Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2024 - 23.06.2024 | European Championships | Basel | ||||||||
1 | N | MIDELTON Luidgi | 1998 | M | FRA | PETIT BOURG (FRA) | ||
2 | N | SIKLOSI Gergely | 1997 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
3 | N | ANDRASFI Tibor | 1999 | M | HUN | BVSC BUDAPEST (HUN) | ||
3 | N | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
16.06.2023 - 18.06.2023 | European Championships | Plovdiv | ||||||||
1 | N | DI VEROLI Davide | 2001 | M | ITA | Fiamme Oro Roma (ITA) | ||
2 | N | VISMARA Federico | 1997 | M | ITA | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre (ITA) | ||
3 | N | ANTKIEWICZ Mateusz | 1993 | M | POL | AZS AWF Katowice (POL) | ||
3 | N | BRINKMANN Marco | 1997 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | ||
17.06.2022 - 22.06.2022 | European Championships | Antalya | ||||||||
1 | N | BOREL Yannick | 1988 | M | FRA | |||
2 | N | TULEN Tristan | 1991 | M | NED | s.v. Scaramouche (NED) | ||
3 | N | BAYARD Alexis | 1996 | M | SUI | SES Sion (SUI) | ||
3 | N | HEINZER Max | 1987 | M | SUI | FGK Küssnacht (SUI) | ||
17.06.2019 - 22.06.2019 | European Championships | Düsseldorf | ||||||||
1 | N | FREILICH Yuval Shalom | 1995 | M | ISR | Hapoel Kfar-Saba (ISR) | ||
2 | N | SANTARELLI Andrea | 1993 | M | ITA | |||
3 | N | BERAN Jiri | 1982 | M | CZE | SC Praha (CZE) | ||
3 | N | GAROZZO Enrico | 1989 | M | ITA | |||
16.06.2018 - 21.06.2018 | European Championships | Novi Sad | ||||||||
1 | BOREL Yannick | 1988 | M | FRA | ||||
2 | NOVOSJOLOV Nikolai | 1980 | M | EST | Le Glaive (EST) | |||
3 | NIKISHIN Bogdan | 1980 | M | UKR | ||||
3 | SCHMIDT Richard | 1992 | M | GER | FC Offenbach (GER) | |||
12.06.2017 - 17.06.2017 | European Championships | Tbilisi | ||||||||
1 | BOREL Yannick | 1988 | M | FRA | ||||
2 | PIZZO Paolo | 1983 | M | ITA | ||||
3 | KHODOS Sergey | 1986 | M | RUS | ||||
3 | NOVOSJOLOV Nikolai | 1980 | M | EST | Le Glaive (EST) | |||
20.06.2016 - 25.06.2016 | European Championships | Torun | ||||||||
1 | BOREL Yannick | 1988 | M | FRA | ||||
2 | HEINZER Max | 1987 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
3 | LUCENAY Jean-Michel | 1978 | M | FRA | ||||
3 | NIKISHIN Bogdan | 1980 | M | UKR | ||||
05.06.2015 - 11.06.2015 | European Championships | Montreux | ||||||||
1 | GRUMIER Gauthier | 1984 | M | FRA | ||||
2 | HEINZER Max | 1987 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
3 | BOCZKO Gabor | 1977 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | |||
3 | SUKHOV Pavel | 1988 | M | RUS | ||||
07.06.2014 - 14.06.2014 | European Championships | Strasbourg | ||||||||
1 | REDLI Andras | 1983 | M | HUN | Balaton (HUN) | |||
2 | PIZZO Paolo | 1983 | M | ITA | ||||
3 | HEINZER Max | 1987 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
3 | LUCENAY Jean-Michel | 1978 | M | FRA | ||||
16.06.2013 - 21.06.2013 | European Championships | Zagreb | ||||||||
1 | FIEDLER Jörg | 1978 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | JERENT Daniel | 1991 | M | FRA | ESCRIME RODEZ AVEYRON (FRA) | |||
3 | MIKOLAJCZAK Krzysztof | 1984 | M | POL | St.Szerm Legia Warszawa (POL) | |||
3 | ROBEIRI Ulrich | 1982 | M | FRA | ||||
15.06.2012 - 20.06.2012 | European Championships | Legnano | ||||||||
1 | SUKHOV Pavel | 1988 | M | RUS | ||||
2 | NOVOSJOLOV Nikolai | 1980 | M | EST | Le Glaive (EST) | |||
3 | FIEDLER Jörg | 1978 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | HEINZER Max | 1987 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
14.07.2011 - 19.07.2011 | European Championships | Sheffield | ||||||||
