Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2023 - 08.10.2023 | Nordic Championships | Kääriku | ||||||||
1 | N | GAFE Alekss | 2005 | M | LAT | Asmens (LAT) | ||
2 | N | FRICBERGS Marcis Juris | 2005 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | ||
3 | N | FASTESSON Rufus | 2005 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
3 | N | KVERNES Isak | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
24.08.2022 - 28.08.2022 | Nordic Championships | Copenhagen | ||||||||
1 | N | HORN NIELSEN Christopher | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | ASK Henri | 2003 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | ELMFELDT Axel | 2004 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | NORDMAN RID Emil | 2005 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
11.05.2019 - 12.05.2019 | Nordic Championships | Riga | ||||||||
1 | N | YLITERVO Santeri | 2002 | M | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
2 | N | ALEKSEJENKO Jegors | 2002 | M | LAT | Florete (LAT) | ||
3 | N | HUSAINOVS Zans | 2003 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | ||
3 | N | KAIGORODOVS Bogdans | 2002 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | ||
12.02.2011 - 12.02.2011 | Nordic Championships | Oulu | ||||||||
1 | STASULANS Toms | 1991 | M | LAT | ||||
2 | ABOLTINS Roberts | 1993 | M | LAT | BJSS Ridzene (LAT) | |||
3 | HIRVELÄ Lauri Mikael | 1992 | M | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | |||
3 | RAUDASKOSKI Sakari | 1993 | M | FIN | Rovaniemen Miekkailijat (FIN) | |||
25.06.2007 - 29.06.2007 | Nordic Championships | Odense | ||||||||
1 | NICOLAIDIS Andreas | 1990 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
2 | KIIL Filip | 1990 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
3 | ANDERSEN Emil Ulrik | 1987 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
3 | KLAR Carin | 1988 | F | SWE | FKC Karlskrona (SWE) | |||
26.01.2002 - 27.01.2002 | Kungsbacka Masters - Nordic Championships | Kungsbacka | ||||||||
1 | WERTSÉN Johan | 1983 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
2 | GUILBERT Alexandre | 1982 | M | DEN | Trekanten Viborg (DEN) | |||
3 | BLOMQVIST Arvid | 1983 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | RUDZKI Filip | 1983 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
15.01.2000 - 16.01.2000 | Partille Cup - Nordic Championships | Partille | ||||||||
1 | WERTSÉN Johan | 1983 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
2 | ERIKSSON Philip | 1982 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | BRANTE John | 1981 | M | SWE | LUGI Lund (SWE) | |||
3 | MAKROPOULOS Christos | 1982 | M | GRE | KFK Kalmar (SWE) | |||
11.01.1997 - 12.01.1997 | Partille Cup - Nordic Championships | Partille | ||||||||
1 | N | HELLSTRÖM Max | 1971 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
24.02.1996 - 25.02.1996 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | DE FRANCESCO Adriano | 1976 | M | ITA | ||||
2 | NYMAN Johan | 1978 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
01.04.1995 - 02.04.1995 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | GUILBERT Nicolas | 1975 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | |||
2 | BENGTSSON Petter | 1976 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | DYBERG Martin | 1977 | M | SWE | ARA Helsingborg (SWE) | |||
3 | GUILBERT Thibaut Paul Marie | 1978 | M | DEN | Trekanten Viborg (DEN) | |||
28.03.1993 - 28.03.1993 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | GUILBERT Nicolas | 1975 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | |||
4 | SVERNVALL Fredrik | 1973 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
24.11.1990 - 24.11.1990 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | ANDERSEN-PRYCE Rama | 1973 | M | DEN | Frederiksberg Slots FK (DEN) | |||
2 | WÄSTFELT Anders | 1973 | M | SWE | LjFK Ljungby (SWE) | |||
3 | HANSEN Rasmus Hvass | 1971 | M | DEN | ||||
4 | VON BUSCH Eduard | 1971 | M | SWE | [i] KFIK Karlskrona (SWE) | |||
18.03.1989 - 19.03.1989 | Nordic Championships | Västeras | ||||||||
1 | AHLGREN Thomas | 1969 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
2 | WÄSTFELT Henrik | 1969 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | JENSEN Johan | 1969 | M | SWE | LjFK Ljungby (SWE) | |||
4 | SIPOS Szilard | 1970 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
