Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 - 14.11.2021 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
2 | N | HÄMMERLE Walter | 1971 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
3 | N | GRABHER Gernot | 1966 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
3 | N | ZIELINSKI-LICK Jürgen | 1962 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | ||
11.05.2019 - 12.05.2019 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
2 | N | TESAR Rüdiger | 1966 | M | AUT | HSV Wr.Neustadt (AUT) | ||
3 | N | KATZELBERGER Florian | 1963 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
3 | N | KIRNBAUER Bernhard | 1966 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
28.04.2018 - 29.04.2018 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | KIRNBAUER Bernhard | 1966 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
2 | GRABHER Gernot | 1966 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
3 | HÄMMERLE Werner | 1966 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
3 | KATZELBERGER Florian | 1963 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
06.05.2017 - 07.05.2017 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | HIRNER Wolfgang | 1967 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | KATZLBERGER Dominik | 1900 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | NAGEL Dominik | 1964 | M | GER | FC Gröbenzell (GER) | |||
30.04.2016 - 01.05.2016 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | KELLER Stefan | 1960 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
2 | KIRNBAUER Bernhard | 1966 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | GRABHER Gernot | 1966 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
3 | ZIELINSKI-LICK Jürgen | 1962 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | |||
02.05.2015 - 03.05.2015 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | ZIELINSKI-LICK Jürgen | 1962 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | |||
2 | ROBIC Roland | 1962 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
3 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | WENUSCH Michael | 1962 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
03.05.2014 - 04.05.2014 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | ZIELINSKI-LICK Jürgen | 1962 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | |||
3 | BLIEMEGGER Klaus | 1956 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
3 | ROBIC Roland | 1962 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
04.05.2013 - 05.05.2013 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | KATZELBERGER Florian | 1963 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
2 | N | FALLWICKL Armin | 1956 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
3 | N | WENUSCH Michael | 1962 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
4 | N | TRIEB Franz | 1959 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | ||
16.09.2012 - 16.09.2012 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | WENUSCH Michael | 1962 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | TRIEB Franz | 1959 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | |||
3 | KRAPF Wolfgang | 1957 | M | AUT | UWK Graz (AUT) | |||
3 | LINDNER Robert | 1961 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
05.11.2011 - 06.11.2011 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | FALLWICKL Armin | 1956 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | LINDNER Robert | 1961 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
4 | AIGNER Walter | 1960 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
06.11.2010 - 07.11.2010 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | STEFAN Gerold | 1959 | M | AUT | OÖ Landesfechtklub (AUT) | |||
3 | KOGLER Manfred | 1960 | M | AUT | OÖ Landesfechtklub (AUT) | |||
4 | AIGNER Walter | 1960 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
21.03.2009 - 22.03.2009 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Villach | ||||||||
1 | BARTLING Renaldo | 1959 | M | GER | SV Medizin Bautzen (GER) | |||
2 | TRIEB Franz | 1959 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | |||
3 | FALLWICKL Armin | 1956 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | WEINBERGER Wilhelm | 1950 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
27.03.2004 - 28.03.2004 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | WEINBERGER Wilhelm | 1950 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
2 | PANHOFER Franz | 1949 | M | GER | SB DJK Rosenheim (GER) | |||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | HINTERSEER Roman | 1953 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
12.07.2003 - 13.07.2003 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | FISCHER Volker | 1950 | M | GER | ||||
2 | WAGNER Rudolf | 1946 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
3 | WEINBERGER Wilhelm | 1950 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
4 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
4 | HINTERSEER Roman | 1953 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) |