Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2023 - 21.05.2023 | European Championships Veterans | Thionville | ||||||||
1 | N | CSAK Attila | 1961 | M | HUN | |||
2 | N | HUERTO Stephane | 1961 | M | FRA | MUTZIG CE (FRA) | ||
3 | N | RIJSENBRIJ Hans | 1962 | M | NED | Zaal Amsterdam Zuid (NED) | ||
3 | N | TROIANO John | 1959 | M | GBR | |||
29.05.2019 - 02.06.2019 | European Championships Veterans | Cognac | ||||||||
1 | Q | LEE Philip | 1957 | M | IRL | |||
2 | Q | TROIANO John | 1959 | M | GBR | |||
3 | Q | MEDHURST Michael | 1956 | M | GBR | |||
3 | Q | WEDGE Paul | 1955 | M | GBR | |||
25.05.2017 - 28.05.2017 | European Championships Veterans | Chiavari | ||||||||
1 | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | ||||
2 | WEDGE Paul | 1955 | M | GBR | ||||
3 | LE MONNIER Claude | 1953 | M | FRA | PARIS TA (FRA) | |||
3 | ROYER Bruno | 1955 | M | FRA | PARIS RCF (FRA) | |||
14.05.2015 - 17.05.2015 | European Championships Veterans | Porec | ||||||||
1 | WEDGE Paul | 1955 | M | GBR | ||||
2 | TIBERI Francesco | 1954 | M | ITA | ||||
3 | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | ||||
3 | SCHAUM Berthold | 1951 | M | GER | DFH Hannover (GER) | |||
09.05.2013 - 12.05.2013 | European Championships Veterans | Terni | ||||||||
1 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
2 | N | PAP Jeno | 1951 | M | HUN | |||
3 | N | DE BARTOLOMEIS Arturo | 1948 | M | ITA | |||
3 | N | PINCEMAILLE Benoit | 1950 | M | FRA | LAVAL CE (FRA) | ||
02.06.2011 - 05.06.2011 | European Championships Veterans | Henin-Beaumont | ||||||||
1 | PAUL Graham | 1947 | M | GBR | ||||
2 | KACHUR Bruno | 1949 | M | GER | TSF Ditzingen (GER) | |||
3 | DE BARTOLOMEIS Arturo | 1948 | M | ITA | ||||
3 | FOX Stephen | 1950 | M | GBR | ||||
19.05.2009 - 20.05.2009 | European Championships Veterans | Balatonfüred | ||||||||
1 | DE BARTOLOMEIS Arturo | 1948 | M | ITA | ||||
2 | SZENTKIRALYI Istvan | 1943 | M | HUN | ||||
3 | KLEIN Tomas | 1942 | M | GER | Chemnitzer PSV (GER) | |||
3 | STEFFEN Burkhard | 1943 | M | GER | MTV München (GER) | |||
17.05.2007 - 18.05.2007 | European Championships Veterans | St. Gallen | ||||||||
1 | AFTANDILOV Gari | 1939 | M | RUS | ||||
2 | PETRI Volker | 1943 | M | GER | VT Zweibrücken (GER) | |||
3 | BRADBURY Michael John | 1945 | M | GBR | ||||
3 | HARTLEY Simon | 1941 | M | GBR | ||||
05.05.2005 - 06.05.2005 | European Championships Veterans | Vöcklabruck | ||||||||
1 | STEFFEN Burkhard | 1943 | M | GER | MTV München (GER) | |||
2 | SPERTINI Alain | 1944 | M | FRA | BOURGES ESC (FRA) | |||
3 | AFTANDILOV Gari | 1939 | M | RUS | ||||
4 | HARTLEY Simon | 1941 | M | GBR | ||||
29.05.2003 - 01.06.2003 | European Championships Veterans | Moscow | ||||||||
1 | KAMUTI Jeno | 1937 | M | HUN | ||||
2 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | MERCIER Guy | 1942 | M | FRA | PAYS AIX (FRA) | |||
4 | FARE Malcolm | 1942 | M | GBR | ||||
24.05.2001 - 25.05.2001 | European Championships Veterans | Köln | ||||||||
1 | HOJER Manfred | 1939 | M | GER | ||||
2 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | WEIZSÄCKER Volkhart | 1939 | M | GER | ||||
4 | ABATI Giovanni | 1938 | M | ITA | ||||
13.05.1999 - 16.05.1999 | European Championships Veterans | Moulins | ||||||||
1 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
2 | LINK Jean | 1938 | M | LUX | ||||
3 | FISCHER Wolfgang | 1937 | M | GER | ||||
4 | WULF Manfred | 1934 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
09.05.1997 - 11.05.1997 | European Championships Veterans | San Remo | ||||||||
1 | WULF Manfred | 1934 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
2 | ANSELMI Giovanni | 1935 | M | ITA | ||||
3 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | VISSER Hans | 1935 | M | GER | TV Emden (GER) | |||
11.04.1995 - 12.04.1995 | European Championships Veterans | Luxembourg | ||||||||
1 | WULF Manfred | 1934 | M | GER | ETUF Essen (GER) | |||
2 | HAMMER Erich | 1933 | M | GER | TG Frankenthal (GER) | |||
3 | COLLIN Guy | 1923 | M | FRA | BOURG LA REINE (FRA) | |||
4 | WEIß Josef | 1930 | M | GER | ||||
20.05.1993 - 21.05.1993 | European Championships Veterans | Liege | ||||||||
1 | KÜHN Hans | 1933 | M | GER | [i] TUS Chlodwig Zülpich (GER) | |||
2 | FLAD Theo | 1900 | M | GER | FC Offenbach (GER) | |||
3 | DEHEZ Francois | 1931 | M | BEL | ||||
4 | GARRAT Peter | 1900 | M | GBR |