1 | FIEDLER Jörg | 1978 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | VERWIJLEN Bas | 1983 | M | NED | SC Den Bosch (NED) | |||
3 | HEINZER Max | 1987 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
3 | MOTYKA Tomasz | 1981 | M | POL | AZS AWF Wroclaw (POL) | |||
16.07.2010 - 22.07.2010 | European Championships | Leipzig | ||||||||
1 | LUCENAY Jean-Michel | 1978 | M | FRA | ||||
2 | BOCZKO Gabor | 1977 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | |||
3 | SUKHOV Pavel | 1988 | M | RUS | ||||
3 | ZAWROTNIAK Radoslaw | 1981 | M | POL | AZS AWF Krakow (POL) | |||
17.07.2009 - 18.07.2009 | European Championships | Plovdiv | ||||||||
1 | SCHMID Sven | 1978 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | ROBEIRI Ulrich | 1982 | M | FRA | ||||
3 | BOCZKO Gabor | 1977 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | |||
3 | GRUMIER Gauthier | 1984 | M | FRA | ||||
05.07.2008 - 06.07.2008 | European Championships | Kiew | ||||||||
1 | IMRE Geza | 1974 | M | HUN | ||||
2 | SCHMITT Martin | 1981 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | KAUTER Michael | 1979 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
3 | LUCENAY Jean-Michel | 1978 | M | FRA | ||||
02.07.2007 - 03.07.2007 | European Championships | Gent | ||||||||
1 | JEANNET Jérome | 1977 | M | FRA | ||||
2 | TAGLIARIOL Matteo | 1983 | M | ITA | ||||
3 | AVDEEV Anton | 1986 | M | RUS | ||||
3 | KAUTER Fabian | 1985 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | |||
01.07.2006 - 02.07.2006 | European Championships | Izmir | ||||||||
1 | KOVACS Ivan | 1970 | M | HUN | ||||
2 | SICOT Bastien | 1985 | M | FRA | NIMES SE (FRA) | |||
3 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
3 | ROTA Alfredo | 1975 | M | ITA | ||||
01.07.2005 - 02.07.2005 | European Championships | Zalaegerszeg | ||||||||
1 | MOTYKA Tomasz | 1981 | M | POL | AZS AWF Wroclaw (POL) | |||
2 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
3 | CHUMAK Dmytro | 1980 | M | UKR | ||||
3 | DENIS Matthieu | 1977 | M | FRA | LEVALLOIS (FRA) | |||
01.07.2004 - 02.07.2004 | European Championships | København | ||||||||
1 | MARIK Christoph | 1977 | M | AUT | HSV Wr.Neustadt (AUT) | |||
2 | DELHOMME Remy | 1967 | M | FRA | Masque de fer Lyon (FRA) | |||
3 | ANDRZEJUK Robert | 1975 | M | POL | ||||
3 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
27.06.2003 - 03.07.2003 | Championnats Europeen | Bourges | ||||||||
1 | BOCZKO Gabor | 1977 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | |||
2 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
3 | MOTYKA Tomasz | 1981 | M | POL | AZS AWF Wroclaw (POL) | |||
3 | OBRY Hugues | 1973 | M | FRA | LEVALLOIS (FRA) | |||
01.07.2002 - 07.07.2002 | European Championships | Moscow | ||||||||
1 | BOCZKO Gabor | 1977 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | |||
2 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
3 | IMRE Geza | 1974 | M | HUN | ||||
3 | KOVACS Ivan | 1970 | M | HUN | ||||
03.07.2001 - 04.07.2001 | European Championships | Koblenz | ||||||||
1 | ZAKHAROV Vitali | 1967 | M | BLR | SCAF RB (BLR) | |||
2 | MILANOLI Paolo | 1969 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
3 | KAABERMA Kaido | 1968 | M | EST | ||||
3 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
01.07.2000 - 02.07.2000 | European Championships | Madeira | ||||||||
1 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
2 | KAABERMA Kaido | 1968 | M | EST | ||||
3 | KULCSAR Krisztian | 1971 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | |||
3 | MARIK Christoph | 1977 | M | AUT | HSV Wr.Neustadt (AUT) | |||
21.06.1999 - 27.06.1999 | European Championships | Bozen | ||||||||