05.03.1988 - 06.03.1988 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | ELMFELDT Mathias | 1968 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
2 | WÄSTFELT Henrik | 1969 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | HELLSTRÖM Max | 1971 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
4 | AHLGREN Thomas | 1969 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
14.03.1987 - 15.03.1987 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | SJÖLIN Ola | 1968 | M | SWE | ARA Helsingborg (SWE) | |||
2 | AHLGREN Mats | 1967 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
3 | ELMFELDT Mathias | 1968 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
4 | AHLGREN Thomas | 1969 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
01.03.1986 - 02.03.1986 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | AHLGREN Mats | 1967 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
2 | MØRK Søren | 1967 | M | DEN | ||||
3 | SJÖLIN Ola | 1968 | M | SWE | ARA Helsingborg (SWE) | |||
4 | KAJBJER Ola | 1969 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | |||
23.04.1985 - 24.04.1985 | Nordic Championships | Lidingö | ||||||||
1 | SNIS Björn | 1966 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
2 | SJÖLIN Ola | 1968 | M | SWE | ARA Helsingborg (SWE) | |||
3 | KAJBJER Ola | 1969 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | |||
4 | KOLBJORNSEN Endre | 1967 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
10.03.1984 - 11.03.1984 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | SJÖLIN Ola | 1968 | M | SWE | ARA Helsingborg (SWE) | |||
2 | CORNELIUS-KNUDSEN Christian Jens | 1964 | M | DEN | FK Mahaut (DEN) | |||
3 | MULVAD Henrik | 1964 | M | DEN | ||||
4 | PETERSTRAND Lars | 1965 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
12.03.1983 - 13.03.1983 | Nordic Championships | Birkerod | ||||||||
1 | ABRAHAMSSON Peter | 1966 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
2 | TÄCKENSTRÖM Per | 1963 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | MULVAD Henrik | 1964 | M | DEN | ||||
4 | STRØMSTAD Paal | 1966 | M | NOR | ||||
13.03.1982 - 14.03.1982 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | KOGGERSBÖL Niels | 1900 | M | DEN | ||||
2 | TÄCKENSTRÖM Per | 1963 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | MULVAD Henrik | 1964 | M | DEN | ||||
4 | JUHLIN Andreas | 1962 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
21.03.1981 - 22.03.1981 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | PETERSTRAND Lars | 1965 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
2 | HAKKARAINEN Tero | 1962 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | |||
3 | PAATTAKAINEN Jouni | 1900 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | |||
4 | MULVAD Henrik | 1964 | M | DEN | ||||
08.03.1980 - 09.03.1980 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | N | ÅKERBERG Peter | 1960 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | PAATTAKAINEN Jouni | 1900 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
3 | N | TÄCKENSTRÖM Kenneth | 1960 | M | SWE | |||
4 | N | FORSLÖW Greger | 1961 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
24.03.1979 - 25.03.1979 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | FORSLÖW Greger | 1961 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
2 | EKSTEDT Lars | 1959 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
3 | VANAMO Anssi | 1900 | M | FIN | ||||
11.03.1978 - 12.03.1978 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | ÅKERBERG Thomas | 1959 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
2 | KOPPANG Nils | 1958 | M | NOR | ||||
3 | TÄCKENSTRÖM Kenneth | 1960 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
4 | VANAMO Anssi | 1900 | M | FIN | ||||
12.03.1977 - 13.03.1977 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | EKSTEDT Lars | 1959 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
2 | TÄCKENSTRÖM Kenneth | 1960 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | LINDQUIST Christian | 1958 | M | SWE | MFFG Malmö (SWE) | |||
4 | KOPPANG Nils | 1958 | M | NOR | ||||
13.03.1976 - 14.03.1976 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | KOPPANG Nils | 1958 | M | NOR | ||||
2 | EKSTEDT Lars | 1959 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
3 | MOE Kjell Otto | 1956 | M | NOR | ||||
