Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2010 - 07.02.2010 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | HEINZER Max | 1987 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
2 | BOISVERT-SIMARD Hugues | 1981 | M | CAN | ||||
3 | ABAJO Jose Luis | 1978 | M | ESP | SAMA-M (ESP) | |||
3 | PRIINITS Sten | 1987 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | |||
07.02.2009 - 08.02.2009 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | SCHMID Sven | 1978 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | PIZZO Paolo | 1983 | M | ITA | ||||
3 | CORDEIRO Joao | 1987 | M | POR | CAE (POR) | |||
3 | STEFFEN Benjamin | 1982 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
09.02.2008 - 10.02.2008 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | FIEDLER Jörg | 1978 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | NISHIDA Shogo | 1982 | M | JPN | ||||
3 | BERAN Jiri | 1982 | M | CZE | SC Praha (CZE) | |||
3 | FISCHER Marcel | 1978 | M | SUI | ||||
10.02.2007 - 11.02.2007 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | KAUTER Michael | 1979 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
2 | ACKERMANN Norman | 1983 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | MEDVEDIEV Vitalii | 1983 | M | UKR | ||||
3 | SCHMITT Martin | 1981 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
03.06.2006 - 04.06.2006 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | KARYUCHENKO Dmytro | 1980 | M | UKR | ||||
2 | ZAKHAROV Vitali | 1967 | M | BLR | SCAF RB (BLR) | |||
3 | FIEDLER Jörg | 1978 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | STEFFEN Benjamin | 1982 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
03.06.2005 - 04.06.2005 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | ACKERMANN Norman | 1983 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | SCHMITT Martin | 1981 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | BROLIN Robert | 1976 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | FISCHER Marcel | 1978 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
31.01.2004 - 01.02.2004 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | BOISSE Eric | 1980 | M | FRA | ST GRATIEN (FRA) | |||
2 | JANVIER Benoit | 1978 | M | FRA | ||||
3 | LEE Sang Yup | 1972 | M | KOR | ||||
3 | VANKY Peter | 1968 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
01.02.2003 - 02.02.2003 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | ROBEIRI Ulrich | 1982 | M | FRA | ||||
2 | BOULIERE Frederic | 1976 | M | FRA | ||||
3 | MARIK Christoph | 1977 | M | AUT | HSV Wr.Neustadt (AUT) | |||
3 | MARTINELLI Francesco | 1978 | M | ITA | ||||
26.01.2002 - 27.01.2002 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | LUCENAY Jean-Michel | 1978 | M | FRA | ||||
2 | OBRY Hugues | 1973 | M | FRA | LEVALLOIS (FRA) | |||
3 | DELHOMME Remy | 1967 | M | FRA | Masque de fer Lyon (FRA) | |||
3 | DI MARTINO Jean-Francois | 1967 | M | FRA | ST GRATIEN (FRA) | |||
27.01.2001 - 28.01.2001 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | DI MARTINO Jean-Francois | 1967 | M | FRA | ST GRATIEN (FRA) | |||
2 | JEANNET Fabrice | 1980 | M | FRA | ESCRIME RODEZ AVEYRON (FRA) | |||
3 | LE ROY Stephane | 1973 | M | FRA | ||||
3 | VANKY Peter | 1968 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
29.01.2000 - 30.01.2000 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | JANVIER Benoit | 1978 | M | FRA | ||||
2 | FLEGLER Michael | 1972 | M | GER | ||||
3 | FEKETE Attila | 1974 | M | HUN | ||||
3 | KOVACS Ivan | 1970 | M | HUN | ||||
11.09.1999 - 12.09.1999 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
2 | SCHMITT Arnd | 1965 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
3 | FEKETE Attila | 1974 | M | HUN | ||||
3 | STEIFENSAND Marc-Konstant. | 1966 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
29.11.1997 - 30.11.1997 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | OBRY Hugues | 1973 | M | FRA | LEVALLOIS (FRA) | |||
2 | SCHMIDT Fabian | 1975 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
3 | SCHMITT Arnd | 1965 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
3 | STEIFENSAND Marc-Konstant. | 1966 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
23.11.1996 - 24.11.1996 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | SRECKI Eric | 1964 | M | FRA | LEVALLOIS (FRA) | |||
2 | SCHMITT Arnd | 1965 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
3 | STEIFENSAND Marc-Konstant. | 1966 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
3 | VANKY Peter | 1968 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
25.11.1995 - 26.11.1995 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | VANKY Peter | 1968 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
2 | MAZZONI Angelo | 1961 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
3 | FAUCHER Cyril | 1971 | M | FRA | ||||
3 | PHILIPPE Frantz | 1968 | M | FRA | ST GRATIEN (FRA) | |||
26.11.1994 - 27.11.1994 | Cidade de Lisboa | Lissabon | ||||||||
1 | CHOUINARD Jean-Marc | 1963 | M | CAN | ||||
2 | LLORENS Cesar | 1965 | M | ESP | ||||
3 | RANDAZZO Maurizio | 1964 | M | ITA | ||||
3 | RESEGOTTI Sandro | 1966 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) |