAPUSTA Rene | 1966 | M | EST | |||
2 | N | TOPOROV J | 1900 | M | EST | |||
3 | N | KUTEPOV J | 1900 | M | EST | |||
3 | N | PROKOPTŠUK Dmitri | 1900 | M | EST | |||
25.04.1991 - 28.04.1991 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | KAPUSTA Rene | 1966 | M | EST | |||
2 | N | PAESTE Ants | 1900 | M | EST | |||
3 | N | AKK Tõnu | 1900 | M | EST | |||
30.05.1990 - 03.06.1990 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
2 | N | ROOSI Ivar | 1969 | M | EST | |||
3 | N | SEPIK Tõnu | 1969 | M | EST | |||
12.04.1989 - 16.04.1989 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
2 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
3 | N | VALTS Väino | 1958 | M | EST | |||
27.04.1988 - 30.04.1988 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | VALTS Vello | 1900 | M | EST | |||
2 | N | ROOSI Ivar | 1969 | M | EST | |||
3 | N | SAAREVÄLI Sulev | 1962 | M | EST | |||
16.04.1987 - 19.04.1987 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
2 | N | VALTS Väino | 1958 | M | EST | |||
3 | N | SAAREVÄLI Sulev | 1962 | M | EST | |||
18.04.1986 - 20.04.1986 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
2 | N | ROOSI Ivar | 1969 | M | EST | |||
3 | N | VALTS Väino | 1958 | M | EST | |||
23.05.1985 - 25.05.1985 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
2 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
3 | N | ROOSI Ivar | 1969 | M | EST | |||
30.03.1984 - 01.04.1984 | Eesti meistrivõistlused | Pärnu | ||||||||
1 | N | KAPUSTA Rene | 1966 | M | EST | |||
2 | N | SAAR H | 1900 | M | EST | |||
3 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
01.06.1983 - 04.06.1983 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
2 | N | KAPUSTA Rene | 1966 | M | EST | |||
3 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
20.05.1982 - 23.05.1982 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
2 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
3 | N | MKRTUNOV Vjatšeslav | 1900 | M | EST | |||
19.03.1981 - 22.03.1981 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
2 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
3 | N | PIMENOV Oleg | 1900 | M | EST | |||
08.05.1980 - 11.05.1980 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
2 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
3 | N | VALTS Väino | 1958 | M | EST | |||
02.05.1979 - 05.05.1979 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
2 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
3 | N | VALTS Väino | 1958 | M | EST | |||
06.07.1978 - 09.07.1978 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | KOORT Uno | 1958 | M | EST | |||
2 | N | SORITSA Andrei | 1961 | M | EST | |||
3 | N | VALTS Väino | 1958 | M | EST | |||
12.03.1977 - 13.03.1977 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | LEPNA Priit | 1957 | M | EST | |||
2 | N | LUIDE Vello | 1900 | M | EST | |||
3 | N | RÄNI Tiit | 1944 | M | EST | |||
13.02.1976 - 14.02.1976 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | POLJAKOV Nikolai | 1900 | M | EST | |||
2 | N | PENJAGA Sergei | 1900 | M | EST | |||
3 | N | LEPNA Priit | 1957 | M | EST | |||
03.05.1975 - 04.05.1975 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | LUIDE Vello | 1900 | M | EST | |||
2 | N | AINSAM Peeter | 1946 | M | EST | |||
3 | N | TIITS Madis | 1953 | M | EST | |||
02.04.1974 - 03.04.1974 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | AINSAM Peeter | 1946 | M | EST | |||
2 | N | LUIDE Vello | 1900 | M | EST | |||
3 | N | RÄNI Tiit | 1944 | M | EST | |||
03.03.1973 - 04.03.1973 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | AINSAM Peeter | 1946 | M | EST | |||
2 | N | RÄNI Tiit | 1944 | M | EST | |||
3 | N | LUIDE Vello | 1900 | M | EST | |||
11.03.1972 - 12.03.1972 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | AINSAM Peeter | 1946 | M | EST | |||
2 | N | OVSJANNIKOV Vitali | 1900 | M | EST | |||
3 | N | AARMA Hannes | 1946 | M | EST | |||
19.06.1971 - 20.06.1971 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | AINSAM Peeter | 1946 | M | EST | |||
2 | N | RÄNI Tiit | 1944 | M | EST | |||
3 | N | POLJAKOV Nikolai | 1900 | M | EST | |||
04.04.1970 - 05.04.1970 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | RÄNI Tiit | 1944 | M | EST | |||
2 | N | AINSAM Peeter | 1946 | M | EST | |||
3 | N | REIMANN Jüri | 1946 | M | EST | |||
09.05.1969 - 10.05.1969 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | REIMANN Jüri | 1946 | M | EST | |||
2 | N | LIHHATŠOV Gennadi | 1900 | M | EST | |||
3 | N | PIIRSALU Olev | 1935 | M | EST | |||
