Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2019 - 06.10.2019 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | JURAS Daniel | 2006 | M | LTU | Newham Swords (GBR) | ||
2 | N | VAABEN Frode | 2007 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | HERWIG Quentin | 2008 | M | GER | VFL Marburg FA (GER) | ||
3 | N | LUND Claus | 2007 | M | GER | FSC Cottbus (GER) | ||
26.05.2018 - 27.05.2018 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | HORN NIELSEN Christopher | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
2 | KARLSEN Jonas Benjamin | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
3 | LEWICKI Tymon | 2004 | M | POL | D'Artagnan Ursynow (POL) | |||
3 | WILLKRANS Axel | 2004 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
27.05.2017 - 28.05.2017 | Trekanten International - Nordic Championships | Kobenhavn | ||||||||
1 | BROBERG Marcus | 2003 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
2 | CHIU Joel Ka Jyn | 2003 | M | SGP | SSP (SGP) | |||
3 | HORN NIELSEN Christopher | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
3 | THORBEK Julius Manz | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
07.05.2016 - 08.05.2016 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | ABDELJALIL Wael | 2003 | M | FRA | PARIS CEP (FRA) | |||
2 | POULSEN Silas | 2002 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
3 | ABIDI Neil | 2003 | M | FRA | PARIS CEP (FRA) | |||
3 | WILMONT JEINER Ruben | 2003 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
09.05.2015 - 10.05.2015 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | FEDOROV Daniil | 2001 | M | RUS | |||
2 | N | WINTERBERG-POULSEN Jonas | 2001 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | WESTESSON Malte | 2001 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | YLITERVO Santeri | 2002 | M | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
10.05.2014 - 11.05.2014 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | LANG Jacob Brandt | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | ABRAHAMS Matthew | 2000 | M | GBR | ZFW Fencing Club (GBR) | ||
3 | N | RYKIND-BLARKE Christoffer | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | WINTERBERG-POULSEN Jonas | 2001 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
23.03.2013 - 24.03.2013 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | LANDORPH Sophus | 1999 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | LANG Jacob Brandt | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | HOLMDAHL Isak | 1999 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
3 | N | KHODYREV Timur | 1999 | M | RUS | SC St. Petersburg (RUS) | ||
24.03.2012 - 25.03.2012 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | DANCKWARDT Mathias | 1998 | M | DEN | |||
2 | N | LANDORPH Sophus | 1999 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | EJEMYR Christoffer | 1998 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | ||
3 | N | WINTERBERG-POULSEN Jonas | 2001 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
26.03.2011 - 27.03.2011 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | KIMFORS Anton | 1997 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
2 | N | AHLQVIST Carl Oskar | 1997 | M | SWE | MFFG Malmö (SWE) | ||
3 | N | CHARREU Jose | 1998 | M | POR | |||
3 | N | KONGSTAD Conrad Seibæk | 1997 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
27.03.2010 - 28.03.2010 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | BERG Thomas | 1992 | M | SWE | |||
2 | N | DAHLIN Kolja | 1996 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | KONGSTAD Conrad Seibæk | 1997 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | MILA Thibaud | 1998 | M | FRA | AVIGNON AE (FRA) | ||
29.03.2008 - 30.03.2008 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | ANDERSEN Tobias Alvin | 1994 | M | DEN | |||
2 | N | KLAPP Felix | 1994 | M | GER | |||
3 | N | KONGSTAD Conrad Seibæk | 1997 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | LÖF Jesper | 1994 | M | SWE | |||
24.03.2007 - 25.03.2007 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | VON DER OSTEN Frederik | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | TSORONIS Alexander | 1993 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | CANING Klaus Albert | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | CHAUWIN Remy | 1994 | M | FRA | CE MELUN VAL DE SEINE (FRA) | ||
19.03.2005 - 20.03.2005 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | BARWELL Peter | 1991 | M | GBR | |||
2 | N | JØRGENSEN Patrick | 1991 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | JOHANSEN Soeren-Ulrik | 1991 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | TSORONIS Alexander | 1993 | M | DEN | Trekanten København (DEN) |