Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2021 - 03.10.2021 | Salzburger MuskeStier | Salzburg | ||||||||
1 | N | TANZMEISTER Franziska | 2004 | F | AUT | ASC Wien (AUT) | ||
2 | N | TANZMEISTER Dorothea | 1968 | F | AUT | ASC Wien (AUT) | ||
3 | N | CUK Ana Lucija | 2002 | F | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | DERNIC Vlasta | 1966 | F | SLO | |||
19.10.2019 - 20.10.2019 | Salzburger MuskeStier | Salzburg | ||||||||
1 | N | TANZMEISTER Dorothea | 1968 | F | AUT | ASC Wien (AUT) | ||
2 | N | SELTENHAMMER Enrica | 1960 | F | AUT | FCW Wels (AUT) | ||
3 | N | KLÖPPER Ulrike | 1977 | F | GER | SB DJK Rosenheim (GER) | ||
4 | N | NEHIBA Barbara | 1988 | F | AUT | ASC Wien (AUT) | ||
11.04.2015 - 12.04.2015 | Salzburger MuskeStier | Salzburg | ||||||||
1 | STELZER Victoria | 1987 | F | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
2 | DEITZER Katharina | 1988 | F | AUT | Wiener FK (AUT) | |||
3 | NEHIBA Barbara | 1988 | F | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
4 | MÜLLER Kerstin | 1989 | F | GER | TSV Buchholz 08 (GER) | |||
06.04.2013 - 07.04.2013 | Salzburger MuskeStier | Salzburg | ||||||||
1 | N | STELZER Victoria | 1987 | F | AUT | |||
2 | N | NEHIBA Barbara | 1988 | F | AUT | ASC Wien (AUT) | ||
3 | N | HÜTTER Helene | 1998 | F | AUT | UFC Wien (AUT) | ||
4 | N | KURZ Kathrin | 1994 | F | GER | |||
14.05.2011 - 15.05.2011 | Salzburger MuskeStier | Salzburg | ||||||||
1 | MADER Judith | 1978 | F | AUT | FUL LINZ (AUT) | |||
2 | LINKOHR Mira-Jana | 1990 | F | GER | [i] TSG 1845 Heilbronn (GER) | |||
3 | KURZ Karina | 1900 | F | AUT | FU Krems (AUT) | |||
4 | HOSCHER Daniela | 1987 | F | AUT | FUL LINZ (AUT) |