Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2024 - 09.06.2024 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | FAZEKAS Arpad | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | KUCHTA Leopold Marc | 2003 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | LANCARIC Branislav | 2006 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
03.09.2022 - 03.09.2022 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | FAZEKAS Arpad | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | GYÖRGY Bendeguz | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | PIRK Akos | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | SARMANY Zoltan | 2002 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
18.09.2021 - 19.09.2021 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | SARMANY Zoltan | 2002 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
3 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | GYÖRGY Bendeguz | 2004 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
06.06.2019 - 09.06.2019 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
2 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | SARMANY Zoltan | 2002 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
08.06.2018 - 10.06.2018 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
2 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
02.06.2017 - 04.06.2017 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | |||
2 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
11.06.2016 - 11.06.2016 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | FARKAS Attila | 1972 | M | CZE | |||
23.05.2015 - 23.05.2015 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | BLANAR Samuel | 1994 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | SIMEUNOVIC Rastislav | 1995 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
31.05.2014 - 31.05.2014 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | EGYENES PORSOK Henrik | 1999 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
29.05.2013 - 29.05.2013 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | VILEM Michal | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
10.06.2012 - 10.06.2012 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
11.06.2011 - 11.06.2011 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | FORGACH Peter | 1979 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | NAGY Jozef | 1966 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | VEGH David | 1995 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
19.06.2010 - 19.06.2010 | Majstrovstvá Slovenska | Bratislava | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | LELKES Peter | 1984 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
20.06.2009 - 20.06.2009 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | VILEM Michal | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
21.06.2008 - 21.06.2008 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | HORONY Tamas | 1985 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK Andrej | 1991 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | MEZEY Ladislav | 1983 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
09.06.2007 - 09.06.2007 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | JONIAK Jakub | 1990 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
2 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | CELLER Pavol | 1989 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) | ||
3 | N | HORVATH Michal | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
29.12.2006 - 29.12.2006 | Majstrovstvá Slovenska | Samorin | ||||||||
1 | N | DOMSITZ Tibor | 1988 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
2 | N | NAGY Jozef | 1966 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | BOTLO Balint | 1985 | M | SVK | KS Samorin (SVK) | ||
3 | N | KRALIK David | 1975 | M | SVK | Slavia STU Bratislava (SVK) |