14.11.1968 - 17.11.1968 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
2 | N | OVSJANNIKOV Vitali | 1900 | M | EST | |||
3 | N | RÄNI Tiit | 1944 | M | EST | |||
13.06.1967 - 20.06.1967 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
2 | N | PIIRSALU Olev | 1935 | M | EST | |||
3 | N | RÄNI Tiit | 1944 | M | EST | |||
09.04.1966 - 12.04.1966 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | REIMANN Jüri | 1946 | M | EST | |||
2 | N | HARTŠENKO Jüri | 1947 | M | EST | |||
3 | N | SAALISTE Vello | 1947 | M | EST | |||
01.04.1965 - 04.04.1965 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | HARTŠENKO Jüri | 1947 | M | EST | |||
2 | N | REIMANN Jüri | 1946 | M | EST | |||
3 | N | PIIRSALU Olev | 1935 | M | EST | |||
26.11.1964 - 29.11.1964 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
2 | N | REIMANN Jüri | 1946 | M | EST | |||
3 | N | MINTEL Robert | 1934 | M | EST | |||
27.06.1963 - 30.06.1963 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | PIIRSALU Olev | 1935 | M | EST | |||
2 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
3 | N | MINTEL Robert | 1934 | M | EST | |||
4 | N | REIMANN Jüri | 1946 | M | EST | |||
19.04.1962 - 22.04.1962 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
2 | N | PIIRSALU Olev | 1935 | M | EST | |||
3 | N | MINTEL Robert | 1934 | M | EST | |||
4 | N | RÄNI Tiit | 1944 | M | EST | |||
04.05.1961 - 07.05.1961 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
2 | N | PIIRSALU Olev | 1935 | M | EST | |||
3 | N | MINTEL Robert | 1934 | M | EST | |||
08.12.1960 - 11.12.1960 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
2 | N | PIIRSALU Olev | 1935 | M | EST | |||
3 | N | MINTEL Robert | 1934 | M | EST | |||
4 | N | HEINSALU Ants | 1940 | M | EST | |||
01.04.1959 - 05.04.1959 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
2 | N | MINTEL Robert | 1934 | M | EST | |||
3 | N | ZIMMERMANN Viktor | 1900 | M | EST | |||
09.04.1958 - 13.04.1958 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
2 | N | MINTEL Robert | 1934 | M | EST | |||
3 | N | ZIMMERMANN Viktor | 1900 | M | EST | |||
04.08.1957 - 07.08.1957 | Eesti meistrivõistlused | Haapsalu | ||||||||
1 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
2 | N | PIIRSALU Olev | 1935 | M | EST | |||
3 | N | NELIS Endel | 1925 | M | EST | |||
07.07.1956 - 12.07.1956 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | KOLOSSOV Vladimir | 1900 | M | EST | |||
2 | N | ZIMMERMANN Viktor | 1900 | M | EST | |||
3 | N | MINTEL Robert | 1934 | M | EST | |||
24.04.1955 - 26.04.1955 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | NELIS Endel | 1925 | M | EST | |||
2 | N | ZIMMERMANN Viktor | 1900 | M | EST | |||
3 | N | MINTEL Robert | 1934 | M | EST | |||
26.08.1954 - 28.08.1954 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | ZIMMERMANN Viktor | 1900 | M | EST | |||
2 | N | PUISTAMA Ilmar | 1928 | M | EST | |||
3 | N | LAUR Rudolf | 1900 | M | EST | |||
19.03.1953 - 23.03.1953 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | TIIDO Albert | 1934 | M | EST | |||
2 | N | LAUR Rudolf | 1900 | M | EST | |||
3 | N | PUISTAMA Ilmar | 1928 | M | EST | |||
13.09.1952 - 17.09.1952 | Eesti meistrivõistlused | Pärnu | ||||||||
1 | N | LAUR Rudolf | 1900 | M | EST | |||
2 | N | KAURIT Tarmo | 1900 | M | EST | |||
3 | N | PUISTAMA Ilmar | 1928 | M | EST | |||
29.08.1951 - 01.09.1951 | Eesti meistrivõistlused | Viljandi | ||||||||
1 | N | VALDEK Boris | 1920 | M | EST | |||
2 | N | LAUR Rudolf | 1900 | M | EST | |||
3 | N | PUISTAMA Ilmar | 1928 | M | EST | |||
11.08.1950 - 13.08.1950 | Eesti meistrivõistlused | Pärnu | ||||||||
1 | N | LAUR Rudolf | 1900 | M | EST | |||
2 | N | OZEROV Georgi | 1921 | M | EST | |||
3 | N | DJAKOV Gennadi | 1900 | M | EST | |||
25.09.1949 - 28.09.1949 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | LAUR Rudolf | 1900 | M | EST | |||
2 | N | BOGDANOV Leonid Alexandrowitsch | 1927 | M | URS | |||
3 | N | ZIMMERMANN Viktor | 1900 | M | EST | |||
08.10.1948 - 11.10.1948 | Eesti meistrivõistlused | Tartu | ||||||||
1 | N | VALDEK Boris | 1920 | M | EST | |||
2 | N | LAUR Rudolf | 1900 | M | EST | |||
3 | N | OZEROV Georgi | 1921 | M | EST | |||
21.07.1947 - 24.07.1947 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | VALDEK Boris | 1920 | M | EST | |||
2 | N | OZEROV Georgi | 1921 | M | EST | |||
3 | N | ZAITSEV Valentin | 1925 | M | EST | |||
07.12.1946 - 08.12.1946 | Eesti meistrivõistlused | Tallinn | ||||||||
1 | N | VALDEK Boris | 1920 | M | EST | |||
2 | N | LAUR Rudolf | 1900 | M | EST | |||
3 | N | UULMAN Raul | 1925 | M | EST |