Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2023 - 08.10.2023 | Nordic Championships | Kääriku | ||||||||
1 | N | TOBIAS Erik | 2004 | M | EST | Tallinna Möök (EST) | ||
2 | N | ESKOV Ruslan | 1998 | M | EST | Tartu Kalev (EST) | ||
3 | N | CIMBOREVICS Ernests | 1999 | M | LAT | Daugavpils ISVS (LAT) | ||
3 | N | PRIINITS Sten | 1987 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
24.08.2022 - 28.08.2022 | Nordic Championships | Copenhagen | ||||||||
1 | N | KNUDSEN Kenneth | 1997 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
2 | N | HEINÄMAA Akseli | 2002 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
3 | N | BÄCKSTRÖM Ian | 2004 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
3 | N | JØRGENSEN Patrick | 1991 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
07.09.2013 - 08.09.2013 | Nordic Championships | Tallinn | ||||||||
1 | N | PIASECKI Bartosz | 1986 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | ||
2 | N | BACKER Fredrik | 1987 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | ||
3 | N | JARVE Sven | 1980 | M | EST | |||
3 | N | TURNAU Peeter | 1994 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
11.09.2010 - 12.09.2010 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | NOVOSJOLOV Nikolai | 1980 | M | EST | Le Glaive (EST) | |||
2 | BADE Dennis | 1985 | M | FIN | Kyrkslätt IF/UR33 (FIN) | |||
3 | HARMENBERG Karl | 1987 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | PIASECKI Bartosz | 1986 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
29.08.2009 - 29.08.2009 | Nordic Championships | Tallinn | ||||||||
1 | NOVOSJOLOV Nikolai | 1980 | M | EST | Le Glaive (EST) | |||
2 | HILLESTAD Ludvig | 1988 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | |||
3 | KOROKNAY-PÁL Andras | 1976 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | |||
3 | SALM Juri | 1984 | M | EST | ||||
25.06.2007 - 29.06.2007 | Nordic Championships | Odense | ||||||||
1 | TORKILDSEN Sturla | 1981 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | |||
2 | LINDBÄCK Atle | 1984 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | BACKER Fredrik | 1987 | M | NOR | Njård Fekting (NOR) | |||
3 | VONEN Joakim | 1990 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | |||
15.06.1996 - 16.06.1996 | Ystad International - Nordic Championships | Ystad | ||||||||
1 | HALLNER Fredrik | 1973 | M | SWE | UF Uppsala (SWE) | |||
2 | ZUIKOV Viktor | 1962 | M | EST | ||||
3 | KIRSCHEN Uwe | 1967 | M | GER | SC Berlin (GER) | |||
3 | NAVASARDIAN Armen | 1962 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
10.06.1995 - 11.06.1995 | Ystad International - Nordic Championships | Ystad | ||||||||
1 | ZUIKOV Viktor | 1962 | M | EST | ||||
2 | LUNDBLAD Tomas | 1967 | M | SWE | UF Uppsala (SWE) | |||
3 | EDLING Rolf | 1943 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | |||
3 | MOERCH Claus | 1976 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
04.06.1994 - 05.06.1994 | Ystad International - Nordic Championships | Ystad | ||||||||
1 | MENZEL Sven | 1968 | M | GER | SC Berlin (GER) | |||
2 | ZUIKOV Viktor | 1962 | M | EST | ||||
3 | KERTES Andreas | 1969 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | MODIGH Ulf | 1965 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
05.06.1993 - 06.06.1993 | Ystad International - Nordic Championships | Ystad | ||||||||
1 | AHLGREN Mats | 1967 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
2 | ZAZITSKI Hariton | 1966 | M | EST | MK Musketiri (CRO) | |||
3 | BARVESTAD Peter | 1956 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | |||
3 | KAABERMA Kaido | 1968 | M | EST | ||||
13.06.1992 - 14.06.1992 | Ystad International - Nordic Championships | Ystad | ||||||||
1 | VANKY Peter | 1968 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
2 | SANDEGREN Ulf | 1964 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | BARVESTAD Peter | 1956 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | |||
3 | LOIT Meelis | 1971 | M | EST | ||||
01.06.1991 - 02.06.1991 | Ystad International - Nordic Championships | Ystad | ||||||||
1 | LUNDBLAD Tomas | 1967 | M | SWE | UF Uppsala (SWE) | |||
2 | VARDANYAN Gharib | 1966 | M | ARM | Fencing Clueb (ARM) | |||
3 | VANKY Peter | 1968 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
4 | PISTSOV Alexei | 1967 | M | KAZ | ||||
10.03.1990 - 11.03.1990 | Nordic Championships | Göteborg | ||||||||
1 | DRAKENBERG Otto | 1966 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
2 | AHLGREN Mats | 1967 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
3 | GOMEZ Andres | 1967 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
4 | TIVENIUS Jan | 1961 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
04.03.1989 - 05.03.1989 | Nordic Championships | Göteborg | ||||||||
1 | SANDEGREN Ulf | 1964 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
2 | JANSSON Arne | 1966 | M | SWE | LöFK Lidingö (SWE) | |||
3 | KERTES Andreas | 1969 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
4 | BERGDAHL Johan | 1962 | M | SWE | A6 Jönköping (SWE) | |||
12.03.1988 - 13.03.1988 | Nordic Championships | Göteborg | ||||||||
1 | FORSLÖW Greger | 1961 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
2 | KOPPANG Nils | 1958 | M | NOR | ||||
