Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2023 - 08.08.2023 | Summer Universiade | Chengdu | ||||||||
1 | N | PARK Sangwon | 2000 | M | KOR | |||
2 | N | HORVATH Gergo | 2002 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
3 | N | JARRY Samuel | 2001 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
3 | N | YOSHIDA Tamon | 2000 | M | JPN | |||
04.07.2019 - 09.07.2019 | Summer Universiade | Napoli | ||||||||
1 | N | OH Sanguk | 1996 | M | KOR | |||
2 | N | KINDLER Frederic | 1998 | M | GER | TSG Eislingen (GER) | ||
3 | N | NERI Matteo | 1999 | M | ITA | |||
3 | N | URSACHI Razvan | 1998 | M | ROU | |||
20.08.2017 - 25.08.2017 | Summer Universiade | Taipei | ||||||||
1 | SZATMARI Andras | 1993 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | |||
2 | YILDIRIM Enver | 1995 | M | TUR | Bekir Yilmaz GSK (TUR) | |||
3 | FOTOUHI Mohammad | 1990 | M | IRI | ||||
3 | RAHBARI Mohammad | 1991 | M | IRI | ||||
04.07.2015 - 09.07.2015 | Summer Universiade | Gwangju | ||||||||
1 | SONG Jonghun | 1993 | M | KOR | ||||
2 | DANILENKO Dmitriy | 1995 | M | AIN | ||||
3 | AFFEDE Leonardo | 1994 | M | ITA | ||||
3 | VALKAI Ferenc | 1992 | M | HUN | GEAC Gödöllö (HUN) | |||
06.07.2013 - 17.07.2013 | Summer Universiade | Kazan | ||||||||
1 | Vorrunde | IBRAGIMOV Kamil | 1993 | M | RUS | |||
2 | Vorrunde | MIRACCO Luigi | 1988 | M | ITA | |||
3 | Vorrunde | MUROLO Massimiliano | 1988 | M | ITA | |||
3 | Vorrunde | RESHETNIKOV Veniamin | 1986 | M | AIN | |||
13.08.2011 - 18.08.2011 | Summer Universiade | Shenzhen | ||||||||
1 | YAGODKA Andriy | 1988 | M | UKR | Musketeer Odessa (UKR) | |||
2 | GU Bongil | 1989 | M | KOR | ||||
3 | HE Wei | 1988 | M | CHN | ||||
3 | MUROLO Massimiliano | 1988 | M | ITA | ||||
03.07.2009 - 07.07.2009 | Summer Universiade | Belgrade | ||||||||
1 | WANG Jingzhi | 1982 | M | CHN | ||||
2 | BUIKEVICH Aliaksandr | 1984 | M | BLR | RCPhES (BLR) | |||
3 | SAMELE Luigi | 1987 | M | ITA | ||||
3 | ZHONG Man | 1983 | M | CHN | ||||
08.08.2007 - 18.08.2007 | Summer Universiade | Bangkok | ||||||||
1 | YAKIMENKO Alexey | 1983 | M | RUS | ||||
2 | LONTAY Balazs | 1984 | M | HUN | BVSC BUDAPEST (HUN) | |||
3 | KIM Junghwan | 1983 | M | KOR | ||||
3 | RESHETNIKOV Veniamin | 1986 | M | AIN | ||||
11.08.2005 - 21.08.2005 | Summer Universiade | Izmir | ||||||||
1 | YAKIMENKO Alexey | 1983 | M | RUS | ||||
2 | FROSIN Aleksey | 1978 | M | AIN | ||||
3 | CASARES Fernando | 1980 | M | ESP | ||||
3 | TRETIAK Vladislav | 1980 | M | UKR | ||||
21.08.2003 - 31.08.2003 | Summer Universiade | Daegu | ||||||||
1 | LUKASHENKO Vladimir | 1980 | M | UKR | ||||
