Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2018 - 04.03.2018 | Bayerische Senioren Meisterschaft | München | ||||||||
1 | WRASE Hartmut | 1966 | M | GER | TSV Bayer Dormagen (GER) | |||
2 | BRANDT Thorsten | 1962 | M | GER | TSV Grünwald (GER) | |||
3 | KREISCHER Viktor | 1965 | M | GER | TSG Eislingen (GER) | |||
3 | PRUDOVSKI Dimitri | 1965 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | |||
18.03.2017 - 19.03.2017 | Bayerische Senioren Meisterschaft | München | ||||||||
1 | WRASE Hartmut | 1966 | M | GER | TSV Bayer Dormagen (GER) | |||
2 | KOBYAKOV Andrey | 1962 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | BRANDT Thorsten | 1962 | M | GER | TSV Grünwald (GER) | |||
3 | ZIEBELL Olaf | 1961 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | |||
23.04.2016 - 24.04.2016 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | WRASE Hartmut | 1966 | M | GER | TSV Bayer Dormagen (GER) | |||
2 | TAKACSY László | 1962 | M | HUN | GEAC Gödöllö (HUN) | |||
3 | BRANDT Thorsten | 1962 | M | GER | TSV Grünwald (GER) | |||
3 | ZIEBELL Olaf | 1961 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | |||
20.06.2015 - 21.06.2015 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | FEIRA CHIOS Alberto | 1959 | M | ITA | ||||
2 | BROCK Bernd | 1959 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | KREISCHER Viktor | 1965 | M | GER | TSG Eislingen (GER) | |||
3 | PRUDOVSKI Dimitri | 1965 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | |||
05.04.2014 - 06.04.2014 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | ZIEBELL Olaf | 1961 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | |||
2 | BROCK Bernd | 1959 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | FEIRA CHIOS Alberto | 1959 | M | ITA | ||||
3 | MÜLLER Dirk | 1960 | M | GER | USC Viadrina Frankfurt (GER) | |||
13.04.2013 - 14.04.2013 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | BROCK Bernd | 1959 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | BROCK Peter | 1958 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | FEIRA CHIOS Alberto | 1959 | M | ITA | ||||
3 | MAUCERI Gianni | 1956 | M | ITA | ETV Hamburg (GER) | |||
24.03.2012 - 25.03.2012 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | ||||
2 | BROCK Bernd | 1959 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | BROCK Peter | 1958 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | STEIDL Rainer | 1955 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
09.04.2011 - 10.04.2011 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | PREIS Paul | 1955 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
2 | BROCK Bernd | 1959 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | MÜLLER Andreas | 1957 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
3 | STEIDL Rainer | 1955 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
10.04.2010 - 11.04.2010 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | BROCK Bernd | 1959 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | PREIS Paul | 1955 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
3 | BROCK Peter | 1958 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | TUS Neunkirchen (GER) | |||
01.11.2006 - 01.11.2006 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | TUS Neunkirchen (GER) | |||
2 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | LEIPERTZ Alfred | 1956 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | |||
4 | STÖTTER Karl | 1957 | M | GER | ||||
08.04.2006 - 09.04.2006 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | TUS Neunkirchen (GER) | |||
2 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | PFEILSTICKER Dietrich | 1950 | M | GER | TSV Calw (GER) | |||
02.04.2005 - 03.04.2005 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
2 | KLEIN Gerhard | 1945 | M | GER | MTV München (GER) | |||
3 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | TUS Neunkirchen (GER) | |||
4 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
03.04.2004 - 04.04.2004 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | ||||
2 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | PFEILSTICKER Dietrich | 1950 | M | GER | ||||
4 | ANTRITTER Wolfgang | 1945 | M | GER | ||||
05.04.2003 - 06.04.2003 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | ||||
2 | PFEILSTICKER Dietrich | 1950 | M | GER | ||||
3 | ANTRITTER Wolfgang | 1945 | M | GER | ||||
4 | SCHUBERT Johannes | 1945 | M | GER | TV Memmingen (GER) |