Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2024 - 09.06.2024 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Klagenfurt | ||||||||
1 | N | CHIARI Lukas | 2003 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
2 | N | REIMER Maximilian | 1990 | M | AUT | SU Wien 9 (AUT) | ||
3 | N | LAZAR Alexander | 2005 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | MEIXNER Philip | 2003 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
10.06.2023 - 11.06.2023 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | BENEDICT Nicolaus | 2000 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | KAIN Martin | 1999 | M | AUT | FU Krems (AUT) | ||
3 | N | HUTHMANN Erik-Elmar | 1999 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
3 | N | LENNKH Nikolaus | 2005 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
04.06.2022 - 06.06.2022 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | WILLAU Mathias | 1992 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | REIMER Maximilian | 1990 | M | AUT | SU Wien 9 (AUT) | ||
3 | N | MEIXNER Philip | 2003 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
4 | N | TANZMEISTER Wolfgang | 1997 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | ||
03.06.2021 - 06.06.2021 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | WILLAU Mathias | 1992 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | CHIARI Lukas | 2003 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | MEIXNER Philip | 2003 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | REIMER Maximilian | 1990 | M | AUT | SU Wien 9 (AUT) | ||
08.06.2019 - 10.06.2019 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | SCHWARZ Gilbert | 1990 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | BENEDICT Nicolaus | 2000 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | KAPRALOV Nikola | 1998 | M | BUL | StLFC Graz (AUT) | ||
3 | N | REIMER Maximilian | 1990 | M | AUT | SU Wien 9 (AUT) | ||
02.06.2018 - 03.06.2018 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | GALLI Lukas | 1991 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | |||
2 | REIMER Maximilian | 1990 | M | AUT | RUR Wien (AUT) | |||
3 | MARGETICH Gerhard | 1970 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | RAUCHBERGER David | 1997 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
27.05.2017 - 28.05.2017 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Krems | ||||||||
1 | SCHWARZ Gilbert | 1990 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | GALLI Lukas | 1991 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | |||
3 | CALL Florian | 1995 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | RAUCHBERGER David | 1997 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
28.05.2016 - 29.05.2016 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | WILLAU Mathias | 1992 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | SCHLOSSER Roland | 1982 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | CALL Florian | 1995 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | GALLI Lukas | 1991 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | |||
23.05.2015 - 26.05.2015 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | SCHWARZ Gilbert | 1990 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | WILLAU Mathias | 1992 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | GÄRTNER Lukas | 1981 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | HERBST Fabian | 1995 | M | AUT | FC Villach (AUT) | |||
19.06.2014 - 21.06.2014 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | WILLAU Mathias | 1992 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | HERBST Fabian | 1995 | M | AUT | FC Villach (AUT) | |||
3 | OPRZEDEK Maximilian | 1987 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | REIMER Maximilian | 1990 | M | AUT | RUR Wien (AUT) | |||
30.05.2013 - 02.06.2013 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Linz | ||||||||
1 | WILLAU Mathias | 1992 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | GALLI Lukas | 1991 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | |||
3 | NIKOLIC Nikolai | 1990 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 | SCHWARZ Gilbert | 1990 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
28.05.2011 - 29.05.2011 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | WILLAU Mathias | 1992 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | GALLI Lukas | 1991 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | |||
3 | HUBMANN Manfred | 1985 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | NIKOLIC Nikolai | 1990 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
05.06.2010 - 06.06.2010 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Graz | ||||||||
1 | NIKOLIC Nikolai | 1990 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
2 | GALLI Lukas | 1991 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | |||
3 | HADERER Marco | 1982 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
3 | OPRZEDEK Maximilian | 1987 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
06.06.2009 - 07.06.2009 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Stockerau | ||||||||
1 | WILLAU Mathias | 1992 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | SCHWARZ Gilbert | 1990 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | OPRZEDEK Maximilian | 1987 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | REIMER Maximilian | 1990 | M | AUT | RUR Wien (AUT) | |||
07.06.2008 - 08.06.2008 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wien | ||||||||
1 | WILLAU Mathias | 1992 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | NIKOLIC Nikolai | 1990 | M | AUT | UFC Wien (AUT) | |||
3 | MANGGE Florian | 1982 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
3 | SCHWARZ Gilbert | 1990 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
20.10.2007 - 20.10.2007 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | WILLAU Mathias | 1992 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | SCHWARZ Gilbert | 1990 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | GALLI Lukas | 1991 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | |||
3 | REIMER Maximilian | 1990 | M | AUT | RUR Wien (AUT) | |||
10.06.2006 - 10.06.2006 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Graz | ||||||||
1 | SCHWARZ Gilbert | 1990 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | OPRZEDEK Maximilian | 1987 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | HADERER Marco | 1982 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
3 | HINTERSEER Moritz | 1984 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
14.05.2005 - 15.05.2005 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Krems | ||||||||
1 | N | KREIGER Harald | 1969 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | ||
2 | N | MAY Arnulf | 1977 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | ||
3 | N | OPRZEDEK Maximilian | 1987 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | REIMER David | 1985 | M | AUT | RUR Wien (AUT) |