3 | VANKY Peter | 1968 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
4 | DANIELSSON Per-Olov | 1968 | M | SWE | UF Uppsala (SWE) | |||
06.06.1987 - 06.06.1987 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | BERGSTRÖM Jerri | 1963 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
2 | BERGDAHL Johan | 1962 | M | SWE | A6 Jönköping (SWE) | |||
3 | MODIGH Ulf | 1965 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
4 | PONTÉN Henrik | 1965 | M | SWE | LöFK Lidingö (SWE) | |||
31.05.1986 - 01.06.1986 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | MALMSTRÖM Bobby | 1962 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | |||
2 | WINTER Lars | 1962 | M | FIN | Helsingin Nykyaikaiset 5ott (FIN) | |||
3 | STRAND Eric | 1966 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
4 | N | HOYVIK Jarle | 1957 | M | NOR | |||
08.06.1985 - 09.06.1985 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | BERGSTRÖM Jerri | 1963 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
2 | WINTER Lars | 1962 | M | FIN | Helsingin Nykyaikaiset 5ott (FIN) | |||
3 | TIVENIUS Jan | 1961 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
4 | MODIGH Ulf | 1965 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
09.06.1984 - 11.06.1984 | Nordic Championships | Göteborg | ||||||||
1 | VÄGGÖ Björne | 1955 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | |||
2 | ROSÉN Jonas | 1958 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | KARDOLUS Arwin | 1964 | M | NED | s.v. Zaal Kardolus (NED) | |||
4 | BERGSTRÖM Jerri | 1963 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
29.10.1983 - 30.10.1983 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | BARVESTAD Peter | 1956 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | |||
2 | HARMENBERG Johan | 1954 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | HJERPE Kent | 1958 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
4 | VÄGGÖ Björne | 1955 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | |||
06.11.1982 - 07.11.1982 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | BERGH Benny | 1956 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
2 | HAGEN Terje | 1957 | M | NOR | Oslo FK (NOR) | |||
3 | ALLERS Mats | 1954 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
4 | FRISVOLD Paal | 1962 | M | NOR | Oslo FK (NOR) | |||
07.11.1981 - 08.11.1981 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | BERGSTRÖM Jerri | 1963 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
2 | HJERPE Kent | 1958 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | SALMINEN Mikko | 1959 | M | FIN | ||||
4 | HAGBERG Ulf | 1962 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
01.11.1980 - 02.11.1980 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | FORSLÖW Greger | 1961 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
2 | VÄGGÖ Björne | 1955 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | |||
3 | PLATOU Christian | 1943 | M | NOR | ||||
4 | BERGH Benny | 1956 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
05.05.1979 - 06.05.1979 | Nordic Championships | Lidingö | ||||||||
1 | SCHJØTT Ivar | 1955 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | |||
2 | VON KROGH Morten | 1948 | M | NOR | ||||
3 | MOE Kjell Otto | 1956 | M | NOR | ||||
4 | HAGEN Terje | 1957 | M | NOR | Oslo FK (NOR) | |||
06.05.1978 - 07.05.1978 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | HARMENBERG Johan | 1954 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
2 | MOE Kjell Otto | 1956 | M | NOR | ||||
3 | KOPPANG Nils | 1958 | M | NOR | ||||
4 | MALKAR Göran | 1954 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
07.05.1977 - 08.05.1977 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | BERGH Benny | 1956 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
2 | BONANDER Magnus | 1960 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | MÜNSTER Reinhard | 1941 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | |||
4 | VÄGGÖ Björne | 1955 | M | SWE | KF99 Kungsbacka (SWE) | |||
01.05.1976 - 02.05.1976 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | MÜNSTER Reinhard | 1941 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | |||
2 | SUNDBERG Per | 1949 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
3 | NORMANN Jeppe | 1951 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
4 | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | |||
04.05.1975 - 05.05.1975 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | SUNDBERG Per | 1949 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
2 | FLODSTRÖM Göran | 1953 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | MÜNSTER Reinhard | 1941 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | |||
4 | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
04.05.1974 - 05.05.1974 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | FLODSTRÖM Göran | 1953 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
2 | JACOBSON Hans | 1947 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | EDLING Rolf | 1943 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | |||
4 | NORMANN Jeppe | 1951 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
