Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2023 - 10.12.2023 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | ZSOGON Andor Kolos | 2007 | M | HUN | |||
2 | N | SOMMER Marcell | 2007 | M | HUN | |||
3 | N | KOSZTOLÁNYI Hunor | 2008 | M | HUN | |||
3 | N | OROVECZ Gergely | 2007 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
10.12.2022 - 11.12.2022 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | RUBIN Mattia | 2006 | M | HUN | |||
2 | N | SZABÓ Bálint | 2007 | M | HUN | |||
3 | N | GERGELY Zoltan | 2006 | M | HUN | |||
3 | N | NAGY Huba | 2006 | M | HUN | |||
29.01.2022 - 30.01.2022 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | BAGDANY Albert | 2005 | M | HUN | Szigetszentmiklosi Tor Egylet (HUN) | ||
2 | N | BALINT Almos | 2005 | M | HUN | |||
3 | N | BENYUS Andras | 2005 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | RUBIN Mattia | 2006 | M | HUN | |||
06.03.2021 - 07.03.2021 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | TAKACS Kornel | 2004 | M | HUN | |||
2 | N | RUBIN Mattia | 2006 | M | HUN | |||
3 | N | BAGDANY Albert | 2005 | M | HUN | Szigetszentmiklosi Tor Egylet (HUN) | ||
3 | N | MAKK Balazs | 2004 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
30.11.2019 - 01.12.2019 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZEMES Gergo | 2003 | M | HUN | Kunszentmiklósi Vivóegylet (HUN) | ||
2 | N | HORVATH Soma | 2003 | M | HUN | |||
3 | N | MACHEK Vincze | 2003 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
3 | N | TAKACS Kornel | 2004 | M | HUN | |||
24.11.2018 - 25.11.2018 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZEMES Gergo | 2003 | M | HUN | Kunszentmiklósi Vivóegylet (HUN) | ||
2 | N | HORVATH Soma | 2003 | M | HUN | |||
3 | N | GAL Botond | 2002 | M | HUN | |||
3 | N | MIHÁLYI Andor Istvan | 2002 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
10.02.2018 - 11.02.2018 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZEMES Gergo | 2003 | M | HUN | Kunszentmiklósi Vivóegylet (HUN) | ||
2 | N | MOLNAR Martin | 2001 | M | HUN | MTK (HUN) | ||
3 | N | MIHÁLYI Andor Istvan | 2002 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | RAIS Krisztian | 2001 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
04.02.2017 - 05.02.2017 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SZEMES Gergo | 2003 | M | HUN | Kunszentmiklósi Vivóegylet (HUN) | ||
2 | N | MAIOR Matyas | 2000 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | KOROM Erik | 2000 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | RAIS Krisztian | 2001 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
06.02.2016 - 07.02.2016 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | BENYEI Erik | 1999 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
2 | N | ESZES-KOVACS Maxim | 1999 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
3 | N | MENDREY Tamas | 1999 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | MOLNAR Martin | 2001 | M | HUN | MTK (HUN) | ||
17.01.2015 - 18.01.2015 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | MESZAROS Tamas | 1998 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
2 | N | MENDREY Tamas | 1999 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | NAGY Balazs | 1998 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | PANKACZI Krisztian | 1998 | M | HUN | Budakalasz (HUN) | ||
01.02.2014 - 02.02.2014 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | MESZAROS Tamas | 1998 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
2 | N | FRUHAUF Benjamin | 1998 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | BENCZE Attila | 1998 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
3 | N | BENYEI Erik | 1999 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
05.01.2013 - 06.01.2013 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | DOSA Daniel | 1996 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
2 | N | MESZAROS Tamas | 1998 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | INSPERGER Samuel | 1996 | M | HUN | MTK (HUN) | ||
3 | N | NAGY Bence Balazs | 1996 | M | HUN | BVSC BUDAPEST (HUN) | ||
07.01.2012 - 08.01.2012 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | DOSA Daniel | 1996 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
2 | N | LISZKAI Tamas | 1995 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
3 | N | BAKO Tamas | 1995 | M | HUN | Szeged (HUN) | ||
3 | N | BALOGH Boldizsar | 1996 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
29.01.2011 - 30.01.2011 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | NEMETH Andras | 1995 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
2 | N | DOSA Daniel | 1996 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | MATYAS Balint | 1994 | M | HUN | Torekves (HUN) | ||
3 | N | PAL Gergely | 1994 | M | HUN | MTK (HUN) |