1 | DELHOMME Remy | 1967 | M | FRA | Masque de fer Lyon (FRA) | |||
2 | ROTA Alfredo | 1975 | M | ITA | ||||
3 | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | ||||
3 | KUROWSKI Bartlomiej | 1974 | M | POL | Piast Gliwice (POL) | |||
01.07.1998 - 05.07.1998 | European Championships | Plovdiv | ||||||||
1 | OBRY Hugues | 1973 | M | FRA | LEVALLOIS (FRA) | |||
2 | SRECKI Eric | 1964 | M | FRA | LEVALLOIS (FRA) | |||
3 | PCHENIKIN Vladimir | 1970 | M | BLR | ||||
3 | ZAKHAROV Vitali | 1967 | M | BLR | SCAF RB (BLR) | |||
04.11.1997 - 09.11.1997 | European Championships | Gdansk | ||||||||
1 | N | BOCZKO Gabor | 1977 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
2 | N | KAABERMA Kaido | 1968 | M | EST | |||
3 | N | KUROWSKI Bartlomiej | 1974 | M | POL | Piast Gliwice (POL) | ||
3 | N | VANKY Peter | 1968 | M | SWE | |||
04.11.1996 - 09.11.1996 | European Championships | Limoges | ||||||||
1 | N | KOLOBKOV Pavel | 1969 | M | RUS | |||
2 | N | BORRMANN Elmar | 1957 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | ||
3 | N | DI MARTINO Jean-Francois | 1967 | M | FRA | ST GRATIEN (FRA) | ||
3 | N | ZUIKOV Viktor | 1962 | M | EST | |||
05.11.1995 - 05.11.1995 | European Championships | Keszthely | ||||||||
1 | SCHMITT Arnd | 1965 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
2 | KOVACS Ivan | 1970 | M | HUN | ||||
3 | KERTES Andreas | 1969 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
3 | VANKY Peter | 1968 | M | SWE | DIF Stockholm (SWE) | |||
08.11.1994 - 11.11.1994 | European Championships | Krakow | ||||||||
1 | AGUEEV Vitaly | 1964 | M | UKR | KIEW (UKR) | |||
2 | SCHMITT Arnd | 1965 | M | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||
3 | FLEGLER Michael | 1972 | M | GER | ||||
3 | MILANOLI Paolo | 1969 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
23.10.1993 - 24.10.1993 | European Championships | Linz | ||||||||
1 | DRAENERT Patric | 1969 | M | GER | ||||
2 | STRZALKA Mariusz | 1959 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | DI MARTINO Jean-Francois | 1967 | M | FRA | ST GRATIEN (FRA) | |||
3 | TOTOLA Gabor | 1973 | M | HUN | MTK (HUN) | |||
19.10.1992 - 19.10.1992 | European Championships | Lissabon | ||||||||
1 | FLEGLER Michael | 1972 | M | GER | ||||
2 | KRAJEWSKI Günther | 1971 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | BERGER Reinhard | 1965 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | LLORENS Cesar | 1965 | M | ESP | ||||
25.10.1991 - 28.10.1991 | European Championships | Wien | ||||||||
1 | KOVACS Ivan | 1970 | M | HUN | ||||
2 | MURATORIO Jean-Marc | 1968 | M | FRA | ||||
3 | DOUBA Jiri | 1958 | M | CZE | Dukla Olomouc (CZE) | |||
3 | STROHMEYER Arno | 1963 | M | AUT | ||||
30.06.1983 - 01.07.1983 | European Championships | Lissabon | ||||||||
1 | PUSCH Alexander | 1955 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | MAZZONI Angelo | 1961 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
3 | SWORNOWSKI Leszek | 1955 | M | POL | ||||
4 | CUOMO Sandro | 1962 | M | ITA | ||||
29.10.1982 - 01.11.1982 | European Championships | Mödling | ||||||||
1 | CARRARD Olivier | 1956 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | |||
2 | KOLCZONAY Erno | 1953 | M | HUN | ||||
3 | FELISIAK Robert | 1962 | M | GER | ||||
4 | PUSCH Alexander | 1955 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
11.11.1981 - 15.11.1981 | European Championships | Foggia | ||||||||
1 | MAZZONI Angelo | 1961 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
2 | GANEFF Stephane | 1959 | M | NED | s.v. Zaal Kardolus (NED) | |||
3 | N | KOLCZONAY Erno | 1953 | M | HUN | |||
4 | N | SZEKELEY Zoltan | 1952 | M | HUN |