09.06.1973 - 10.06.1973 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | EDLING Rolf | 1943 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | |||
2 | VON ESSEN Carl | 1940 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | |||
4 | SKANTZE Michael | 1900 | M | SWE | ||||
06.05.1972 - 07.05.1972 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | NORMANN Jeppe | 1951 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
2 | WIESELGREN Hans | 1952 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | SÖRENSEN Dicki | 1940 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
4 | MÜNSTER Reinhard | 1941 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | |||
19.06.1971 - 20.06.1971 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | NORMANN Jeppe | 1951 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
2 | JÖNSSON Orvar | 1950 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
3 | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | |||
4 | PLATOU Christian | 1943 | M | NOR | ||||
31.05.1969 - 01.06.1969 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | EDLING Rolf | 1943 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | |||
2 | JACOBSON Hans | 1947 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | JÖNSSON Orvar | 1950 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
4 | VON ESSEN Carl | 1940 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
03.06.1967 - 04.06.1967 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | SKOGH Jan | 1941 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
2 | EDLING Rolf | 1943 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | |||
3 | VON KOSS Jan Christopher | 1945 | M | NOR | ||||
4 | VON ESSEN Carl | 1940 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
05.06.1965 - 06.06.1965 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | ABRAHAMSON Göran | 1931 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
2 | ENGDAHL Carl-Wilhelm | 1926 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | LING-VANNERUS Ulf | 1929 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
4 | LAGERWALL Hans | 1941 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
08.06.1963 - 09.06.1963 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | ABRAHAMSON Göran | 1931 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
2 | GENESJÖ Ivar | 1931 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | CZARNECKI Kaj Karl Boris | 1936 | M | FIN | ||||
4 | LINDWALL Orvar | 1941 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
10.06.1961 - 11.06.1961 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | REHBINDER Berndt-Otto | 1918 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
2 | GENESJÖ Ivar | 1931 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | LAGERWALL Hans | 1941 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
4 | MAGNUSSON Lennart | 1924 | M | SWE | [i] KA1 Vaxholm (SWE) | |||
05.06.1959 - 07.05.1959 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | REHBINDER Berndt-Otto | 1918 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
2 | LAGERWALL Hans | 1941 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | KROGH Erik | 1900 | M | DEN | ||||
4 | LINDWALL Orvar | 1941 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
30.05.1957 - 02.06.1957 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | MAGNUSSON Lennart | 1924 | M | SWE | [i] KA1 Vaxholm (SWE) | |||
2 | LUND Erik Jorgen Swane | 1923 | M | DEN | ||||
3 | BODIN Jan-Anders | 1931 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
4 | THEISEN Paul Albert | 1922 | M | DEN | ||||
06.05.1955 - 08.05.1955 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | CARLESON Per | 1917 | M | SWE | [i] KA1 Vaxholm (SWE) | |||
2 | REHBINDER Berndt-Otto | 1918 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
3 | KERTTULA Erkki Johannes | 1909 | M | FIN | ||||
4 | FAHLMAN Sven | 1914 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
06.06.1953 - 08.06.1953 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | FORSSELL Carl | 1917 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
2 | CARLESON Per | 1917 | M | SWE | [i] KA1 Vaxholm (SWE) | |||
3 | ERIKSSON Bo | 1922 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
4 | WIIK Rolf Reinhold | 1929 | M | FIN | ||||
04.11.1951 - 06.11.1951 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | WIIK Rolf Reinhold | 1929 | M | FIN | ||||
2 | FAHLMAN Sven | 1914 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
3 | RYDSTRÖM Nils | 1921 | M | SWE | [i] KFIS Stockholm (SWE) | |||
4 | KERTTULA Erkki Johannes | 1909 | M | FIN | ||||
18.06.1949 - 20.06.1949 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | KERTTULA Erkki Johannes | 1909 | M | FIN | ||||
2 | FAHLMAN Sven | 1914 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
3 | NIELSEN Ib Benjamin | 1919 | M | DEN | ||||
4 | LÜCHOW Mogens | 1918 | M | DEN | ||||
25.05.1946 - 01.06.1946 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | FAHLMAN Sven | 1914 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
2 | CARLESON Per | 1917 | M | SWE | [i] KA1 Vaxholm (SWE) | |||
3 | BERLER Osborne | 1910 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
4 | DRAKENBERG Hans | 1901 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) |