2 | OH Eunseok | 1983 | M | KOR | ||||
3 | DECSI Tamas | 1982 | M | HUN | Kondorosi Vívók Sportegyesület (HUN) | |||
3 | FROSIN Aleksey | 1978 | M | AIN | ||||
23.08.2001 - 23.08.2001 | Summer Universiade | Beijing | ||||||||
1 | CHARIKOV Serguei | 1974 | M | RUS | ||||
2 | PASTORE Giampiero | 1976 | M | ITA | ||||
3 | CAVALIERE Alessandro | 1977 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
3 | FROSIN Aleksey | 1978 | M | AIN | ||||
03.07.1999 - 13.07.1999 | Summer Universiade | Palma de Mallorca | ||||||||
1 | GUTTSAYT Vadym | 1971 | M | UKR | ||||
2 | POZDNYAKOV Stanislav | 1973 | M | RUS | ||||
3 | CHARIKOV Serguei | 1974 | M | RUS | ||||
3 | PINA Jorge | 1977 | M | ESP | ||||
20.08.1997 - 31.08.1997 | Summer Universiade | Catania | ||||||||
1 | GUTTSAYT Vadym | 1971 | M | UKR | ||||
2 | TARANTINO Luigi | 1972 | M | ITA | ||||
3 | CHARIKOV Serguei | 1974 | M | RUS | ||||
3 | LAPKES Dmitri | 1976 | M | BLR | Dinamo (BLR) | |||
26.08.1995 - 05.09.1995 | Summer Universiade | Fukuoka | ||||||||
1 | POZDNYAKOV Stanislav | 1973 | M | RUS | ||||
2 | GUTTSAYT Vadym | 1971 | M | UKR | ||||
3 | TOUYA Gael | 1973 | M | FRA | ||||
3 | WIESINGER Steffen | 1969 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
11.07.1993 - 18.07.1993 | Summer Universiade | Buffalo | ||||||||
1 | SIROVICH Giovannimaria | 1971 | M | ITA | [i] Fiame Oro Rom (ITA) | |||
2 | TOUYA Gael | 1973 | M | FRA | ||||
3 | SZNAJDER Rafal | 1972 | M | POL | ||||
4 | KOVACS Balazs | 1972 | M | HUN | ||||
14.07.1991 - 24.07.1991 | Summer Universiade | Sheffield | ||||||||
1 | KIRIENKO Grigory | 1965 | M | RUS | ||||
2 | KOEVES Csaba | 1966 | M | HUN | ||||
3 | KEMPENICH Jörg | 1965 | M | GER | Der Fechtverein.Bonn (GER) | |||
4 | GUTTSAYT Vadym | 1971 | M | UKR | ||||
22.08.1989 - 02.09.1989 | Summer Universiade | Duisburg | ||||||||
1 | SZABO Bence | 1962 | M | HUN | ||||
2 | TERENZI Tonhi | 1969 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
3 | KISIEL Jaroslaw | 1964 | M | POL | ||||
4 | GNIEWKOWSKI Marek | 1965 | M | POL | ||||
08.07.1987 - 18.07.1987 | Summer Universiade | Zagreb | ||||||||
1 | SZABO Bence | 1962 | M | HUN | ||||
2 | KUZNETSOV Yuriy | 1963 | M | CYP | ||||
3 | MEGLIO Ferdinando | 1959 | M | ITA | ||||
4 | CSONGRADI Laszlo | 1959 | M | HUN | ||||
24.08.1985 - 03.09.1985 | Summer Universiade | Kobe | ||||||||
1 | MINDIRGASOV Serguei | 1959 | M | CEI | ||||
2 | CSONGRADI Laszlo | 1959 | M | HUN | ||||
3 | ETROPOLSKI Vasil | 1959 | M | BUL | ||||
4 | GUICHOT Pierre | 1963 | M | FRA | ||||
01.07.1983 - 11.07.1983 | Summer Universiade | Edmonton | ||||||||
1 | MARIN Marco | 1963 | M | ITA | ||||