4 | ROSÉN Jonas | 1958 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
15.03.1975 - 16.03.1975 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | KOPPANG Nils | 1958 | M | NOR | ||||
2 | MOE Kjell Otto | 1956 | M | NOR | ||||
3 | VONEN Bård | 1955 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | |||
4 | GRÖNHOLM Peter | 1958 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | |||
16.03.1974 - 17.03.1974 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | HÖGSTRÖM Leif | 1955 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
2 | KOPPANG Nils | 1958 | M | NOR | ||||
3 | MØRCH Lasse | 1955 | M | NOR | Oslo FK (NOR) | |||
4 | HOLMBERG Claes | 1954 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
10.03.1973 - 11.03.1973 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | FLODSTRÖM Göran | 1953 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
2 | HARMENBERG Johan | 1954 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | HOLMBERG Claes | 1954 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
4 | KOPPANG Nils | 1958 | M | NOR | ||||
11.03.1972 - 12.03.1972 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | FAYE Bjørn | 1952 | M | NOR | Bergens FK (NOR) | |||
2 | HARMENBERG Johan | 1954 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
3 | THORUP Flemming | 1900 | M | DEN | ||||
4 | VON KOSS Gert | 1900 | M | NOR | ||||
06.03.1971 - 07.03.1971 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | HARMENBERG Johan | 1954 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
2 | NORMANN Jeppe | 1951 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
3 | HEDEFÄLT Dag | 1951 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
4 | PLANTING Peder | 1952 | M | FIN | ||||
07.03.1970 - 08.03.1970 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | JÖNSSON Orvar | 1950 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
2 | NORMANN Jeppe | 1951 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
3 | MØRCH Ole | 1950 | M | NOR | ||||
4 | SOBACK Sigmund | 1950 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | |||
08.03.1969 - 09.03.1969 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | JÖNSSON Orvar | 1950 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
2 | SUNDBERG Per | 1949 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
3 | THORUP Jørgen | 1950 | M | DEN | ||||
4 | MØRCH Ole | 1950 | M | NOR | ||||
09.03.1968 - 10.03.1968 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | JÖNSSON Orvar | 1950 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
2 | SUNDBERG Per | 1949 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
3 | LUND-JACOBSEN Henrik | 1900 | M | DEN | ||||
4 | LÖFMAN Bengt | 1949 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | |||
18.02.1967 - 19.02.1967 | Nordic Championships | Oslo | ||||||||
1 | JÖNSSON Orvar | 1950 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
2 | BJERCH-ANDRESEN Henning | 1947 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
3 | JOHANSEN Svend | 1900 | M | DEN | ||||
4 | ASKJAER-FRIIS Peter | 1947 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | |||
12.03.1966 - 13.03.1966 | Nordic Championships | Helsinki | ||||||||
1 | BJERCH-ANDRESEN Henning | 1947 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
2 | LACOUR-JANSEN Kim | 1900 | M | DEN | ||||
3 | KNUTZEN Peter | 1900 | M | NOR | ||||
4 | SUNDBERG Per | 1949 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
26.03.1965 - 27.03.1965 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | BJERCH-ANDRESEN Henning | 1947 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
2 | MIDLING-JENSEN F | 1900 | M | NOR | ||||
3 | SUNDBERG Per | 1949 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
4 | APPELROTH Lars | 1900 | M | FIN | ||||
15.02.1964 - 16.02.1964 | Nordic Championships | København | ||||||||
1 | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
2 | APPELROTH Lars | 1900 | M | FIN | ||||
3 | BJERCH-ANDRESEN Henning | 1947 | M | NOR | Bygdø FK (NOR) | |||
4 | MIDLING-JENSEN F | 1900 | M | NOR | ||||
16.03.1963 - 17.03.1963 | Nordic Championships | Stockholm | ||||||||
1 | PLATOU Christian | 1943 | M | NOR | ||||
2 | KEMNITZ Ivan | 1943 | M | DEN | [i] HMF Helsingør (DEN) | |||
3 | ROHLIN Lennart | 1944 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | |||
4 | BROMÉE Per | 1945 | M | SWE | NFK Nyköping (SWE) |