2 | SCALZO Giovanni | 1959 | M | ITA | ||||
3 | DALLA BARBA Gianfranco | 1957 | M | ITA | ||||
4 | N | SZABO Bence | 1962 | M | HUN | |||
19.07.1981 - 29.07.1981 | Summer Universiade | Bucharest | ||||||||
1 | SCALZO Giovanni | 1959 | M | ITA | ||||
2 | ALSHAN Andrey | 1960 | M | RUS | ||||
3 | ETROPOLSKI Vasil | 1959 | M | BUL | ||||
4 | NEBALD Gyorgy | 1956 | M | HUN | ||||
02.09.1979 - 12.09.1979 | Summer Universiade | Mexico City | ||||||||
1 | GEDOVARI Imre | 1951 | M | HUN | ||||
2 | BURTSEV Mikhail | 1956 | M | RUS | ||||
3 | MUSTATA Marin | 1954 | M | ROU | ||||
4 | NEBALD Rudolf | 1952 | M | HUN | ||||
17.08.1977 - 27.08.1977 | Summer Universiade | Sofia | ||||||||
1 | MARIN Cornel | 1953 | M | ROU | ||||
2 | ARCIDIACONO Angelo | 1955 | M | ITA | ||||
3 | IRIMICIUE Dan | 1949 | M | ROU | ||||
4 | GEDOVARI Imre | 1951 | M | HUN | ||||
15.08.1973 - 25.08.1973 | Summer Universiade | Moscow | ||||||||
1 | NAZLIMOV Vladimir | 1945 | M | URS | ||||
2 | GEREVICH Pal | 1948 | M | HUN | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | IRIMICIUE Dan | 1949 | M | ROU | ||||
4 | N | KROVOPUSKOV Viktor | 1948 | M | RUS | |||
26.08.1970 - 05.09.1970 | Summer Universiade | Torino | ||||||||
1 | SIDYAK Viktor | 1943 | M | URS | ||||
2 | MAFFEI Michele | 1946 | M | ITA | ||||
3 | NAZLIMOV Vladimir | 1945 | M | URS | ||||
4 | N | NOWARA Jozef Jan | 1945 | M | POL | |||
27.08.1967 - 06.09.1967 | Summer Universiade | Tokyo | ||||||||
1 | VALLEE Bernard | 1945 | M | FRA | CAEN USC (FRA) | |||
2 | SALVADORI Cesare | 1941 | M | ITA | ||||
3 | MONTANO Mario Tullio | 1944 | M | ITA | ||||
4 | N | GAMOT Claude | 1933 | M | FRA | |||
20.08.1965 - 30.08.1965 | 4. Summer Universiade | Budapest | ||||||||
1 | MESZENA Miklos | 1940 | M | HUN | ||||
2 | BAKONYI Peter | 1938 | M | HUN | ||||
3 | KOVACS Attila | 1939 | M | HUN | FLESS Budapest (HUN) | |||
4 | N | RAKITA Mark Semjonowitsch | 1938 | M | URS | |||
30.08.1963 - 10.09.1963 | Summer Universiade | Porto Alegre | ||||||||
1 | PEZSA Tibor | 1935 | M | HUN | ||||
2 | BAKONYI Peter | 1938 | M | HUN | ||||
3 | MELNIKOW Boris Borissowitsch | 1938 | M | URS | ||||
4 | SALVADORI Cesare | 1941 | M | ITA | ||||
25.08.1961 - 04.09.1961 | Summer Universiade | Sofia | ||||||||
1 | BAKONYI Peter | 1938 | M | HUN | ||||
2 | ASATIANI Nugzar Platonovich | 1937 | M | RUS | ||||
3 | PEZSA Tibor | 1935 | M | HUN | ||||
4 | N | KHARKHALOUP Valery | 1899 | M | RUS | |||
26.08.1959 - 05.09.1959 | Summer Universiade | Torino | ||||||||
1 | CALARESE Wladimiro | 1930 | M | ITA | ||||
2 | OCHYRA Emil Antoni | 1936 | M | POL | ||||
3 | RAMEZ Jean-Ernest | 1932 | M | FRA |